北京中电瑞达环保工程有限公司成立于2012年04月12日,位于中国的首都,政治、文化中心北京。我们是一家专注于专业承包;销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计领域的工程企业,
中电瑞达环保工程以12年的专业积累和良好信誉,在刘建华带领下和和经验丰富的名工程师团队,共同促进北京工程建设事业的繁荣发展。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 139****6837 |
电子邮箱 | 1535559895@QQ.COM |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中电瑞达环保工程有限公司 |
简称: | 中电瑞达环保工程 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 专业承包;销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 110108014810272 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-12-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年04月12日 |
注册资本: | 1000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 环保公司 » 海淀区环保公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区上地 |
顺企编码: | 32236413 |
北京中电瑞达环保工程有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
翟娜 | 100% | 人民币1000万元 |
北京中电瑞达环保工程有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝阳区望京东园四区2号楼9层901号J916室 | 北京市顺义区北高路赵全营段20号院4号楼3层310 | 2022-01-25 |
经营范围 | 发电、输电、供电业务;热力生产和供应;合同能源管理;专业承包;销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 专业承包;销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-01-25 |
企业名称 | 北京华裕能源有限公司 | 北京中电瑞达环保工程有限公司 | 2022-01-25 |
法定代表人 | 翟娜 | 关志林 | 2021-04-27 |
法定代表人 | - | 关志林 | 2021-04-27 |
投资人 | 翟娜,自然人股东 [新增] | 关志林,自然人股东 [退出] | 2021-04-27 |
董事 经理 监事 | 翟娜*, [新增] 关志林 [新增] | 关志林*, [退出] 吴志诚 [退出] | 2021-04-27 |
董事 经理 监事 | 关志林*, [新增] 吴志诚 [新增] | 翟娜, [退出] 刘建华* [退出] | 2019-06-20 |
董事 经理 监事 | 关志林 执行董事; [新增] 关志林 经理; [新增] 吴志诚 监事 [新增] | 刘建华 执行董事; [退出] 刘建华 经理; [退出] 翟娜 监事 [退出] | 2019-06-20 |
董事 经理 监事 | 关志林* 执行董事 [新增] 关志林* 经理 [新增] 吴志诚 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘建华* 执行董事 [退出] 刘建华* 经理 [退出] 翟娜 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-20 |
投资人 | 关志林 自然人股东 [新增] | 刘建华 自然人股东 [退出] | 2019-06-20 |
法定代表人 | 关志林 | 刘建华 | 2019-06-20 |
住所 | 北京市顺义区北高路赵全营段20号院4号楼3层310 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段421室 | 2018-01-10 |
董事 经理 监事 | 刘建华 执行董事; [新增] 刘建华 经理; [新增] 翟娜 监事 [新增] | 王洋 执行董事; [退出] 吴涛 经理; [退出] 尹彦峰 监事 [退出] | 2014-12-29 |
注册资本 | 1000万( + 9900% ) | 10万 | 2014-12-29 |
注册资本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2014-12-29 |
法定代表人 | 刘建华 | 王洋 | 2014-12-29 |
注册资本 | 1000 万元 | 10 万元 | 2014-12-29 |
投资人 | 刘建华,自然人股东; | 王洋,自然人股东; 吴涛,自然人股东; 尹彦峰,自然人股东; | 2014-12-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 翟娜,监事; | 吴涛,经理; 尹彦峰,监事; | 2014-12-29 |
董事 经理 监事 | 翟娜, [新增] 刘建华* [新增] | 王洋*, [退出] 吴涛, [退出] 尹彦峰 [退出] | 2014-12-29 |
董事 经理 监事 | 刘建华* 执行董事 [新增] 刘建华* 经理 [新增] 翟娜 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王洋* 执行董事 [退出] 吴涛 经理 [退出] 尹彦峰 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-12-29 |
投资人 | 刘建华 自然人股东 [新增] | 王洋 自然人股东 [退出] 吴涛 自然人股东 [退出] 尹彦峰 自然人股东 [退出] | 2014-12-29 |
经营范围 | 专业承包;销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计。(未取得行政许可的项目除外) | 2014-12-29 |
注册资本 | 1000万元( + 9900% ) | 10万元 | 2014-12-29 |
住所 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段421室 | 北京市海淀区建材城西路50号2号楼二层242室 | 2014-12-29 |
企业名称 | 北京中电瑞达环保工程有限公司 | 北京中电瑞达环保工程设备有限公司 | 2014-12-29 |
北京中电瑞达环保工程有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘建华 | 执行董事 |
刘建华 | 经理 |
翟娜 | 监事 |
本页是 [北京中电瑞达环保工程有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。