变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 黄旺业(监事), [新增]
聂叶子(总经理), [新增]
聂叶子(执行董事) [新增] | 刘楚燕(总经理), [退出]
刘楚燕(执行董事), [退出]
刘俊贤(监事) [退出] | 2022-05-20 |
股权和公证书 | - | - | 2022-05-20 |
总经理 | 黄旺业(监事), [新增]
聂叶子(总经理), [新增]
聂叶子(执行董事) [新增] | 刘楚燕(总经理), [退出]
刘楚燕(执行董事), [退出]
刘俊贤(监事) [退出] | 2022-05-20 |
监事信息 | 黄旺业(监事), [新增]
聂叶子(总经理), [新增]
聂叶子(执行董事) [新增] | 刘楚燕(总经理), [退出]
刘楚燕(执行董事), [退出]
刘俊贤(监事) [退出] | 2022-05-20 |
章程 | - | - | 2022-05-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-19 | 2022-03-10 | 2022-05-20 |
指定联系人 | 聂叶子 | 刘楚燕 | 2022-05-20 |
成员 | 黄旺业(监事),聂叶子(总经理),聂叶子(执行董事) | 刘楚燕(总经理),刘楚燕(执行董事),刘俊贤(监事) | 2022-05-20 |
投资人 | 黄旺业 61.5(万元)5% 聂叶子 1168.5(万元)95% | 刘楚燕 1168.5(万元)95% 刘俊贤 61.5(万元)5% | 2022-05-20 |
负责人 | 聂叶子 | 刘楚燕 | 2022-05-20 |
章程修正案 | - | - | 2022-03-11 |
地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区章企路100号B509 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1213号嘉辉苑物业楼203 | 2022-03-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-10 | 2022-03-07 | 2022-03-11 |
注册资本 | 1230 人民币( + 434.78261% ) | 230 人民币 | 2022-03-09 |
章程修正案 | - | - | 2022-03-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-07 | 2021-11-23 | 2022-03-09 |
投资人 | 刘俊贤 61.5(万元)5%刘楚燕 1168.5(万元)95% | 刘俊贤 11.5(万元)5%刘楚燕 218.5(万元)95% | 2022-03-09 |
成员 | 刘俊贤(监事) | 李华连(监事) | 2021-11-23 |
投资人 | 刘俊贤 11.5(万元)5%刘楚燕 218.5(万元)95% | 李华连 11.5(万元)5%刘楚燕 218.5(万元)95% | 2021-11-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-23 | 2021-11-22 | 2021-11-23 |
一般经营项目 | 经营电子商务;建筑材料、家用电器的销售; 电子产品、通讯产品,电子元器件、塑胶产品、监控设备的销售及研发;手机及配件、数码产品、照相机,摄像机、车载蓝牙、安防产品、无线通讯设备、笔记本周边配件的技术研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 经营电子商务;建筑材料、家用电器的销售; 电子产品、通讯产品,电子元器件、塑胶产品、监控设备的销售及研发;手机及配件、数码产品、照相机,摄像机、车载蓝牙、安防产品、无线通讯设备、笔记本周边配件的技术研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。 | 2021-11-23 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-23 |
监事信息 | 刘俊贤(监事) [新增] | 李华连(监事) [退出] | 2021-11-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-22 | 2021-08-24 | 2021-11-23 |
章程修正案 | - | - | 2021-11-23 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-24 |
成员 | 刘楚燕(总经理),刘楚燕(执行董事),李华连(监事) | 黄献勇(执行董事),黄献勇(总经理),孙永波(监事) | 2021-08-24 |
注册资本 | 230 人民币( + 2200% ) | 10 人民币 | 2021-08-24 |
监事信息 | 刘楚燕(总经理), [新增]
刘楚燕(执行董事), [新增]
李华连(监事) [新增] | 黄献勇(执行董事), [退出]
黄献勇(总经理), [退出]
孙永波(监事) [退出] | 2021-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-23 | 2021-04-26 | 2021-08-24 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |
总经理 | 刘楚燕(总经理), [新增]
刘楚燕(执行董事), [新增]
李华连(监事) [新增] | 黄献勇(执行董事), [退出]
