深圳市尊驰汽车租赁有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区彩田路彩福大厦A座鸿福阁14E,我公司主要提供汽车租赁;国内贸易^;
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市尊驰汽车租赁有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
谢萍 | 100% | 人民币2000万元 |
深圳市尊驰汽车租赁有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 2010-08-10,, | 2010-08-10,2020-08-10,10 | 2020-07-24 |
期限 | 永续经营 | 自2010-08-10至2020-08-10 | 2020-07-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-22 | 2019-01-14 | 2020-07-24 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-24 |
统一社会信用代码 | *****1X4 | - | 2020-06-10 |
一照一码升级 | *****1X4 | - | 2020-06-10 |
升级换照 | - | - | 2020-06-10 |
补照 | - | - | 2020-06-10 |
注册资本变更 | 2000 | 300 | 2019-01-16 |
章程备案 | 2019-01-14 | 1900-01-01 | 2019-01-16 |
注册资本变更 | 2000( + 566.66667% ) | 300 | 2019-01-16 |
注册资本变更 | 2000,156 | 300,156 | 2019-01-16 |
投资人变更 | 股东名称:谢萍、出资额:2000、出资比例:100; | 股东名称:谢萍、出资额:300、出资比例:100; | 2019-01-16 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)谢萍,2000,100 | 名称,出资额,出资比例(%)谢萍,300,100 | 2019-01-16 |
注册资本 | 2000 人民币( + 566.66667% ) | 300 人民币 | 2019-01-16 |
投资人 | 谢萍 2000(万元)100% | 谢萍 300(万元)100% | 2019-01-16 |
投资人变更 | 股东名称:谢萍、出资额:2000( + 566.66667% )、出资比例:100; | 股东名称:谢萍、出资额:300、出资比例:100; | 2019-01-16 |
一照一码升级 | *****1X4 | - | 2016-08-05 |
统一社会信用代码 | *****1X4 | - | 2016-08-05 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-05 |
其他事项备案 | *****1X4 | - | 2016-08-05 |
一照一码换照 | - | - | 2016-08-05 |
一照一码换照 | 2016-08-05 | ||
一照一码升级 | 2016-08-05 | ||
住所 | 深圳市福田区彩田路彩福大厦A座鸿福阁14E | 深圳市福田区深南路田面新村28栋103(仅限办公) | 2015-04-08 |
地址变更 | 深圳市福田区彩田路彩福大厦A座鸿福阁14E | 深圳市福田区深南路田面新村28栋103(仅限办公) | 2015-04-08 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-22 |
商事登记换照 | - | - | 2013-04-22 |
地址变更 | 深圳市福田区深南路田面新村28栋103(仅限办公) | 深圳市福田区彩田路彩福大厦B座汇福阁16D(仅限办公) | 2012-06-21 |
股权 | 谢萍 [新增] | 唐戎 [退出] | 2012-01-06 |
其他事项备案 | - | - | 2012-01-06 |
负责人变更 | - | - | 2012-01-06 |
股权 | 谢萍(总经理), [新增] 刘国龙(监事), [新增] 谢萍(执行董事) [新增] | 谢萍(监事), [退出] 唐戎(执行董事), [退出] 唐戎(总经理) [退出] | 2012-01-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-01-06 |
负责人变更 | 谢萍 | 唐戎 | 2012-01-06 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)谢萍,300,100 | 名称,出资额,出资比例(%)唐戎,300,100 | 2012-01-06 |
股权 | 谢萍 300(万元)100% [新增] | 唐戎 300(万元)100% [退出] | 2012-01-06 |
成员 | 谢萍(总经理),刘国龙(监事),谢萍(执行董事) | 谢萍(监事),唐戎(执行董事),唐戎(总经理) | 2012-01-06 |
负责人 | 谢萍 | 唐戎 | 2012-01-06 |
监事信息 | 刘国龙(监事) [新增] | 谢萍(监事) [退出] | 2012-01-06 |
高管人员 | 谢萍(总经理) [新增] | 唐戎(总经理) [退出] | 2012-01-06 |
董事长或执行董事成员 | 谢萍(执行董事) [新增] | 唐戎(执行董事) [退出] | 2012-01-06 |
注册资本变更 | 300 | 50 | 2011-05-13 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)唐戎,300,100 | 名称,出资额,出资比例(%)唐戎,50,100 | 2011-05-13 |
实收资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2011-05-13 |
注册资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2011-05-13 |
投资人 | 唐戎 300(万元)100% | 唐戎 50(万元)100% | 2011-05-13 |
投资人变更 | 名称:唐戎,出资额:300( + 500% ),出资比例:100 | 名称:唐戎,出资额:50,出资比例:100 | 2011-05-13 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2011-05-13 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2020-08-10 | 2011-03-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-03-25 |
股权 | 唐戎 [新增] | 谢萍 [退出] | 2011-03-25 |
股权 | 谢萍(监事), [新增] 唐戎(执行董事), [新增] 唐戎(总经理) [新增] | 王一惠(监事), [退出] 谢萍(总经理), [退出] 谢萍(执行董事) [退出] | 2011-03-25 |
负责人变更 | - | - | 2011-03-25 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)唐戎,50,100 | 名称,出资额,出资比例(%)谢萍,50,100 | 2011-03-25 |
负责人变更 | 唐戎 | 谢萍 | 2011-03-25 |
证照有效期限 | - | 2020-08-10 | 2011-03-25 |
股权 | 唐戎 50(万元)100% [新增] | 谢萍 50(万元)100% [退出] | 2011-03-25 |
成员 | 谢萍(监事),唐戎(执行董事),唐戎(总经理) | 王一惠(监事),谢萍(总经理),谢萍(执行董事) | 2011-03-25 |
负责人 | 唐戎 | 谢萍 | 2011-03-25 |
董事长或执行董事成员 | 唐戎(执行董事) [新增] | 谢萍(执行董事) [退出] | 2011-03-25 |
高管人员 | 唐戎(总经理) [新增] | 谢萍(总经理) [退出] | 2011-03-25 |
监事信息 | 谢萍(监事) [新增] | 王一惠(监事) [退出] | 2011-03-25 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2020-08-10 | 2011-03-25 |
深圳市尊驰汽车租赁有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘国龙 | 监事 |
谢萍 | 执行(常务)董事 |
谢萍 | 总经理 |
本页是 [深圳市尊驰汽车租赁有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。