变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 陈少华,
陈映,
郭进濠, [新增]
李东, [新增]
林天鸿,
潘祥纬*,
乔普若 | 陈少华,
陈映,
林天鸿,
马九德, [退出]
潘祥纬*,
乔普若,
周志毅 [退出] | 2020-09-21 |
董事 经理 监事 | 潘祥纬* 董事长
陈映 董事
乔普若 董事
陈少华 董事
郭进濠 董事 [新增]
李东 董事 [新增]
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 潘祥纬* 董事长
马九德 董事 [退出]
陈少华 董事
乔普若 董事
陈映 董事
周志毅 董事 [退出]
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-21 |
住所 | 北京市朝阳区望京街8号院3号楼5层501内509室 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼13层3单元131606 | 2019-07-30 |
经营范围 | (一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务;1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;销售食品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | (一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务;1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务。(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2019-06-28 |
董事 经理 监事 | 潘祥纬 董事长; [新增]
陈少华 董事;
陈映 董事;
周志毅 董事;
乔普若 董事; [新增]
马九德 董事;
陈少华 总经理;
林天鸿 监事 | 苏杨娣 董事长; [退出]
陈少华 董事;
陈映 董事;
周志毅 董事;
乔普拉 董事; [退出]
马九德 董事;
陈少华 总经理;
林天鸿 监事 | 2018-10-23 |
董事 经理 监事 | 陈少华,
陈映,
林天鸿,
马九德,
潘祥纬*, [新增]
乔普若, [新增]
周志毅 | 陈少华,
陈映,
林天鸿,
马九德,
乔普拉, [退出]
苏杨娣*, [退出]
周志毅 | 2018-10-23 |
董事 经理 监事 | 潘祥纬* 董事长 [新增]
乔普若 董事 [新增]
马九德 董事
周志毅 董事
陈少华 董事
陈映 董事
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长 [退出]
马九德 董事
周志毅 董事
陈映 董事
陈少华 董事
乔普拉 董事 [退出]
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-23 |
法定代表人 | 潘祥纬 | 苏杨娣 | 2018-10-23 |
住所 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼13层3单元131606 | 北京市朝阳区望京西园425号楼三层3515室 | 2018-06-06 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长;
陈映 董事;
乔普拉 董事; [新增]
陈少华 董事;
马九德 董事;
周志毅 董事;
陈少华 总经理;
林天鸿 监事 | 苏杨娣 董事长;
周志毅 董事;
陈文莊 董事; [退出]
陈映 董事;
马九德 董事;
陈少华 董事;
陈少华 总经理;
林天鸿 监事 | 2018-01-09 |
董事 经理 监事 | 陈少华,
陈映,
林天鸿,
马九德,
乔普拉, [新增]
苏杨娣*,
周志毅 | 陈少华,
陈文莊, [退出]
陈映,
林天鸿,
马九德,
苏杨娣*,
周志毅 | 2018-01-09 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长
马九德 董事
周志毅 董事
乔普拉 董事 [新增]
陈少华 董事
陈映 董事
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长
马九德 董事
陈少华 董事
周志毅 董事
陈文莊 董事 [退出]
陈映 董事
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-09 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长;
周志毅 董事;
陈文莊 董事;
陈映 董事;
马九德 董事;
陈少华 董事;
陈少华 总经理;
林天鸿 监事 | 苏杨娣 董事长;
李晓华 副董事长; [退出]
陈少华 董事;
陈映 董事;
陈文莊 董事;
马九德 董事;
周志毅 董事;
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | 陈少华,
陈文莊,
陈映,
林天鸿,
马九德,
苏杨娣*,
周志毅 | 陈少华,
陈文莊,
陈映,
李晓华, [退出]
林天鸿,
马九德,
苏杨娣*,
周志毅 | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长
马九德 董事
陈少华 董事
周志毅 董事
陈文莊 董事
陈映 董事
陈少华 总经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长
李晓华 副董事长 [退出]
周志毅 董事
马九德 董事
陈文莊 董事
陈映 董事
陈少华 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长;
李晓华 副董事长; [新增]
陈少华 董事;
陈映 董事;
陈文莊 董事;
马九德 董事;
周志毅 董事;