黄献勇(总经理), [退出]
孙永波(监事) [退出] | 2021-08-24 |
负责人 | 刘楚燕 | 黄献勇 | 2021-08-24 |
投资人 | 刘楚燕 9.5(万元)95%李华连 0.5(万元)5% | 黄献勇 10(万元)100% | 2021-08-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-24 |
指定联系人 | 刘楚燕 | 黄献勇 | 2021-08-24 |
投资人 | 刘楚燕 218.5(万元)95%李华连 11.5(万元)5% | 刘楚燕 9.5(万元)95%李华连 0.5(万元)5% | 2021-08-24 |
董事长或执行董事成员 | 刘楚燕(总经理), [新增]
刘楚燕(执行董事), [新增]
李华连(监事) [新增] | 黄献勇(执行董事), [退出]
黄献勇(总经理), [退出]
孙永波(监事) [退出] | 2021-08-24 |
章程 | - | - | 2021-08-24 |
期限 | 永续经营 | 自2015-08-05至5000-01-01 | 2021-04-28 |
成员 | 孙永波(监事),黄献勇(总经理),黄献勇(执行董事) | 陈嘉欣(监事),饶冬冬(执行董事),饶冬冬(总经理) | 2021-04-28 |
投资人 | 黄献勇 10(万元)100% | 饶冬冬 10(万元)100% | 2021-04-28 |
指定联系人 | 黄献勇 | 饶冬冬 | 2021-04-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-26 | 2020-07-21 | 2021-04-28 |
地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1213号嘉辉苑物业楼203 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区下油松村B区25栋704 | 2021-04-28 |
监事信息 | 孙永波(监事), [新增]
黄献勇(总经理), [新增]
黄献勇(执行董事) [新增] | 陈嘉欣(监事), [退出]
饶冬冬(执行董事), [退出]
饶冬冬(总经理) [退出] | 2021-04-28 |
期限 | 2015-08-05,, | 2015-08-05,5000-01-01, | 2021-04-28 |
总经理 | 孙永波(监事), [新增]
黄献勇(总经理), [新增]
黄献勇(执行董事) [新增] | 陈嘉欣(监事), [退出]
饶冬冬(执行董事), [退出]
饶冬冬(总经理) [退出] | 2021-04-28 |
负责人 | 黄献勇 | 饶冬冬 | 2021-04-28 |
章程 | - | - | 2021-04-28 |
董事长或执行董事成员 | 孙永波(监事), [新增]
黄献勇(总经理), [新增]
黄献勇(执行董事) [新增] | 陈嘉欣(监事), [退出]
饶冬冬(执行董事), [退出]
饶冬冬(总经理) [退出] | 2021-04-28 |
一般经营项目 | 经营电子商务;建筑材料、家用电器的销售; 电子产品、通讯产品,电子元器件、塑胶产品、监控设备的销售及研发;手机及配件、数码产品、照相机,摄像机、车载蓝牙、安防产品、无线通讯设备、笔记本周边配件的技术研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。 | 经营电子商务;经济信息咨询;美容美发产品、美容美发工具、服装、鞋帽、家用电器的销售, 电子产品、通过讯产品,电子元器件、塑胶产品、监控设备的销售及研发;手机及配件、数码产品、照相机,摄像机、车载蓝牙、安防产品、无线通讯设备、笔记本周边配件的技术研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) | 2021-04-28 |
股权和公证书 | - | - | 2021-04-28 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区下油松村B区25栋704 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区万众生活村36栋(深海大厦)2041 | 2020-07-22 |
升级换照 | - | - | 2020-07-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-21 | 2015-07-27 | 2020-07-22 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-22 |
指定联系人 | 饶冬冬 | 饶冬冬 | 2018-12-21 |
其他事项备案 | 工商联络员:饶冬冬; | 工商联络员:饶冬冬; | 2018-12-21 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区万众生活村36栋(深海大厦)2041 | 深圳市龙华区民治街道天宫安防国际电子广场10层B1022 | 2018-12-21 |
章程备案 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2018-12-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2017-05-16 |
章程 | - | - | 2017-05-16 |
住所 | 深圳市龙华区民治街道天宫安防国际电子广场10层B1022 | 深圳市龙华新区龙华街道民清路48号油松商务大厦1102室 | 2017-05-16 |