变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 中山火炬公有资产经营集团有限公司 [新增] | 中山火炬公有资产经营有限公司 [退出] | 2022-04-24 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-04-24 |
非公司企业法人主管部门备案 | 章程修正案 | 章程 | 2021-12-22 |
驻在期限变更 | 长期 | 至2025年12月21日 | 2021-12-22 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | 章程 | 2021-12-22 |
业务范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;实业投资;物业管理;企业管理信息咨询;人力资源服务机构;研发电子产品及技术咨询服务;销售:日用百货、塑料制品;货物及技术进出口;汽车租赁(不含客、货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-12-22 |
高级管理人员备案 | 蒲宏安(监事) [新增]
林志强(监事)
李立新(董事)
梁永成(监事,监事会主席)
周锦苑(职工监事)
陈伟玲(职工监事)
吴惠斌(经理,董事,董事长)
吴宇辉(董事) | 林志强(监事)
李立新(董事)
戈文祥(监事) [退出]
梁永成(监事,监事会主席)
周锦苑(职工监事)
陈伟玲(职工监事)
吴惠斌(董事,董事长,经理)
吴宇辉(董事) | 2021-02-02 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2020-05-15 |
注册资本变更 | 19000( + 90% ) | 10000 | 2020-05-15 |
企业类型变更 | 1152 | 1190 | 2019-01-25 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-01-25 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-01-25 |
负责人变更 | 吴惠斌 | 郑泳航 | 2018-09-06 |
法定代表人变更 | 吴惠斌 | 郑泳航 | 2018-09-06 |
经营范围 | 工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;实业投资;物业管理;企业管理信息咨询;人力资源服务机构;研发电子产品及技术咨询服务;销售:日用百货、塑料制品;货物及技术进出口;汽车租赁(不含客、货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;实业投资;物业管理;企业管理信息咨询;人力资源服务机构;研发电子产品及技术咨询服务;货物及技术进出口;汽车租赁(不含客、货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-08-26 |
经营范围 | 工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;实业投资;物业管理;企业管理信息咨询;人力资源服务机构;研发电子产品及技术咨询服务;货物及技术进出口;汽车租赁(不含客、货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;实业投资;物业管理;企业管理信息咨询;人力资源服务机构;研发电子产品及技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2014-09-10 |
股东备案 | 戈文祥,监事;
李立新,董事;
梁广盛,董事;
林志强,监事;
杨彪,董事;
郑泳航,董事长,经理,董事 | 戈文祥,监事;
李立新,董事;
梁广盛,董事;
林志强,监事;
谭学飞,监事; [退出]
杨彪,董事;
郑泳航,董事长,经理 | 2014-07-30 |
经营范围 | 工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;实业投资;物业管理;企业管理信息咨询;人力资源服务机构;研发电子产品及技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资;物业管理;工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;研究开发:包装印刷、电子、生物及食品方面的新材料、新产品,并提供科技咨询服务。 | 2014-07-30 |
股东备案 | 戈文祥,监事;
李立新,董事; [新增]
梁广盛,董事;
林志强,监事;
谭学飞,监事;
杨彪,董事;
郑泳航,董事长,经理 | 戈文祥,监事;
梁广盛,董事;
林志强,监事;
谭学飞,监事;
吴润明,董事; [退出]
杨彪,董事;
郑泳航,董事长,经理 | 2008-06-27 |
股东备案 | 中山市张家边企业集团有限公司企业技术中心 [新增] | - | 2008-06-27 |
股东备案 | 戈文祥,监事;
梁广盛,董事; [新增]
林志强,监事;
谭学飞,监事;
吴润明,董事;
杨彪,董事; [新增]
郑泳航,董事长,经理 | 戈文祥,监事;
林国云,董事; [退出]
林志强,监事;
阮玉泉,董事; [退出]
谭学飞,监事;
吴润明,董事;
