变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可信息 | 张友辉(执行董事),张友辉(总经理) | 陈少芬(执行董事),陈少芬(总经理) | 2019-06-12 |
许可信息 | 张友辉 50(万元)100% | 陈少芬 50(万元)100% | 2019-06-12 |
许可信息 | 张友辉 | - | 2019-06-12 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2019-06-12 |
指定联系人 | 张友辉 | - | 2019-06-12 |
成员 | 张友辉(执行董事),张友辉(总经理) | 陈少芬(执行董事),陈少芬(总经理) | 2019-06-12 |
投资人 | 张友辉 50(万元)100% | 陈少芬 50(万元)100% | 2019-06-12 |
负责人 | 张友辉 | 陈少芬 | 2019-06-12 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-12 |
其他事项备案 | - | - | 2019-06-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-12 |
地址变更 | 深圳市南山区招商街道五湾社区南海大道6号工业区大厦200 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区大通工业城七栋三楼A区 | 2019-06-12 |
章程备案 | 2019-06-06 | 1900-01-01 | 2019-06-12 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-12 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-06-12 |
经营范围 | 国内贸易;货物及技术进出口。^电子产品、塑胶产品、手机配件、听筒、麦克风、喇叭、数据线、连接线的生产与销售。 | 国内贸易;货物及技术进出口。^电子产品、手机配件、听筒、麦克风、喇叭的生产与销售。 | 2016-09-27 |
股权 | 陈少芬 [新增] | 陈文宾 [退出] | 2016-07-22 |
股权 | 陈少芬(执行董事), [新增]
包晓琴(监事),
陈少芬(总经理) [新增] | 陈文宾(执行董事), [退出]
包晓琴(监事),
陈文宾(总经理) [退出] | 2016-07-22 |
成员 | 陈少芬(执行董事),包晓琴(监事),陈少芬(总经理) | 陈文宾(执行董事),包晓琴(监事),陈文宾(总经理) | 2016-07-22 |
负责人 | 陈少芬 | 陈文宾 | 2016-07-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈少芬 [新增]
执行董事:陈少芬 [新增]
监事:包晓琴 | 监事:包晓琴
总经理:陈文宾 [退出]
执行董事:陈文宾 [退出] | 2016-07-22 |
负责人变更 | 法定代表人:陈少芬;
总经理:陈少芬;
股东:陈少芬;
监事:包晓琴;
董事长:陈少芬; | 法定代表人:陈文宾;
监事:包晓琴;
股东:陈文宾;
董事长:陈文宾;
总经理:陈文宾; | 2016-07-22 |
其他事项备案 | 股东名称:陈少芬、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:陈文宾、出资额:50、出资比例:100; | 2016-07-22 |
董事长或执行董事成员 | 陈少芬(执行董事) [新增] | 陈文宾(执行董事) [退出] | 2016-07-22 |
高管人员 | 陈少芬(总经理) [新增] | 陈文宾(总经理) [退出] | 2016-07-22 |
股权 | 陈少芬 50(万元) 100% [新增] | 陈文宾 50(万元) 100% [退出] | 2016-07-22 |
董事成员 | 陈少芬(执行(常务)董事) [新增]
包晓琴(监事)
陈少芬(总经理) [新增] | 陈文宾(执行(常务)董事) [退出]
陈文宾(总经理) [退出]
包晓琴(监事) | 2016-07-22 |
高管人员 | 陈少芬(执行(常务)董事) [新增]
包晓琴(监事)
陈少芬(总经理) [新增] | 陈文宾(执行(常务)董事) [退出]
陈文宾(总经理) [退出]
包晓琴(监事) | 2016-07-22 |
法定代表人(负责人) | 陈少芬 | 陈文宾 | 2016-07-22 |
高管人员 | 陈少芬(执行(常务)董事) 包晓琴(监事) 陈少芬(总经理) | 陈文宾(执行(常务)董事) 陈文宾(总经理) 包晓琴(监事) | 2016-07-22 |
董事成员 | 陈少芬(执行(常务)董事) 包晓琴(监事) 陈少芬(总经理) | 陈文宾(执行(常务)董事) 陈文宾(总经理) 包晓琴(监事) | 2016-07-22 |
股权 | 陈少芬 50(万元) 100% | 陈文宾 50(万元) 100% | 2016-07-22 |
高管人员 | 陈文宾(执行(常务)董事) 陈文宾(总经理) 包晓琴(监事) | 石雪成(总经理) 石雪成(执行(常务)董事) 包晓琴(监事) | 2016-05-23 |
一照一码升级 | | | 2016-05-23 |
董事成员 | 陈文宾(执行(常务)董事) 陈文宾(总经理) 包晓琴(监事) | 石雪成(总经理) 石雪成(执行(常务)董事) 包晓琴(监事) | 2016-05-23 |
股东(投资人) | 陈文宾 50(万元) 100% | 包晓琴 45(万元) 90% 石雪成 5(万元) 10% | 2016-05-23 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-05-23 |
法定代表人(负责人) | 陈文宾 | 石雪成 | 2016-05-23 |
