变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 邢晖 | 陈华柳 | 2021-10-25 |
高级管理人员备案 | 郑伟文,董事
邢晖,经理
邢晖,董事长
冯微,监事
邓浩泉,董事
邢晖,董事 | 陈智鹏,董事
冯微,监事
陈华柳,董事
周柱荣,董事
陈华柳,董事长
陈华柳,经理 | 2021-10-25 |
高级管理人员备案 | 冯微,监事
陈华柳,董事
邓浩泉,董事
陈华柳,董事长
陈华柳,经理
李剑锋,董事 | 陈智鹏,董事
冯微,监事
陈华柳,董事
周柱荣,董事
陈华柳,董事长
陈华柳,经理 | 2020-10-12 |
股东备案 | 冯微,监事;
陈华柳,董事;
邓浩泉,董事; [新增]
陈华柳,董事长;
陈华柳,经理;
李剑锋,董事 [新增] | 陈智鹏,董事; [退出]
冯微,监事;
陈华柳,董事;
周柱荣,董事; [退出]
陈华柳,董事长;
陈华柳,经理 | 2020-09-29 |
- | 董事会成员发生备案 | - | 2019-07-18 |
负责人变更 | 陈华柳 | 周柱荣 | 2019-07-18 |
高级管理人员备案 | 陈华柳,董事 [新增]
陈华柳,董事长(董事会选举) [新增]
陈华柳,经理(董事会聘用) [新增]
陈智鹏,董事 [新增]
冯微,监事 [新增]
周柱荣,董事 | 李双陆,董事 [退出]
穆文霞,监事 [退出]
周志成,董事 [退出]
周柱荣,经理(董事会聘用)
周柱荣,董事长(董事会选举)
周柱荣,董事 | 2019-07-18 |
股东备案 | 陈华柳,董事; [新增]
陈华柳,董事长(董事会选举); [新增]
陈华柳,经理(董事会聘用); [新增]
陈智鹏,董事; [新增]
冯微,监事; [新增]
周柱荣,董事 | 李双陆,董事; [退出]
穆文霞,监事; [退出]
周志成,董事; [退出]
周柱荣,经理(董事会聘用); [退出]
周柱荣,董事长(董事会选举); [退出]
周柱荣,董事 | 2019-07-18 |
法定代表人 | 陈华柳 | 周柱荣 | 2019-07-18 |
章程备案 | 章程修正案 | 2010-06-30 | 2018-09-25 |
经营范围 | 污水处理,污水管道安装及设备维修,普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 污水处理,污水管道安装及设备维修。 | 2018-09-25 |
负责人变更 | 周柱荣 | 张传贵 | 2018-06-19 |
股东备案 | 李双陆,董事;
穆文霞,监事;
周志成,董事;
周柱荣,经理(董事会聘用); [新增]
周柱荣,董事长(董事会选举); [新增]
周柱荣,董事 [新增] | 李双陆,董事;
穆文霞,监事;
张传贵,经理(董事会聘用); [退出]
张传贵,董事长(董事会选举); [退出]
张传贵,董事; [退出]
周志成,董事 | 2018-06-19 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区里水镇新联村里东村民小组“桥东围冲”(住所申报) | 佛山市南海区里水镇新联村里东村民小组“桥东围冲” | 2018-06-19 |
法定代表人 | 周柱荣 | 张传贵 | 2018-06-19 |
高级管理人员备案 | 李双陆,董事
穆文霞,监事
张传贵,经理(董事会聘用)
张传贵,董事长(董事会选举)
张传贵,董事
周志成,董事 | 李双陆,董事
穆文霞,监事
张传贵,董事
张传贵,经理(董事会聘用)
张传贵,董事长(董事会选举)
周志成,董事 | 2015-01-16 |
股东备案 | 李双陆,董事;
穆文霞,监事;
张传贵,经理(董事会聘用);
张传贵,董事长(董事会选举);
张传贵,董事;
周志成,董事 | 李双陆,董事;
穆文霞,监事;
张传贵,董事;
张传贵,经理(董事会聘用);
张传贵,董事长(董事会选举);
周志成,董事 | 2014-08-04 |
股东备案 | 李双陆,董事; [新增]
穆文霞,监事;
张传贵,经理(董事会聘用); [新增]
张传贵,董事长(董事会选举);
张传贵,董事;
周志成,董事 | 穆文霞,监事;
邢晖,经理(董事会聘用); [退出]
邢晖,董事; [退出]
张传贵,董事;
张传贵,董事长(董事会选举);
周志成,董事 | 2014-08-04 |
法定代表人变更 | 张传贵 | 邹映红 | 2012-07-02 |
股东备案 | 穆文霞,监事;
邢晖,董事; [新增]
邢晖,经理(董事会聘用); [新增]
张传贵,董事; [新增]
张传贵,董事长(董事会选举); [新增]
周志成,董事 | 李双陆,董事; [退出]
穆文霞,监事;
周志成,董事;
周志成,经理(董事会聘用); [退出]
邹映红,董事; [退出]
邹映红,董事长(董事会选举) [退出] | 2012-07-02 |
章程备案 | 2010-06-30 | - | 2010-08-03 |
股东备案 | 李双陆,董事;
穆文霞,监事;
周志成,董事; [新增]
周志成,经理(董事会聘用); [新增]
邹映红,董事;
邹映红,董事长(董事会选举) [新增] | 黄志河,董事,董事长; [退出]
李双陆,董事;
穆文霞,监事;
邹映红,董事,经理 | 2010-08-03 |
法定代表人变更 | 邹映红 | 黄志河 | 2010-08-03 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-08-03 |
注册资本变更 | 1500( + 1400% ) | 100 | 2009-05-22 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-05-22 |
住所变更 | 佛山市南海区里水镇新联村里东村民小组“桥东围冲” | 佛山市南海区里水镇新联村 | 2009-02-26 |