变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 陈宇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈宇 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-11-01 |
投资人变更 | 陈宇 证照号码:***;
曾庆松 证照号码:***;
郑云 证照号码:***; [新增]
蒋浩祥 证照号码:***; [新增]
周小春 证照号码:***; [新增] | 陈宇 证照号码:***;
曾庆松 证照号码:***; | 2021-11-01 |
章程备案 | 2021-10-27股东 | 旧章程 | 2021-11-01 |
经营范围变更 | 许可项目:水产养殖;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食用农产品初加工;水产品收购;水产品批发;水产品零售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 农产品、水产品加工;水产养殖;网上经营及销售:预包装食品、农产品、水产品;冷库租赁;农产品、水产品收购、冷冻、冷藏、保鲜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-06-22 |
章程修正案备案 | 2020-05-15经营场所 | 旧章程 | 2020-05-20 |
经营场所变更 | 霞浦县北壁乡池澳村石人下31-6号 | 无 | 2020-05-20 |
增 补 换照 | 副本数:2 本 | 副本数:1 本 | 2020-05-20 |
章程备案 | 2020-04-14住所:*** | 旧章程 | 2020-04-17 |
住所变更 | 霞浦县经济开发区工业北路7号 | 福建省宁德市霞浦经济开发区小沙片区15-1号 | 2020-04-17 |
经营期限变更 | 2012-04-27~ | 2012-04-27~2022-04-26 | 2020-04-17 |
章程备案 | 2020-04-14住所、营业期限 | 旧章程 | 2020-04-17 |
董事备案 | 陈宇 | 陈宇 | 2018-06-13 |
监事备案 | 林飞 [新增] | 谢立柏 [退出] | 2018-06-13 |
投资人变更 | 陈宇 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈宇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2018-06-13 |
经理备案 | 陈宇 | 陈宇 | 2018-06-13 |
章程备案 | 2018-05-28股东变更 | 旧章程 | 2018-06-13 |
投资人变更 | 陈宇 证照号码:******************;
曾庆松 证照号码:******************; | 陈宇 证照号码:******************;
曾庆松 证照号码:******************;
谢立柏 证照号码:******************; [退出] | 2018-06-13 |
经营范围变更 | 农产品、水产品加工;水产养殖;网上经营及销售:预包装食品、农产品、水产品;冷库租赁;农产品、水产品收购、冷冻、冷藏、保鲜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农产品、水产品加工及销售;预包装食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-12 |
经营范围变更 | 农产品、水产品加工及销售;预包装食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农产品、水产品加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-01-12 |
增、补、换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-02-23 |
住所变更 | 福建省宁德市霞浦经济开发区小沙片区15-1号 | 霞浦县松港街道后港村育英街55号 | 2015-05-19 |
章程备案 | 2015-04-22住所:*** | 旧章程 | 2015-05-19 |
经营范围变更 | 农产品、水产品加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:农产品初加工及销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2015-05-19 |
章程备案 | 2015-04-22住所、经营范围变更 | 旧章程 | 2015-05-19 |
信息公示联络员备案 | 颜丽春 | 舒珮华 | 2015-04-13 |
信息公示联络员备案 | 舒珮华 | 陈宇 | 2014-10-23 |
经理备案 | 陈宇 | 陈宇 | 2014-10-11 |
监事备案 | 谢立柏 [新增] | 周廷丽 [退出] | 2014-10-11 |
董事备案 | 陈宇 | 陈宇 | 2014-10-11 |
投资人变更 | 陈宇 证照号码:******************;
曾庆松 证照号码:******************;
谢立柏 证照号码:******************; | 陈宇 证照号码:******************;
林祥 证照号码:******************; [退出]
曾庆松 证照号码:******************;
周松峰 证照号码:******************; [退出]
周廷丽 证照号码:******************; [退出]
谢立柏 证照号码:******************; | 2014-10-11 |
投资人变更 | 陈宇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈宇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2014-10-11 |
章程备案 | 2014-09-19股东 | - | 2014-10-11 |
信息公示联络员备案 | 陈宇 | - | 2014-10-11 |
信息公示联络员备案 | 陈宇 | | 2014-10-11 |
章程备案 | 2014-09-19股东 | | 2014-10-11 |
投资人(股权)变更 | 陈宇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 陈宇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2014-10-11 |
监事备案 | 谢立柏 | 周廷丽 | 2014-10-11 |
投资人变更 | 林祥 出资 45.500000( + 900% )万人民币;
周松峰 出资 45.500000( + 900% )万人民币;
陈宇 出资 204.200000( + 900% )万人民币;
曾庆松 出资 45.500000( + 900% )万人民币;
周廷丽 出资 91( + 900% )万人民币;
谢立柏 出资 68.300000( + 900% )万人民币; | 陈宇 出资 20.420000万人民币;
林祥 出资 4.550000万人民币;
曾庆松 出资 4.550000万人民币;
周松峰 出资 4.550000万人民币;
周廷丽 出资 9.100000万人民币;
谢立柏 出资 6.830000万人民币; | 2014-01-08 |
注册资本变更 | 500万人民币( + 900% ) | 50万人民币 | 2014-01-08 |
实收资本变更 | 500万人民币( + 900% ) | 50万人民币 | 2014-01-08 |