审批项目 | 陈文宾 | 石雪成 | 2016-05-23 |
审批项目 | 陈文宾 50(万元)100% | 石雪成 5(万元)10% 包晓琴 45(万元)90% | 2016-05-23 |
审批项目 | 陈文宾(执行董事),包晓琴(监事),陈文宾(总经理) | 石雪成(总经理),石雪成(执行董事),包晓琴(监事) | 2016-05-23 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2016-05-23 |
期限 | 自2010-03-05至5000-01-01 | 自2010-03-05至2030-03-05 | 2016-05-23 |
成员 | 陈文宾(执行董事),包晓琴(监事),陈文宾(总经理) | 石雪成(总经理),石雪成(执行董事),包晓琴(监事) | 2016-05-23 |
投资人 | 陈文宾 50(万元)100% | 石雪成 5(万元)10% 包晓琴 45(万元)90% | 2016-05-23 |
负责人 | 陈文宾 | 石雪成 | 2016-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:陈文宾、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:石雪成、出资额:5、出资比例:10; [退出]
股东名称:包晓琴、出资额:45、出资比例:90; [退出] | 2016-05-23 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-05-23 |
负责人变更 | 董事长:陈文宾;
法定代表人:陈文宾;
监事:包晓琴;
股东:陈文宾;
总经理:陈文宾; | 股东:石雪成;
董事长:石雪成;
法定代表人:石雪成;
总经理:石雪成;
监事:包晓琴;
股东:包晓琴; | 2016-05-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈文宾 [新增]
执行董事:陈文宾 [新增]
监事:包晓琴 | 执行董事:石雪成 [退出]
监事:包晓琴
总经理:石雪成 [退出] | 2016-05-23 |
其他事项备案 | *****A | - | 2016-05-23 |
期限变更 | 2010-03-05,5000-01-01 | 2010-03-05,2030-03-05 | 2016-05-23 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-05-23 |
期限变更 | 永续经营 | 从2010-03-05至2030-03-05 | 2016-05-23 |
董事长或执行董事成员 | 陈文宾(执行董事) [新增] | 石雪成(执行董事) [退出] | 2016-05-23 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-05-23 |
投资人变更 | 名称:陈文宾,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:包晓琴,出资额:45,出资比例:90 [退出]
名称:石雪成,出资额:5,出资比例:10 [退出] | 2016-05-23 |
高管人员 | 陈文宾(总经理) [新增] | 石雪成(总经理) [退出] | 2016-05-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-05-23 |
经营范围 | 国内贸易;货物及技术进出口。^电子产品、手机配件、听筒、麦克风、喇叭的生产与销售。 | 电子产品的销售及其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2016-05-23 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-05-23 |
股东 | 陈文宾 50(万元) 100% [新增] | 包晓琴 45(万元) 90% [退出]
石雪成 5(万元) 10% [退出] | 2016-05-23 |
经营期限 | 永续经营 | 自2010年3月5日起至2030年3月5日止 | 2016-05-23 |
董事成员 | 陈文宾(执行(常务)董事) [新增]
陈文宾(总经理) [新增]
包晓琴(监事) | 石雪成(总经理) [退出]
石雪成(执行(常务)董事) [退出]
包晓琴(监事) | 2016-05-23 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区大通工业城七栋三楼A区 | 深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦北座20B-2室 | 2016-05-23 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-23 |
高管人员 | 陈文宾(执行(常务)董事) [新增]
陈文宾(总经理) [新增]
包晓琴(监事) | 石雪成(总经理) [退出]
石雪成(执行(常务)董事) [退出]
包晓琴(监事) | 2016-05-23 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-28 |
地址变更 | 深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦北座20B-2室 | 深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦5H2 | 2013-08-28 |
地址变更 | 深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦5H2 | 深圳市福田区上步路与笋岗路交汇外东北侧盛世鹏程花园4号楼33A-1(仅限办公) | 2012-09-12 |