滁州市南谯区国有资产运营有限公司,办公室地址位于金陵锁钥、江淮保障的滁州,安徽省滁州市南谯区乌衣镇南谯政务新区5号楼,我公司主要提供国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发;土地复垦整治。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 滁州市南谯区国有资产运营有限公司 |
简称: | 国有资产运营 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发(凭资质经营);土地复垦整治。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91341100795064533Y |
发证机关: | 滁州市南谯区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年12月28日 |
注册资本: | 80,000万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 南谯区投资与资产管理业 |
所属城市: | 滁州企业网 » 南谯区 » 南谯区乌衣镇 |
顺企编码: | 27159521 |
滁州市南谯区国有资产运营有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
滁州市南谯城市投资控股集团有限公司 | 100% | 人民币118800万元 |
滁州市南谯区国有资产运营有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-06-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2022-06-17 |
高级管理人员备案 | 韩莉 宋苏 [新增] 刘长春 [新增] 陈扬 [新增] 段学慧 [新增] 周文 [新增] | 沈璐 [退出] 魏明星 [退出] 李皖龙 [退出] 冯树非 [退出] 许涵 [退出] 韩莉 张健 [退出] 徐蔓 [退出] | 2022-06-17 |
投资人变更 | 滁州市南谯城市投资控股集团有限公司:100%; [新增] | 滁州市南谯区国有资产监督管理委员会:100%; [退出] | 2022-06-17 |
负责人变更 | 韩莉 | 徐培凯 | 2019-10-15 |
高级管理人员备案 | 沈璐 魏明星 李皖龙 冯树非 许涵 韩莉 [新增] 张健(监事会主席) 徐蔓 | 沈璐 魏明星 李皖龙 冯树非 许涵 徐培凯 [退出] 张健(监事会主席) 徐蔓 | 2019-10-15 |
投资人变更 | 滁州市南谯区国有资产监督管理委员会:*%; [新增] | 滁州市南谯区人民政府:*%; [退出] | 2019-09-19 |
投资人变更 | 滁州市南谯区国有资产监督管理委员会:100%; [新增] | 滁州市南谯区人民政府:100%; [退出] | 2019-09-19 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证 | - | 2019-01-07 |
经营范围变更变更 | 国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发(凭资质经营);土地复垦整治;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发(凭资质经营);土地复垦整治。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-07 |
高级管理人员备案变更 | 沈璐 [新增] 魏明星 [新增] 李皖龙 [新增] 冯树非 [新增] 许涵 [新增] 徐培凯 张健(监事会主席) [新增] 徐蔓 [新增] | 李开阳 [退出] 杨曙北 [退出] 肖福华 [退出] 孙礼峰 [退出] 夏宝龙 [退出] 孙宝林 [退出] 徐培凯 宋苏 [退出] 监事5 [退出] 监事4 [退出] | 2019-01-07 |
注册资本变更 | 118800( + 48.50% ) | 80000 | 2016-12-16 |
投资人变更变更 | 滁州市南谯区人民政府:*%; | 滁州市南谯区人民政府:*%; | 2016-12-16 |
注册资本变更变更 | 118800( + 48.5% ) | 80000 | 2016-12-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 118800 | 80000 | 2016-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 滁州市南谯区人民政府:100%; | 滁州市南谯区人民政府:100%; | 2016-12-16 |
高级管理人员备案变更 | 李开阳,杨曙北,肖福华,孙礼峰,夏宝龙,孙宝林,徐培凯,宋苏 [新增] | 赵永宾,杨曙北,肖福华,孙礼峰,夏宝龙,田文,徐培凯,宋苏 [退出] | 2016-04-06 |
高级管理人员备案 | 无 | 无 | 2015-10-23 |
高级管理人员备案变更 | 宋苏 [新增] 徐培凯 田文 夏宝龙 孙礼峰 肖福华 杨曙北 赵永宾 | 监事一 [退出] 监事二 [退出] 徐培凯 田文 夏宝龙 孙礼峰 肖福华 杨曙北 孙宁生 [退出] 赵永宾 | 2015-10-23 |
地址变更变更 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇南谯政务新区5号楼 | 安徽省滁州市琅琊西路185号 | 2015-10-23 |
高级管理人员备案 | 无 | 无 | 2014-04-01 |
高级管理人员备案变更 | 徐培凯 [新增] 李武 田文 [新增] 夏宝龙 [新增] 孙宁生 赵永宾 [新增] | 李武 李四 [退出] 李三 [退出] 李二 [退出] 李一 [退出] 孙宁生 | 2014-04-01 |
负责人变更变更 | 徐培凯 | 孙宁生 | 2014-04-01 |
投资人变更 | 滁州市南谯区人民政府:1000%; | 滁州市南谯区人民政府:1000%; | 2011-06-30 |
投资人变更 | 滁州市南谯区人民政府:1000%; | 滁州市南谯区人民政府:1000%; | 2011-02-16 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无。一般经营项目:国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发(凭资质经营);土地复垦整治。 | 国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发(凭资质经营)。 | 2010-03-02 |
投资人变更 | 滁州市南谯区人民政府:1000%; | 滁州市南谯区人民政府:1000%; | 2009-11-30 |
负责人变更 | 孙宁生 | 梁建喜 | 2009-11-30 |
地址变更 | 滁州市琅琊西路185号 | 滁州市东大街125号(南谯区招商局院内) | 2009-11-30 |
经营范围变更 | 国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购;市政建设及市政工程开发(凭资质经营)。 | 国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购并。 | 2009-05-21 |
滁州市南谯区国有资产运营有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
宋苏 | 董事 |
徐培凯 | 董事长兼总经理 |
孙宝林 | 董事 |
夏宝龙 | 董事 |
孙礼峰 | 监事 |
肖福华 | 监事 |
杨曙北 | 监事 |
李开阳 | 董事 |
滁州市南谯区国有资产运营有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
滁州市元丰小额贷款有限公司 | 谢玉华 | 滁州市南谯区龙蟠大道109号房产大厦9楼 | 13.3333% |
安徽远望高科技文化产业有限公司 | 章乐平 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇合浦路38-1号 |
滁州市南谯区国有资产运营有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
王家祥猥亵儿童刑罚变更刑事裁定书 | 2016-10-14 | (2016)皖11刑更306号 |
刘翔犯聚众斗殴罪刑罚变更刑事裁定书 | 2016-10-14 | (2016)皖11刑更304号 |
王家祥犯猥亵儿童罪刑罚变更刑事裁定书 | 2016-10-14 | (2016)皖11刑更306号 |
安徽双丰建设集团有限公司与滁州市徽商城市投资发展有限公司、滁州市南谯区国有资产运营有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 2016-10-14 | (2016)皖11民终2057号 |
本页是 [滁州市南谯区国有资产运营有限公司] 在顺企网滁州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。