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 苏杨娣 董事长;
陈映 董事;
陈少华 董事;
周志毅 董事;
陈文莊 董事;
马九德 董事;
陈威海 董事; [退出]
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 2016-03-28 |
董事 经理 监事 | 陈少华,
陈文莊,
陈映,
李晓华, [新增]
林天鸿,
马九德,
苏杨娣*,
周志毅 | 陈少华,
陈威海, [退出]
陈文莊,
陈映,
林天鸿,
马九德,
苏杨娣*,
周志毅 | 2016-03-28 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长
李晓华 副董事长 [新增]
周志毅 董事
马九德 董事
陈文莊 董事
陈映 董事
陈少华 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长
陈威海 董事 [退出]
马九德 董事
陈文莊 董事
陈映 董事
周志毅 董事
陈少华 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-03-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 李晓华,副董事长; 周志毅,董事; 马九德,董事; 陈文莊,董事; 陈映,董事; 陈少华,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 陈威海,董事; 马九德,董事; 陈文莊,董事; 陈映,董事; 周志毅,董事; 陈少华,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 2016-03-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈威海,董事; 马九德,董事; 陈文莊,董事; 陈映,董事; 周志毅,董事; 陈少华,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 马九德,董事; 陈文莊,董事; 蔡南汉,董事; 陈少华,董事; 陈威海,董事; 陈映,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 2015-04-14 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长;
陈映 董事;
陈少华 董事;
周志毅 董事; [新增]
陈文莊 董事;
马九德 董事;
陈威海 董事;
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 苏杨娣 董事长;
陈映 董事;
陈少华 董事;
陈威海 董事;
陈文莊 董事;
蔡南汉 董事; [退出]
马九德 董事;
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 2015-04-14 |
董事 经理 监事 | 陈少华,
陈威海,
陈文莊,
陈映,
林天鸿,
马九德,
苏杨娣*,
周志毅 [新增] | 蔡南汉, [退出]
陈少华,
陈威海,
陈文莊,
陈映,
林天鸿,
马九德,
苏杨娣* | 2015-04-14 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长
陈威海 董事
马九德 董事
陈文莊 董事
陈映 董事
周志毅 董事 [新增]
陈少华 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长
马九德 董事
陈文莊 董事
蔡南汉 董事 [退出]
陈少华 董事
陈威海 董事
陈映 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-04-14 |
住所 | 北京市朝阳区望京西园425号楼三层3515室 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座911号 | 2014-10-23 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长;
陈少华 董事;
陈文莊 董事;
陈映 董事; [新增]
蔡南汉 董事;
马九德 董事;
陈威海 董事;
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 苏杨娣 董事长;
马九德 董事;
范艳 董事; [退出]
陈威海 董事;
陈少华 董事;
蔡南汉 董事;
陈文莊 董事;
陈少华 经理;
林天鸿 监事 | 2014-07-25 |
董事 经理 监事 | 蔡南汉,
陈少华,
陈威海,
陈文莊,
陈映, [新增]
林天鸿,
马九德,
苏杨娣* | 蔡南汉,
陈少华,
陈威海,
陈文莊,
范艳, [退出]
林天鸿,
马九德,
苏杨娣* | 2014-07-25 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长
陈威海 董事
马九德 董事
蔡南汉 董事
陈少华 董事
陈映 董事 [新增]
陈文莊 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长
陈文莊 董事
蔡南汉 董事
陈少华 董事
陈威海 董事
范艳 董事 [退出]
马九德 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-07-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈威海,董事; 马九德,董事; 蔡南汉,董事; 陈少华,董事; 陈映,董事; 陈文莊,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 陈文莊,董事; 蔡南汉,董事; 陈少华,董事; 陈威海,董事; 范艳,董事; 马九德,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 2014-07-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈文莊,董事; 蔡南汉,董事; 陈少华,董事; 陈威海,董事; 范艳,董事; 马九德,董事; 陈少华,经理; 林天鸿,监事; | 吴维贵,董事; 陈威海,董事; 马九德,董事; 李乐,董事; 范艳,董事; 李乐,总经理; 陈少华,监事; | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长;
