变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 邹志辉 | 王玉才 | 2022-11-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 李淑芹,王玉才,邹志辉 | 李淑芹,王玉才,赵小冰 | 2021-07-30 |
法定代表人 | 王玉才 | 赵小冰 | 2021-07-30 |
法定代表人 | - | 赵小冰 | 2021-07-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 李淑芹,
王玉才, [新增]
邹志辉 [新增] | 李淑芹,
王玉才, [退出]
赵小冰 [退出] | 2021-07-30 |
经营范围 | 销售(含网上销售)日用品、玩具、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、化妆品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;电子产品的技术开发、技术咨询、转让、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;包装装潢设计;产品设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;软件开发;经济信息咨询(不含中介服务);食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售(含网上销售)日用品、玩具、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、化妆品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;电子产品的技术开发、技术咨询、转让、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;包装装潢设计;产品设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;软件开发;经济信息咨询(不含中介服务);零售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品以及零售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-06-08 |
经营范围 | 销售(含网上销售)日用品、玩具、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、化妆品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;电子产品的技术开发、技术咨询、转让、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;包装装潢设计;产品设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;软件开发;经济信息咨询(不含中介服务);零售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品以及零售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售(含网上销售)日用品、玩具、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、化妆品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;电子产品的技术开发、技术咨询、转让、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;包装装潢设计;产品设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;软件开发;经济信息咨询(不含中介服务);互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-05-28 |
住所 | 北京市西城区阜成门外大街2号6层640-31C室 | 北京市西城区阜成门外大街1号16层1644E室 | 2021-04-29 |
投资人 | 金兆奇,自然人股东,
王玉才,自然人股东,
王玉才,自然人股东,
邹志辉,自然人股东, [新增]
邹志辉,自然人股东 [新增] | 金兆奇,自然人股东,
王玉才,自然人股东 | 2021-03-31 |
投资人 | 金兆奇,自然人股东,
王玉才,自然人股东,
邹志辉,自然人股东 [新增] | 金兆奇,自然人股东,
王玉才,自然人股东 | 2021-03-31 |
住所 | 北京市西城区阜成门外大街1号16层1644E室 | 北京市昌平区回龙观镇回龙观东大街336号院1号楼5层518 | 2017-04-25 |
法定代表人 | | | 2017-01-12 |
经营范围 | 互联网信息服务。销售(含网上销售)日用品、玩具、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、化妆品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;电子产品的技术开发、技术咨询、转让、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;包装装潢设计;产品设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;软件开发;经济信息咨询(不含中介服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售(含网上销售)日用品、厨房用具、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、木制品、玻璃制品、金属制品、体育用品、工艺品、通讯器材、玩具、日用杂货、钟表、箱包、汽车配件;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;租赁建筑工程机械设备;零售(含网上零售)机械设备、电子产品;经济信息咨询(不含中介服务);代理进出口、技术进出口、货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-01-12 |
投资人 | 王玉才,自然人股东; 金兆奇,自然人股东; | 王春兰,自然人股东; | 2017-01-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 王玉才,执行董事; 李淑芹,监事; | 刘伟娇,监事; | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人) 1 王玉才 执行董事 2 赵小冰 经理 3 李淑芹 监事 | (注:标有标志的为法定代表人) 1 王春兰 执行董事 2 王春兰 经理 3 刘伟娇 监事 | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵小冰,李淑芹,王玉才 | 王春兰,刘伟娇 | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 王玉才 执行董事; [新增]
赵小冰 经理; [新增]
李淑芹 监事 [新增] | 王春兰 执行董事; [退出]
王春兰 经理; [退出]
刘伟娇 监事 [退出] | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 李淑芹, [新增]
王玉才, [新增]
赵小冰 [新增] | 刘伟娇, [退出]
王春兰 [退出] | 2017-01-12 |
投资人 | 变更后(注:标有标志的为法定代表人)
王玉才 执行董事 [新增]
赵小冰 经理 [新增]
李淑芹 监事 [新增] | 变更前(注:标有标志的为法定代表人)
王春兰 执行董事 [退出]
王春兰 经理 [退出]
刘伟娇 监事 [退出] | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 王玉才 执行董事 [新增]
赵小冰 经理 [新增]
李淑芹 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 王春兰 执行董事 [退出]
王春兰 经理 [退出]
刘伟娇 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2017-01-12 |
投资人 | 王玉才 自然人股东 [新增]
金兆奇 自然人股东 [新增] | 王春兰 自然人股东 [退出] | 2017-01-12 |
法定代表人 | 赵小冰 | 王春兰 | 2017-01-12 |
经营范围 | 销售(含网上销售)日用品、厨房用具、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、木制品、玻璃制品、金属制品、体育用品、工艺品、通讯器材、玩具、日用杂货、钟表、箱包、汽车配件;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;租赁建筑工程机械设备;零售(含网上零售)机械设备、电子产品;经济信息咨询(不含中介服务);代理进出口、技术进出口、货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;租赁建筑工程机械设备;零售(含网上零售)机械设备、电子产品;销售(含网上销售)日用品、厨房用具、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、木制品、玻璃制品、金属制品、体育用品、工艺品、通讯器材;经济信息咨询(不含中介服务);代理进出口、技术进出口、货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-10-29 |