变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2020-01-09 |
高级管理人员备案 | 林志远,监事
彭秀珍,经理
彭秀珍,执行董事 | 林国明,经理
彭秀珍,执行董事
张艳景,监事 | 2020-01-09 |
法定代表人变更 | ***** | ***** | 2019-11-01 |
法定代表人变更 | 2 | 1 | 2019-11-01 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2019-11-01 |
法定代表人变更 | 珠海市香洲区 | 广东省珠海市香洲区香洲香溪路118号19栋1单元701房 | 2019-11-01 |
高级管理人员备案 | 林国明,经理
彭秀珍,执行董事
张艳景,监事 | 林国明,执行董事,经理
张艳景,监事 | 2019-11-01 |
法定代表人变更 | 股东会 | 董事会 | 2019-11-01 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2019-11-01 |
法定代表人变更 | *****X | *****3 | 2019-11-01 |
章程备案 | 章程 | 章程2015-09-15 | 2019-11-01 |
股东备案 | 林国明,经理;
彭秀珍,执行董事; [新增]
张艳景,监事 | 林国明,执行董事,经理;
张艳景,监事 | 2019-11-01 |
经营范围变更 | 章程记载的经营范围:农作物种植、禽畜水产养殖收购及销售;农产品加工、销售;食品销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以自有资金进行项目投资;技术研发、推广;花卉、化妆品、办公用品、电子产品、日用品、中药材、礼品、五金、交电、建材、化工产品、农药、肥料、饲料添加剂、机械设备销售;培训、咨询科普教育;粮油批发、零售。 | 章程记载的经营范围:农作物种植、禽畜水产养殖收购及销售;农产品加工、销售;食品销售;进出口业务;项目投资;技术研发、推广;花卉、化妆品、办公用品、电子产品、日用品、中药材、礼品、五金、交电、建材、化工产品、农药、肥料、饲料添加剂、机械设备销售;餐饮、住宿、旅游、休闲、娱乐、观赏业投资;培训、咨询、科普教育;粮油批发、零售。 | 2019-11-01 |
股东备案 | 林志远,监事; [新增]
彭秀珍,经理;
彭秀珍,执行董事 | 林国明,经理; [退出]
彭秀珍,执行董事;
张艳景,监事 [退出] | 2019-11-01 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-11-01 |
法定代表人 | 彭秀珍 | 林国明 | 2019-11-01 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2015-10-09 |
高级管理人员备案 | 林国明,执行董事,经理
张艳景,监事 | 陈长贵,董事
陈巧鑫,董事
洪旭,监事
温文华,董事
谢忠,董事长
谢忠,总经理
杨纫桐,董事 | 2015-10-09 |
法定代表人变更 | ***** | ***** | 2015-10-09 |
法定代表人变更 | *****3 | *****9 | 2015-10-09 |
法定代表人变更 | 广东省珠海市香洲区香洲香溪路118号19栋1单元701房 | 广东省珠海市香洲区香洲香溪路118号19栋1单元602房 | 2015-10-09 |
股东备案 | 林国明,执行董事,经理; [新增]
张艳景,监事 [新增] | 陈长贵,董事; [退出]
陈巧鑫,董事; [退出]
洪旭,监事; [退出]
温文华,董事; [退出]
谢忠,董事长; [退出]
谢忠,总经理; [退出]
杨纫桐,董事 [退出] | 2015-10-09 |
章程备案 | 章程2015-09-15 | 章程2015-07-13 | 2015-10-09 |
法定代表人 | 林国明 | 谢忠 | 2015-10-09 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2015-07-23 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2015-07-23 |
章程备案 | 章程2015-07-13 | 章程2015-06-15 | 2015-07-23 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-07-23 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2015-06-23 |
章程备案 | 章程2015-06-15 | 章程2015-04-02 | 2015-06-23 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-06-23 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2015-06-23 |
章程备案 | 章程2015-04-02 | 章程2015-01-28 | 2015-04-07 |
经营范围变更 | 章程记载的经营范围:农作物种植、禽畜水产养殖收购及销售;农产品加工、销售;食品销售;进出口业务;项目投资;技术研发、推广;花卉、化妆品、办公用品、电子产品、日用品、中药材、礼品、五金、交电、建材、化工产品、农药、肥料、饲料添加剂、机械设备销售;餐饮、住宿、旅游、休闲、娱乐、观赏业投资;培训、咨询、科普教育;粮油批发、零售。 | 章程记载的经营范围:食品销售;进出口业务;项目投资;技术研发、推广;农作物种植、禽畜水产养殖收购及销售;农产品加工、销售;花卉、化妆品、办公用品、电子产品、日用品、中药材、礼品、五金、交电、建材、化工产品、农药、肥料、饲料添加剂、机械设备销售;餐饮、住宿、旅游、休闲、娱乐、观赏业投资;培训、咨询、科普教育;粮油批发、零售。 | 2015-04-07 |
企业名称 | 珠海先田生态农业有限公司 | 珠海乡意浓有机食品有限公司 | 2015-04-07 |
法定代表人变更 | 3 | 1 | 2015-02-12 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2015-02-12 |
法定代表人变更 | ***** | ***** | 2015-02-12 |
法定代表人变更 | *****9 | *****3 | 2015-02-12 |
法定代表人变更 | 广东省珠海市香洲区香洲香溪路118号19栋1单元602房 | 广东省珠海市香洲区香洲兴业路52号4栋1单元403房 | 2015-02-12 |
高级管理人员备案 | 陈长贵,董事
陈巧鑫,董事
洪旭,监事
温文华,董事
杨纫桐,董事
谢忠,董事长
谢忠,总经理 | 陈长贵,执行董事
林国明,经理
谢 忠,监事 | 2015-02-12 |
法定代表人变更 | 董事会 | 股东 | 2015-02-12 |
章程备案 | 章程2015-01-28 | 2014-07-25 | 2015-02-12 |
经营范围变更 | 章程记载的经营范围:食品销售;进出口业务;项目投资;技术研发、推广;农作物种植、禽畜水产养殖收购及销售;农产品加工、销售;花卉、化妆品、办公用品、电子产品、日用品、中药材、礼品、五金、交电、建材、化工产品、农药、肥料、饲料添加剂、机械设备销售;餐饮、住宿、旅游、休闲、娱乐、观赏业投资;培训、咨询、科普教育;粮油批发、零售。 | - | 2015-02-12 |
股东备案 | 陈长贵,董事;
陈巧鑫,董事; [新增]
洪旭,监事; [新增]
温文华,董事; [新增]
杨纫桐,董事; [新增]
谢忠,董事长; [新增]
谢忠,总经理 [新增] | 陈长贵,执行董事;
林国明,经理; [退出]
谢 忠,监事 [退出] | 2015-02-12 |
企业名称 | 珠海乡意浓有机食品有限公司 | 珠海乡意浓商贸有限公司 | 2015-02-12 |
法定代表人 | 谢忠 | 陈长贵 | 2015-02-12 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2014-07-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2014-07-28 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2014-07-28 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2014-07-28 |
企业类型变更 | 1130 | 1152 | 2014-07-28 |
章程备案 | 2014-07-25 | - | 2014-07-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2014-07-28 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2014-07-28 |