马九德 董事;
范艳 董事;
陈威海 董事;
陈少华 董事;
蔡南汉 董事; [新增]
陈文莊 董事; [新增]
陈少华 经理;
林天鸿 监事 [新增] | 苏杨娣 董事长;
范艳 董事;
马九德 董事;
李乐 董事; [退出]
吴维贵 董事; [退出]
陈威海 董事;
李乐 总经理; [退出]
陈少华 监事 | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 蔡南汉, [新增]
陈少华,
陈威海,
陈文莊, [新增]
范艳,
林天鸿, [新增]
马九德,
苏杨娣* | 陈少华,
陈威海,
范艳,
李乐, [退出]
马九德,
苏杨娣*,
吴维贵 [退出] | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长
陈文莊 董事 [新增]
蔡南汉 董事 [新增]
陈少华 董事
陈威海 董事
范艳 董事
马九德 董事
陈少华 经理
林天鸿 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杨娣* 董事长
吴维贵 董事 [退出]
陈威海 董事
马九德 董事
李乐 董事 [退出]
范艳 董事
李乐 总经理 [退出]
陈少华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-07 |
实缴的出资额 | 金天源(香港)投资有限公司 9390 外国(地区)企业 | 金天源(香港)投资有限公司 9390 外国(地区)企业 | 2013-01-18 |
实收资本 | 9390 万元( + 03% ) | 9389.9975 万元 | 2013-01-18 |
实收资本(金) | 9390 万元 | 9389.9975 万元 | 2013-01-18 |
实缴的出资额 | 金天源(香港)投资有限公司,9390,外国(地区)企业; | 金天源(香港)投资有限公司,9390,外国(地区)企业; | 2013-01-18 |
注册资本 | 9390 万元 | 3000 万元 | 2012-12-11 |
实收资本(金) | 9389.9975 万元 | 2999.9975 万元 | 2012-12-11 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 金天源(香港)投资有限公司,9390,外国(地区)企业; | 金天源(香港)投资有限公司,3000,外国(地区)企业; | 2012-12-11 |
注册资本 | 9390( + 213% ) | 3000 | 2012-12-11 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 金天源(香港)投资有限公司 9390( + 213% ) 外国(地区)企业 | 金天源(香港)投资有限公司 3000 外国(地区)企业 | 2012-12-11 |
实收资本 | 9389.9975 万元( + 21318% ) | 2999.9975 万元 | 2012-12-11 |
注册资本 | 9390万元( + 213% ) | 3000万元 | 2012-12-11 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣 董事长; [新增]
范艳 董事;
马九德 董事;
李乐 董事;
吴维贵 董事;
陈威海 董事;
李乐 总经理;
陈少华 监事 | 黄武光 董事长; [退出]
吴维贵 董事;
陈威海 董事;
李乐 董事;
范艳 董事;
马九德 董事;
李乐 总经理;
陈少华 监事 | 2010-08-31 |
董事 经理 监事 | 苏杨娣* 董事长 [新增]
陈威海 董事
吴维贵 董事
范艳 董事
李乐 董事
马九德 董事
李乐 总经理
陈少华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 黄武光* 董事长 [退出]
范艳 董事
马九德 董事
陈威海 董事
李乐 董事
吴维贵 董事
李乐 总经理
陈少华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-08-31 |
实缴的出资额 | 金天源(香港)投资有限公司 3000 外国(地区)企业 | 金天源(香港)投资有限公司 3000 外国(地区)企业 | 2010-08-31 |
实收资本 | 2999.9975 万元( + 65.74595% ) | 1809.9975 万元 | 2010-08-31 |
法定代表人 | 苏杨娣 | 黄武光 | 2010-08-31 |
实收资本(金) | 2999.9975 万元 | 1809.9975 万元 | 2010-08-31 |
实缴的出资额 | 金天源(香港)投资有限公司,3000,外国(地区)企业; | 金天源(香港)投资有限公司,3000,外国(地区)企业; | 2010-08-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈威海,董事; 吴维贵,董事; 范艳,董事; 李乐,董事; 马九德,董事; 李乐,总经理; 陈少华,监事; | 范艳,董事; 马九德,董事; 陈威海,董事; 李乐,董事; 吴维贵,董事; 李乐,总经理; 陈少华,监事; | 2010-08-31 |
实收资本 | 1809.9975 万元 | 0 万元 | 2010-04-15 |
认缴的出资时间 | 金天源(香港)投资有限公司 3000 外国(地区)企业 | 金天源(香港)投资有限公司 3000 外国(地区)企业 | 2009-10-15 |