变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 2022-05-19公司新章程 | 旧章程 | 2022-05-25 |
住所 | 福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203-1单元(自贸试验区内) | 福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-352(自贸试验区内) | 2022-05-25 |
出资情况 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:*****0XD; | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:*****;
福州轻工进出口有限公司 证照号码:*****; | 2022-04-18 |
主要成员 | 戴建成 张春生 陈俊龙 [新增] | 唐福森 林财 戴建成 蔡钦铭 陈健 [退出] | 2022-04-18 |
投资人变更 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:9***8140XD; | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:*****;
福州轻工进出口有限公司 证照号码:*****; [退出] | 2022-04-18 |
章程备案 | 2022-04-13公司新章程 | 旧章程 | 2022-04-18 |
法定代表人变更 | 陈俊龙 | 蔡钦铭 | 2022-04-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2022-04-18 |
住所变更 | 福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-352(自贸试验区内) | 闽侯县祥谦镇峡南 | 2022-04-18 |
董事备案 | 戴建成
张春生 [新增]
陈俊龙 [新增] | 唐福森 [退出]
林财 [退出]
戴建成
蔡钦铭 [退出]
陈健 [退出] | 2022-04-18 |
投资人变更 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:******; [新增] | 福建三木集团股份有限公司 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2022-04-18 |
主要成员 | 戴建成 林财 唐福森 蔡钦铭 陈健 [新增] | 蔡钦铭 林艺圃 陈健 戴建成 陈烽 [退出] | 2019-07-01 |
董事备案 | 戴建成
林财 [新增]
唐福森 [新增]
蔡钦铭
陈健 | 蔡钦铭
林艺圃 [退出]
陈健
戴建成
陈烽 [退出] | 2019-07-01 |
联络员备案 | 陈俊龙 | 刘后俊 | 2019-07-01 |
主要成员 | 戴建成 [新增] | 赵建拯 [退出] | 2016-02-04 |
主要成员 | 戴建成 陈烽 蔡钦铭 林艺圃 陈健 [新增] | 蔡钦铭 赵建拯 林艺圃 陈健 陈烽 [退出] | 2016-02-04 |
出资情况 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:*****;
福州轻工进出口有限公司 证照号码:*****; | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:*****;
福州轻工进出口有限公司 证照号码:*****;
赵建拯 证照号码:*****9; | 2016-02-04 |
投资人变更 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:***************;
福州轻工进出口有限公司 证照号码:***************; | 福建三木集团股份有限公司 证照号码:***************;
福州轻工进出口有限公司 证照号码:***************;
赵建拯 证照号码:******************; [退出] | 2016-02-04 |
董事备案 | 戴建成 [新增]
陈烽
蔡钦铭
林艺圃
陈健 | 蔡钦铭
赵建拯 [退出]
林艺圃
陈健
陈烽 | 2016-02-04 |
投资人变更 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 福建三木集团股份有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-02-04 |
经理备案 | 戴建成 [新增] | 赵建拯 [退出] | 2016-02-04 |
经理备案 | 戴建成 | 赵建拯 | 2016-02-04 |
投资人(股权)变更 | 福建三木集团股份有限公司 证照号码********* 证照号码:******; | 福建三木集团股份有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-02-04 |
