变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 许可项目:食品销售;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文具用品零售;日用品销售;服装服饰零售;电子产品销售;玩具销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品;健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发;销售文化用品、日用品、服装、电子产品、玩具、医疗器械I类;(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-10-14 |
董事 经理 监事 | 王建伟*, [新增]
王俊立,
杨丽华 [新增] | 王俊立,
赵珂欣* [退出] | 2022-09-19 |
董事 经理 监事 | 王建伟*,王俊立,杨丽华 | 王俊立,赵珂欣* | 2022-09-19 |
法定代表人 | 王建伟 | 赵珂欣 | 2022-09-19 |
住所 | 北京市密云区东菜园小区3号楼4单元102室 | 北京市密云区西大桥路19号(2号楼309室) | 2020-12-14 |
住所 | 北京市密云区西大桥路19号(2号楼309室) | 北京市顺义区高丽营镇丽喜花园6号楼1至3层101内3层357 | 2019-11-19 |
住所 | 北京市顺义区高丽营镇丽喜花园6号楼1至3层101内3层357 | 北京市海淀区上地十街1号院6号楼12层1206 | 2019-05-31 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵珂欣* 执行董事 2 赵珂欣* 经理 3 王俊立 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于凤玲* 执行董事 2 于凤玲* 经理 3 郑岩 监事 | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 赵珂欣*,王俊立 | 于凤玲*,郑岩 | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 赵珂欣 执行董事; [新增]
赵珂欣 经理; [新增]
王俊立 监事 [新增] | 于凤玲 执行董事; [退出]
于凤玲 经理; [退出]
郑岩 监事 [退出] | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 王俊立, [新增]
赵珂欣* [新增] | 于凤玲*, [退出]
郑岩 [退出] | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 赵珂欣* 执行董事 [新增]
赵珂欣* 经理 [新增]
王俊立 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于凤玲* 执行董事 [退出]
于凤玲* 经理 [退出]
郑岩 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-12-17 |
投资人 | 赵珂欣 自然人股东 [新增] | 孙召芳 自然人股东 [退出]
于凤玲 自然人股东 [退出] | 2018-12-17 |
经营范围 | 销售食品。健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发;销售文化用品、日用品、服装、电子产品、玩具、医疗器械I类。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术服务、销售建筑材料、机械设备、五金交电、灯具。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-12-17 |
法定代表人 | 赵珂欣 | 于凤玲 | 2018-12-17 |
企业名称 | 北京天使至护健康管理服务有限公司 | 北京国兴恒远科技发展有限公司 | 2018-12-17 |
董事 经理 监事 | 于凤玲*,郑岩 | 王天亮,李小静* | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于凤玲* 执行董事 2 于凤玲* 经理 3 郑岩 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李小静* 执行董事 2 李小静* 经理 3 王天亮 监事 | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | 于凤玲*, [新增]
郑岩 [新增] | 李小静*, [退出]
王天亮 [退出] | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | 于凤玲 执行董事; [新增]
于凤玲 经理; [新增]
郑岩 监事 [新增] | 李小静 执行董事; [退出]
李小静 经理; [退出]
王天亮 监事 [退出] | 2017-12-08 |
董事 经理 监事 | 于凤玲* 执行董事 [新增]
于凤玲* 经理 [新增]
郑岩 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李小静* 执行董事 [退出]
李小静* 经理 [退出]
王天亮 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-08 |
投资人 | 孙召芳 自然人股东 [新增]
于凤玲 自然人股东 [新增] | 李小静 自然人股东 [退出]
王天亮 自然人股东 [退出] | 2017-12-08 |
法定代表人 | 于凤玲 | 李小静 | 2017-12-08 |
企业名称 | 北京国兴恒远科技发展有限公司 | 北京鸿驰展科技有限公司 | 2017-12-08 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2014-07-02 |
注册资本 | 500万( + 900% ) | 50万 | 2014-07-02 |
注册资本 | 500万元( + 900% ) | 50万元 | 2014-07-02 |
注册资本 | 500 万元 | 50 万元 | 2014-07-02 |
住所 | 北京市海淀区上地十街1号院6号楼12层1206 | 北京市海淀区知春里甲10号楼4层405房间 | 2013-06-03 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术服务、销售建筑材料、机械设备、五金交电、灯具。(未取得行政许可的项目除外) | 技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2012-06-20 |
住所 | 北京市海淀区知春里甲10号楼4层405房间 | 北京市海淀区东北旺南路26号1号平房第14间 | 2012-06-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李小静* 执行董事 2 李小静* 经理 3 王天亮 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李卫东* 执行董事 2 李卫东* 经理 3 赵卫华 监事 | 2010-11-15 |
董事 经理 监事 | 李小静 执行董事; [新增]
李小静 经理; [新增]
王天亮 监事 [新增] | 李卫东 执行董事; [退出]
李卫东 经理; [退出]
赵卫华 监事 [退出] | 2010-11-15 |
董事 经理 监事 | 李小静* 执行董事 [新增]
李小静* 经理 [新增]
王天亮 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李卫东* 执行董事 [退出]
李卫东* 经理 [退出]
赵卫华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-11-15 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 李小静 35 自然人股东 [新增]
王天亮 15 自然人股东 [新增] | 李卫东 35 自然人股东 [退出]
赵卫华 15 自然人股东 [退出] | 2010-11-15 |
经营范围 | 技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-11-15 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 李小静,35,自然人股东; 王天亮,15,自然人股东; | 李卫东,35,自然人股东; 赵卫华,15,自然人股东; | 2010-11-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 王天亮,监事; | 赵卫华,监事; | 2010-11-15 |
法定代表人 | 李小静 | 李卫东 | 2010-11-15 |
企业名称 | 北京鸿驰展科技有限公司 | 北京鼎华通科技有限责任公司 | 2010-11-15 |