海口金彪汽车维修有限公司,办公室地址位于素有“椰城”美称的海口,海南省海口市美兰区灵山镇桥东管区北让经济社,我公司主要提供汽车配件的批发及零售,一类机动车维修,汽车美容,代办车辆的年检。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 海口金彪汽车维修有限公司 |
简称: | 金彪汽车维修 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 汽车配件的批发及零售,一类机动车维修(小型车整车维修),汽车美容,代办车辆的年检。 |
营业执照号码: | 91460100082520068L |
发证机关: | 海南省市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-07-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年11月29日 |
注册资本: | 100万人民币 (万元) |
所属分类: | 汽摩及配件公司 » 美兰区汽摩及配件公司 |
所属城市: | 海口企业网 » 美兰区 » 美兰区灵山镇 |
顺企编码: | 33556598 |
海口金彪汽车维修有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李道源 | 55% | 人民币55.0万元 |
李道燕 | 45% | 人民币45.0万元 |
海口金彪汽车维修有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 李晓霞 | 张修彪 | 2021-10-29 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-10-29 |
投资人变更 | 李道源:55%; 李道燕:45%; [新增] | 黎倩妤(出资额:45万元,出资比例:45%), [退出] 李道源(出资额:55万元,出资比例:55%) | 2021-10-29 |
高级管理人员备案 | 李道燕(监事), [新增] 李道源(执行董事兼总经理) [新增] | 杨庆武(监事) [退出] | 2021-10-29 |
负责人变更 | 李道源 | 黎倩妤 | 2021-10-29 |
地址变更 | 海南省海口市美兰区新埠街道西苑路三水澜湾南侧京海环境院内 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东管区北让经济社 | 2021-10-29 |
高级管理人员备案 | 杨庆武 黎倩妤 [新增] | 杨庆武 张婧彬 [退出] | 2020-12-28 |
负责人变更 | 黎倩妤 | 张婧彬 | 2020-12-28 |
投资人变更 | 李道源:55%; [新增] 黎倩妤:45%; [新增] | 张婧彬:100%; [退出] | 2020-12-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-28 |
地址变更变更 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东管区北让经济社 | 海南省海口市龙华区金盘路富南小区厂房902-1号 | 2017-04-27 |
投资人变更 | 张婧彬:100%; [新增] | 杨庆武:5%; [退出] 张修彪:95%; [退出] | 2016-12-09 |
投资人变更变更 | 张婧彬:*%; [新增] | 杨庆武:*%; [退出] 张修彪:*%; [退出] | 2016-12-09 |
高级管理人员备案变更 | 杨庆武 张婧彬 [新增] | 张修彪 [退出] 杨庆武 | 2016-12-09 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-09 |
负责人变更变更 | 张婧彬 | 张修彪 | 2016-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 张婧彬:100%; | 杨庆武:5%;张修彪:95%; | 2016-12-09 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2013-12-27 |
实收资本变更 | 100 | 0 | 2013-12-27 |
海口金彪汽车维修有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张婧彬 | |
杨庆武 | 监事 |
海口金彪汽车维修有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
海口金彪汽车维修有限公司第一分公司 | 海南省海口市龙华区金盘路富南小区厂房902-1号 | 2015-06-05 00:00:00.000 |
本页是 [海口金彪汽车维修有限公司] 在顺企网海口黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。