浙江金博投资管理有限公司,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,温州市鹿城区七都街道老涂村老涂东路23号,我公司主要提供投资管理,投资咨询
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 浙江金博投资管理有限公司 |
简称: | 金博投资管理 |
主要经营产品: | 许可经营项目: 餐饮服务(凭《食品经营许可证》经营)(不作为征收补偿依据) 一般经营项目:无(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)*** |
经营范围: | 投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务) |
营业执照号码: | 330302000281643 |
发证机关: | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年06月08日 |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 鹿城区投资与资产管理业 |
所属城市: | 温州企业网 » 鹿城区 » 鹿城区七都镇 |
顺企编码: | 26190902 |
浙江金博投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 单蓓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:冯明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 单蓓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:冯明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-09-06 |
法定代表人变更 | 翁继明 | 代奎 | 2022-08-04 |
投资人备案 | 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州市房地产控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [名称变更] | 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2022-08-04 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-08-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 单蓓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:冯明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 代奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 施斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 李国伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 谭春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名:冯明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-08-04 |
住所变更 | 浙江省温州市鹿城区七都街道沙洲路***号***室 | 温州市鹿城区七都街道老涂村老涂东路**号 | 2021-06-09 |
注册资本变更 | 1000( - 95% ) | 20000 | 2020-08-27 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2020-08-27 |
注册资本变更 | **** | ***** | 2020-08-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 代奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增] 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 施斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李国伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 谭春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 施斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨学芹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 谭春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] | 2020-05-15 |
法定代表人变更 | 代奎 | 陈玉珍 | 2020-05-15 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 德清金熠投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出] | 2019-07-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 施斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 杨学芹; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 谭春; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 姓名: 张剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 杨学芹; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王震; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 翁继明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 谭春; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 2019-04-29 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:计海清; 现联络员固定电话:********; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:冯明; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:计海清; 原联络员固定电话:********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:徐靖; 原财务负责人固定电话:********; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-04-29 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 企业名称: 浙商金汇信托股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 2018-05-08 |
投资人备案 | 企业名称: 浙商金汇信托股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 2017-05-12 |
注册资本变更 | ***** | **** | 2017-04-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:计海清; 现联络员固定电话:********; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:徐靖; 现财务负责人固定电话:********; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:计海清; 原联络员固定电话:********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:徐靖; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-04-24 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州市房地产开发实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州市城建开发集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 德信地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 2017-04-24 |
注册资本变更 | 20000( + 1900% ) | 1000 | 2017-04-24 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 2017-04-24 |
法定代表人变更 | 陈玉珍 | 翁继明 | 2017-04-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:计海清, 现联络员固定电话:********, 现联络员移动电话:*********** , 现联络员电子邮箱:, 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证, 现联络人员证件号码:******************, 现财务负责人姓名:徐靖, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:***********, 现财务负责人电子邮箱:, 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证, 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:计海清, 原联络员固定电话:***********, 原联络员移动电话:*********** , 原联络员电子邮箱:, 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证, 原联络人员证件号码:******************, 原财务负责人姓名:计海清, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:***********, 原财务负责人电子邮箱:, 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证, 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-03-21 |
法定代表人变更 | 翁继明 | 施斌斌 | 2017-03-21 |
本页是 [浙江金博投资管理有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。