珠海横琴鸿利投资有限公司,办公室地址位于幸福之城珠海,珠海市横琴镇永兴二巷18号101单元,我公司主要提供〓
联系方式
- 公司地址:
- 珠海市横琴镇永兴二巷18号101单元
- 固定电话:
- (0756)3880336 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李军阳
- 邮政编码:
- 519000
- 地区编码:
- 440400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 133****7725 |
座机号码 | 0756-3880326 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 珠海横琴鸿利投资有限公司 |
简称: | 横琴鸿利投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440400082582883Q |
发证机关: | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 |
核准日期: | 2015-09-11 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年11月08日 |
注册资本: | 5000万人民币元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 香洲区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 珠海企业网 » 香洲区 » 香洲区横琴镇 |
顺企编码: | 37300660 |
珠海横琴鸿利投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
严思伟 | 4000.0万 | |
李中华 | 1000.0万 |
珠海横琴鸿利投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 严思伟 | 李军阳 | 2017-04-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2017-04-10 | |
高级管理人员备案 | 李中华,监事 严思伟,执行董事,经理 | 李军阳,执行董事,经理 孙英斌,监事 | 2017-04-10 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2017-04-10 |
法定代表人变更 | 2017-04-10 | ||
法定代表人变更 | 广东省珠海市香洲区香洲梅华东路292号2单元201房 | 广东省惠州市惠阳区淡水车站上圩居委会石古坳1415号 | 2017-04-10 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2017-04-10 |
法定代表人变更 | 0 | 8 | 2017-04-10 |
股东备案 | 李中华,监事; [新增] 严思伟,执行董事,经理 [新增] | 李军阳,执行董事,经理; [退出] 孙英斌,监事 [退出] | 2017-04-10 |
章程备案 | 2017-04-01 | - | 2017-04-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-04-10 |
珠海横琴鸿利投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
严思伟 | 执行董事,经理 |
李中华 | 监事 |
本页是 [珠海横琴鸿利投资有限公司] 在顺企网珠海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。