章程备案 | 2016-01-29新章程 | 旧章程 | 2016-02-04 |
董事备案 | 戴建成 陈烽 蔡钦铭 林艺圃 陈健 | 蔡钦铭 赵建拯 林艺圃 陈健 陈烽 | 2016-02-04 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | | 2016-02-04 |
信息公示联络员备案 | 刘后俊 | 翁齐达 | 2015-06-18 |
董事备案 | 林艺圃 陈烽 陈健 蔡钦铭 赵建拯 | 池德庭 林艺圃 赵建拯 陈健 谢明锋 | 2015-05-14 |
主要成员 | 林艺圃 陈烽 陈健 蔡钦铭 赵建拯 [新增] | 池德庭 林艺圃 赵建拯 陈健 谢明锋 [退出] | 2015-05-14 |
董事备案 | 林艺圃
陈烽 [新增]
陈健
蔡钦铭 [新增]
赵建拯 | 池德庭 [退出]
林艺圃
赵建拯
陈健
谢明锋 [退出] | 2015-05-14 |
法定代表人变更 | 蔡钦铭 | 池德庭 | 2015-05-14 |
经营范围变更 | 速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】(有效期限至2016年11月30日止) 一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务;(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2015-05-14 |
主要成员 | 江晓华 [新增] | 张发祥 [退出] | 2014-07-28 |
主要成员 | 陈健 赵建拯 谢明锋 池德庭 林艺圃 [新增] | 赵建拯 程必泓 杨祖锋 谢明锋 柯真明 陈健 林志军 [退出] | 2014-07-28 |
监事备案 | 江晓华 [新增] | 张发祥 [退出] | 2014-07-28 |
董事备案 | 陈健
赵建拯
谢明锋
池德庭 [新增]
林艺圃 [新增] | 赵建拯
程必泓 [退出]
杨祖锋 [退出]
谢明锋
柯真明 [退出]
陈健
林志军 [退出] | 2014-07-28 |
章程备案 | 2014-07-15新章程 | | 2014-07-28 |
信息公示联络员备案 | 翁齐达 | | 2014-07-28 |
法定代表人变更 | 池德庭 | 柯真明 | 2014-07-28 |
董事备案 | 陈健 赵建拯 谢明锋 池德庭 林艺圃 | 赵建拯 程必泓 杨祖锋 谢明锋 柯真明 陈健 林志军 | 2014-07-28 |
监事备案 | 江晓华 | 张发祥 | 2014-07-28 |
经营期限变更 | 2000-12-25~2030-12-24 | 2000-12-25~2015-12-25 | 2014-01-20 |
章程备案 | 2014-01-03新章程 | - | 2014-01-20 |
经营范围变更 | 许可经营项目:速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】(有效期限至2016年11月30日止) 一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务;(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】(有效期限至2013年11月30日止);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2014-01-20 |
- | 福建三木集团股份有限公司 856.370000万元 出资方式 实物 福州轻工进出口有限公司 303.630000万元 出资方式 货币 赵建拯 290万元 出资方式 货币 | 福建三木集团股份有限公司 928.870000万元 出资方式 实物 福州轻工进出口有限公司 303.630000万元 出资方式 货币 赵建拯 217.500000万元 出资方式 货币 | 2013-07-30 |
- | 新章程 | 备案前内容 | 2013-07-30 |
- | 新章程 | 备案前内容 | 2012-10-09 |
- | 修改经营范围、住所 | 备案前内容 | 2011-04-29 |
- | 闽侯县祥谦镇峡南 | 闽侯县闽江乡峡南村 | 2011-04-29 |
- | 董事长 柯真明 ; 董事兼总经理 赵建拯 ; 董事 林志军 陈健谢明锋程必泓杨祖锋; 监事 张发祥 ; | 董事长 李建娜 ; 董事兼总经理 赵建拯 ; 董事 柯真明 林志军 陈健 谢明锋 程必泓 ; 监事 张发祥 ; | 2008-12-24 |
- | 柯真明 | 李建娜 | 2008-12-24 |
- | 董事兼总经理 赵建拯 ; 董事长 李建娜 ; 监事 张发祥 ; 董事 陈健 程必泓柯真明林志军谢明锋; | 董事兼总经理 唐光铃 ; 董事长 李建娜 ; 监事 李建武 ; 董事 陈健 池德庭 金昌文 柯真明 朱开昱 ; | 2007-11-16 |
- | 经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;水产品、农副产品、酱油加工、批发、零售 | 水产品、农副产品、酱油加工、批发、零售 | 2001-11-27 |
- | ******* | 450 | 2001-03-12 |