佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,佛山市顺德区陈村镇勒竹工业区海边,我公司主要提供销售:燃料油,机油,钢材,有色金属,塑料,五金工具,导线材料,家用电器,陶瓷。〓〓
联系方式
- 公司地址:
- 佛山市顺德区陈村镇勒竹工业区海边
- 固定电话:
- 0757-23832315 未核实,仅供参考
- 经理:
- 欧培均
- 电子邮件:
- SDLONGQIAO@126.COM
- 邮政编码:
- 528000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0757-23832315 |
电子邮箱 | sdlongqiao@126.com |
相关产品
工商信息和基本资料
佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
梁海东 | 100% | 人民币1680万元 |
佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-10-08 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2019-10-08 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-10-08 |
营业起始日期 | 1996-07-12 | - | 2018-01-23 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-01-23 |
法定代表人 | 梁海东 | 欧培均 | 2018-01-23 |
经营范围变更 | 销售:燃料油,机油,钢材,有色金属,塑料,五金工具,导线材料,家用电器,陶瓷。(经营范围不含法律、法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目)〓 | 销售:燃料油,机油,塑料,五金工具,导线材料,家用电器,陶瓷。〓 | 2011-05-30 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-05-30 |
股东备案 | 梁海健,监事; [新增] 欧培均,执行董事,经理 [新增] | - | 2011-05-30 |
法定代表人变更 | 欧培均 | 梁海东 | 2004-10-28 |
住所变更 | 佛山市顺德区陈村镇勒竹工业区海边 | 顺德区陈村镇勒竹工业区海边 | 2004-10-28 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2004-10-28 |
住所变更 | 顺德区陈村镇勒竹工业区海边 | 顺德市陈村镇勒竹工业区海边 | 2004-01-17 |
名称变更 | 佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司 | 顺德市龙桥陶瓷燃料有限公司 | 2004-01-17 |
法定代表人变更 | 梁海东 | 梁灿 | 2003-02-28 |
经营范围变更 | 销售:燃料油,机油,塑料,五金工具,导线材料,家用电器,陶瓷。〓 | 销售:燃料油,机油,塑料,五金工具,导线材料,家用电器,。〓 | 2002-10-30 |
名称变更 | 顺德市龙桥陶瓷燃料有限公司 | 顺德市龙桥燃料有限公司 | 2002-10-30 |
经营范围变更 | 销售:燃料油,机油,塑料,五金工具,导线材料,家用电器,。〓 | 销售:柴油,金属材料(不含金、银),塑料,五金工具,导线材料,家用电器,机电设备,装冷设备安装。〓 | 2002-01-07 |
经营范围变更 | 销售:柴油,金属材料(不含金、银),塑料,五金工具,导线材料,家用电器,机电设备,装冷设备安装。〓 | 销售:柴油,金属材料(不含金、银),塑料,五金工具,导线材料,家用电器,机电设备,装冷设备安装。顺德市工商行政管理局 | 1998-11-09 |
注册资本变更 | 1680( + 2000% ) | 80 | 1998-11-09 |
经营期限变更 | - | 1996-07-12 | 1998-11-09 |
经营期限变更 | - | 1899-12-30 | 1998-11-09 |
佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
欧培均 | 执行董事,经理 |
梁海健 | 监事 |
佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
佛山市顺德区龙桥运输有限公司 | 梁海健 | 佛山市顺德区陈村勒竹工业区六路 | 60.0% |
本页是 [佛山市顺德区龙桥陶瓷燃料有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。