变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2026-09-23;任职起始日期:2021-09-24;姓名:张境哲;国籍:中国; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2025-09-30;任职起始日期:2022-10-01; | 任职截止日期:2026-09-23;任职起始日期:2021-09-24; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2025-09-30;任职起始日期:2022-10-01; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2026-09-23;任职起始日期:2021-09-24; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 黄佳怡 | 空 | 2022-10-25 |
地址变更 | 南开区 | 滨海新区 | 2021-10-27 |
地址变更 | 天津市南开区科研西路8号218-A05 | 华苑产业区南开大学科技园科技大厦601室 | 2021-10-27 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:南开区;住所(经营场所):天津市南开区科研西路8号218-A05;住所(经营场所)所在区域:南开区;街道乡镇:学府街道;生产经营地:天津市南开区科研西路8号218-A05;生产经营地所在行政区划:南开区; | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区;住所(经营场所):华苑产业区南开大学科技园科技大厦601室;住所(经营场所)所在区域:高新区;街道乡镇:华苑产业园区;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; | 2021-10-27 |
地址变更 | 学府街市场所 | 空 | 2021-10-27 |
属地监管工商所 | 学府街市场所 | 空 | 2021-10-27 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:南开区
住所(经营场所):天津市南开区科研西路8号218-A05
住所(经营场所)所在区域:南开区
街道乡镇:学府街道
生产经营地:天津市南开区科研西路8号218-A05
生产经营地所在行政区划:南开区 | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区
住所(经营场所):华苑产业区南开大学科技园科技大厦601室
住所(经营场所)所在区域:高新区
街道乡镇:华苑产业园区
生产经营地:空
生产经营地所在行政区划:空 | 2021-10-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:许丽萍; [退出] | 2021-09-26 |
高级管理人员备案 | 刘然 [新增] | 空 | 2021-09-26 |
高级管理人员备案 | 张境哲 [新增] | 空 | 2021-09-26 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:李正名; [退出] | 2021-09-26 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:郑占英; [退出] | 2021-09-26 |
法定代表人信息 | 姓名:刘然;任职截止日期:2024-09-23;任职起始日期:2021-09-24; | 姓名:李正名;任职截止日期:空;任职起始日期:空; | 2021-09-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 张境哲 | 空 | 2021-09-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:李正名;国籍:中 国; | 2021-09-26 |
法定代表人 | 刘然 | 李正名 | 2021-09-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘然 | 空 | 2021-09-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:郑占英;国籍:中 国; | 2021-09-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:许丽萍;国籍:中 国; | 2021-09-26 |
负责人变更 | 刘然 [新增] | 李正名 [退出] | 2021-09-26 |
负责人变更 | 姓名:刘然; [新增] | 姓名:李正名; [退出] | 2021-09-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2021-06-28 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:程津培;国籍:中国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:李正名;国籍:中国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:李靖;国籍:中国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:张岳军;国籍:中国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:金桂玉;国籍:中国; | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张岳军; [退出] | 2019-12-18 |
法定代表人信息 | - | 任聘单位:董事会;任职起始日期:1996-10-16; | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:金桂玉; [退出] | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 郑占英 [新增] | 空 | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:程津培; [退出] | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 任职起始日期:空 | 任职起始日期:1996-10-16 | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 任职起始日期:1996-10-16; | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:李靖; [退出] | 2019-12-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:李正名; [退出] | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:李靖;国籍:中 国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空; | 任职起始日期:1996-10-16; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:金桂玉;国籍:中 国; | 2019-12-18 |
法定代表人信息 | 任聘单位:股东会;任职起始日期:空; | 任聘单位:董事会;任职起始日期:1996-10-16; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:李正名;国籍:中 国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:程津培;国籍:中 国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:张岳军;国籍:中 国; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 郑占英 | 空 | 2019-12-18 |
负责人变更 | 任聘单位:股东会;
出生日期:空;
移动电话:*****;
任职起始日期:空;
职务:执行董事;
固定电话:23498738;
固定电话:23498738; | 任聘单位:董事会;
出生日期:1931-01-02;
移动电话:23503703;
任职起始日期:1996-10-16;
职务:董事长;
固定电话:空;
固定电话:空; | 2019-12-18 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:于华;国籍:中国; | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:刘秀真;国籍:中国; | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:赵国峰;国籍:中国; | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | - | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:刘桂龙;国籍:中国; | 2019-10-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘秀真; [退出] | 2019-10-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘桂龙; [退出] | 2019-10-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:于华; [退出] | 2019-10-17 |
高级管理人员备案 | 许丽萍 [新增] | 空 | 2019-10-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:赵国峰; [退出] | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 许丽萍 | 空 | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:赵国峰;国籍:中 国; | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:刘秀真;国籍:中 国; | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:于华;国籍:中 国; | 2019-10-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:1996-10-16;姓名:刘桂龙;国籍:中 国; | 2019-10-17 |
营业期限截止日期 | 空 | 2016-11-07 | 2016-10-20 |
期限变更 | 空 | 2016-11-07 | 2016-10-19 |
一般经营项目 | 技术开发、咨询、服务、转让【生物(药品除外)、新材料的技术及产品】;计算机及外围设备、化工(危险品及易制毒品除外)、化工轻工材料(危险品及易制毒品除外)、仪器仪表、化工机械批发兼零售; | 技术开发、咨询、服务、转让【生物(药品除外)、新材料的技术及产品】;计算机及外围设备、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)、化工轻工材料(化学危险品除外)、仪器仪表、化工机械批发兼零售 | 2012-05-17 |
经营范围 | 技术开发、咨询、服务、转让【生物(药品除外)、新材料的技术及产品】;计算机及外围设备、化工(危险品及易制毒品除外)、化工轻工材料(危险品及易制毒品除外)、仪器仪表、化工机械批发兼零售;农药生产:10%单嘧磺隆可湿性粉剂加工、90%单嘧磺隆原药(经营范围以农药生产批准证书为准)。 | 技术开发、咨询、服务、转让【生物(药品除外)、新材料的技术及产品】;计算机及外围设备、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)、化工轻工材料(化学危险品除外)、仪器仪表、化工机械批发兼零售;农药制造(以许可证为准,有效期至2011年6月23日)。 | 2012-05-17 |
许可信息 | 有效期截止日期:2016-09-28;许可证号码:HNP 12049-C3744;有效期起始日期:2011-09-28; | 有效期截止日期:2011-06-23;许可证号码:HNP 12049-C2687;有效期起始日期:2004-04-01; | 2012-05-17 |
许可经营项目 | 农药生产:10%单嘧磺隆可湿性粉剂加工、90%单嘧磺隆原药(经营范围以农药生产批准证书为准)。 | 农药制造(以许可证为准)。危险化学品生产经营批准范围:生产经营单嘧磺酯原药、扑灭津原药 | 2012-05-17 |
许可信息 | 有效期截止日期:2014-10-12;许可证号码:HNP 12049-C1877;有效期起始日期:2011-10-12; | 有效期截止日期:2011-06-23;许可证号码:HNP 12049-C2685;有效期起始日期:2006-06-23; | 2012-05-17 |