变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 屠宰、初加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类初加工;收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。 | 屠宰、初加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类初加工;收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2014-09-17 |
经营范围变更 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工(限初级加工);收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工(凭前置许可审批核定的期限经营);收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。 | 2013-06-06 |
经营范围变更 | 屠宰、初加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类初加工;收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工(限初级加工);收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-06-06 |
法定代表人变更 | 黄飞 | 李康源 | 2009-09-27 |
股东备案 | 陈华杰,董事;
何东华,监事; [新增]
黄飞,董事长,经理; [新增]
黄伟,监事; [新增]
张忠魁,董事 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事; [退出]
李康源,董事长,经理; [退出]
李镇鸿,监事; [退出]
张忠魁,董事 | 2009-09-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-09-27 |
经营范围变更 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工(凭前置许可审批核定的期限经营);收购:农产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)。 | 屠宰、加工、批发、零售:农产品收购(除粮食收购)、生畜(除国家保护动物)、肉类加工、禽畜养殖(猪、牛)。** | 2009-09-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2006-07-27 |
股东备案 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事;
李康源,董事长,经理;
李镇鸿,监事;
张忠魁,董事 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事;
李康源,执行董事;
李镇鸿,监事;
张忠魁,董事 | 2006-07-27 |
经营范围变更 | 屠宰、加工、批发、零售:农产品收购(除粮食收购)、生畜(除国家保护动物)、肉类加工、禽畜养殖(猪、牛)。** | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工、禽畜养殖(猪、牛)。** | 2006-07-27 |
经营期限变更 | 1996-04-11 | 1996-04-16 | 2006-07-27 |
股东备案 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事;
李康源,执行董事; [新增]
李镇鸿,监事;
张忠魁,董事 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事;
李镇鸿,监事;
林中,执行董事; [退出]
张忠魁,董事 | 2006-06-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2006-06-13 |
法定代表人变更 | 李康源 | 林中 | 2006-06-13 |
经营范围变更 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工、禽畜养殖(猪、牛)。** | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工、禽畜养殖(猪、牛)。 | 2006-06-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2005-09-26 |
注册资本变更 | 820( + 36.66667% ) | 600 | 2005-09-26 |
股东备案 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事;
李镇鸿,监事;
林中,执行董事; [新增]
张忠魁,董事 | 陈华杰,董事;
陈丽,监事;
李镇鸿,监事;
罗忠,执行董事; [退出]
张忠魁,董事 | 2005-09-26 |
法定代表人变更 | 林中 | 罗忠 | 2005-09-26 |
经营范围变更 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工、禽畜养殖(猪、牛)。 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工。 | 2003-12-08 |
注册资本变更 | 600( + 2900% ) | 20 | 2003-10-30 |
经营范围变更 | 屠宰、加工、批发、零售:生畜(除国家保护动物)、肉类加工。 | 生畜(除国家保护动物)。 | 2003-10-30 |
法定代表人变更 | 罗忠 | 张忠魁 | 2003-10-30 |
股东备案 | 陈华杰,董事; [新增]
陈丽,监事; [新增]
李镇鸿,监事; [新增]
罗忠,执行董事; [新增]
张忠魁,董事 [新增] | 黄文韬, [退出]
董事长 | 2003-10-30 |
企业类型变更 | 1140 | - | 2003-10-30 |
名称变更 | 湛江市霞山肉类联合加工有限公司 | 湛江市霞山肉类联合加工厂 | 2003-10-30 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2003-10-30 |
法定代表人变更 | 张忠魁 | 黄文韬 | 2003-06-09 |