郑泳航,董事长,经理 | 2008-06-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-06-27 |
经营期限变更 | 1995-12-22 | - | 2008-06-24 |
经营范围变更 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资;物业管理;工业用房、商业营业用房、办公楼及其他建筑物出租;研究开发:包装印刷、电子、生物及食品方面的新材料、新产品,并提供科技咨询服务。 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资,物业管理,自有物业租赁;研究开发:包装印刷、电子、生物及食品方面的新材料、新产品,并提供科技咨询服务。 | 2008-06-24 |
经营期限变更 | 2025-12-21 | - | 2007-01-08 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2007-01-08 |
经营范围变更 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资,物业管理,自有物业租赁;研究开发:包装印刷、电子、生物及食品方面的新材料、新产品,并提供科技咨询服务。 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资,物业管理,物业代理;加工、制造:玩具,塑料制品,包装用品;销售五金、交电,百货,金属材料(不含金、银),建筑材料。 | 2006-07-05 |
股东备案 | 戈文祥,监事;
林国云,董事;
林志强,监事;
阮玉泉,董事;
谭学飞,监事;
吴润明,董事;
郑泳航,董事长,经理 | 戈文祥,监事;
林国云,董事;
林志强,监事;
阮玉泉,董事;
谭学飞,监事;
吴润明,董事;
郑泳航,董事长 | 2006-07-05 |
经营期限变更 | - | 1995-12-20 | 2006-07-05 |
股东备案 | 戈文祥,监事; [新增]
林国云,董事; [新增]
林志强,监事; [新增]
阮玉泉,董事; [新增]
谭学飞,监事; [新增]
吴润明,董事; [新增]
郑泳航,董事长 | 郑泳航,
其他 [退出] | 2005-06-23 |
住所变更 | 广东省中山市火炬开发区高技术产业开发区康乐大道51号 | 广东省中山市张家边 | 2005-06-23 |
股东备案 | 郑泳航,
其他 [新增] | 戈文祥,监事; [退出]
林国云,董事; [退出]
林志强,监事; [退出]
阮玉泉,董事; [退出]
谭学飞,监事; [退出]
吴润明,董事; [退出]
郑泳航,董事长 | 2005-06-23 |
经营范围变更 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资,物业管理,物业代理;加工、制造:玩具,塑料制品,包装用品;销售五金、交电,百货,金属材料(不含金、银),建筑材料。 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资,物业管理,物业代理;加工、制造玩具,塑料制品,包装用品;销售五金、交电,百货,金属材料(不含金、银),建筑材料。 | 2005-06-23 |
经营期限变更 | - | 1995-12-20 | 2005-06-23 |
住所变更 | 中山火炬高技术产业开发区康乐大道51号 | 广东省中山市火炬开发区高技术产业开发区康乐大道51号 | 2005-06-23 |
法定代表人变更 | 郑泳航 | 谢力健 | 2004-05-13 |
股东备案 | 戈文祥,监事;
林国云,董事;
林志强,监事;
阮玉泉,董事;
谭学飞,监事;
吴润明,董事;
郑泳航,董事长 | 戈文祥,其他人员;
林国云,其他人员;
林志强,其他人员;
阮玉泉,其他人员;
谭学飞,其他人员;
吴润明,其他人员;
谢力健,其他人员; [退出]
郑泳航,其他人员 | 2004-05-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2004-05-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2004-03-31 |
股东备案 | 戈文祥,其他人员; [新增]
林国云,其他人员; [新增]
林志强,其他人员; [新增]
阮玉泉,其他人员;
谭学飞,其他人员; [新增]
吴润明,其他人员;
谢力健,其他人员;
郑泳航,其他人员 | 陈焕坤,其他人员; [退出]
陈业兴,其他人员; [退出]
洪玉清,其他人员; [退出]
洪玉枢,其他人员; [退出]
黄焕然,其他人员; [退出]
李杏回,其他人员; [退出]
林满海,其他人员; [退出]
欧洲,其他人员; [退出]
阮监财,其他人员; [退出]
阮玉泉,其他人员;
吴成合,其他人员; [退出]
吴润明,其他人员;
吴渝成,其他人员; [退出]
谢力健,其他人员;
郑泳航,其他人员;
周冠谋,其他人员 [退出] | 2004-03-31 |
经营范围变更 | 本企业自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口(具体按粤外经贸进字[1998]088号文经营);实业投资,物业管理,物业代理;加工、制造:玩具,塑料制品,包装用品;销售五金、交电,百货,金属材料(不含金、银),建筑材料。 | 实业投资、楼宇物业管理、楼宇出租、出售、加工、制造、玩具、塑料制品、包装产品、销售五金交电、百货、金属材料,建筑材料。 | 1998-07-01 |