变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 法定代表人:谭勇;
董事长:谭勇;
股东:谭勇;
监事:崔凤平;
总经理:谭勇; | 法定代表人:崔凤平;
股东:崔凤平;
股东:谭勇;
监事:谭勇;
董事长:崔凤平;
总经理:崔凤平; | 2016-06-08 |
其他事项备案 | 股东名称:谭勇、出资额:24.500000、出资比例:49;股东名称:深圳嘉年华世纪投资有限公司、出资额:25.500000、出资比例:51; | 股东名称:崔凤平、出资额:27.500000、出资比例:55;股东名称:谭勇、出资额:22.500000、出资比例:45; | 2016-06-08 |
高级管理人员备案 | 总经理:谭勇 [新增]
监事:崔凤平 [新增]
执行董事:谭勇 [新增] | 监事:谭勇 [退出]
执行董事:崔凤平 [退出]
总经理:崔凤平 [退出] | 2016-06-08 |
监事信息 | 崔凤平(监事) [新增] | 谭勇(监事) [退出] | 2016-06-08 |
高管人员 | 谭勇(总经理) [新增] | 崔凤平(总经理) [退出] | 2016-06-08 |
董事长或执行董事成员 | 谭勇(执行董事) [新增] | 崔凤平(执行董事) [退出] | 2016-06-08 |
高管人员 | 谭勇(总经理)
崔凤平(监事)
谭勇(执行(常务)董事) | 谭勇(监事)
崔凤平(执行(常务)董事)
崔凤平(总经理) | 2016-06-08 |
股权 | 谭勇 24.5000( + 8.88889% )(万元) 49%
深圳嘉年华世纪投资有限公司 25.5000(万元) 51% [新增] | 谭勇 22.5000(万元) 45%
崔凤平 27.5000(万元) 55% [退出] | 2016-06-08 |
董事成员 | 谭勇(总经理)
崔凤平(监事)
谭勇(执行(常务)董事) | 谭勇(监事)
崔凤平(执行(常务)董事)
崔凤平(总经理) | 2016-06-08 |
监事成员 | 谭勇(总经理)
崔凤平(监事)
谭勇(执行(常务)董事) | 谭勇(监事)
崔凤平(执行(常务)董事)
崔凤平(总经理) | 2016-06-08 |
法定代表人 | 谭勇 | 崔凤平 | 2016-06-08 |
经营范围 | 蓝牙模块、行车记录仪、智能音箱音响、机顶盒产品贴片、光学镜头、移动通信产品、通讯器材、计算机、平板电脑、手机、电子产品、电源、电脑周边产品的技术研发、销售; 计算机软件系统集成;互联网智能终端解决方案;手机、计算机软硬件及相关配件的技术咨询;动漫设计;无人飞机、机器人的研发与销售;国内贸易;经营进出口业务。^蓝牙模块、行车记录仪、智能音箱音响、机顶盒产品贴片、光学镜头的加工及生产。 | 移动通信产品、通讯器材、计算机、平板电脑、手机、电子产品、电源、电脑周边产品的技术研发、销售; 计算机软件系统集成;手机、计算机软硬件及相关配件的技术咨询;动漫设计;国内贸易;经营进出口业务。^ | 2016-06-08 |
监事成员 | 谭勇(总经理) 崔凤平(监事) 谭勇(执行(常务)董事) | 谭勇(监事) 崔凤平(执行(常务)董事) 崔凤平(总经理) | 2016-06-08 |
董事成员 | 谭勇(总经理) 崔凤平(监事) 谭勇(执行(常务)董事) | 谭勇(监事) 崔凤平(执行(常务)董事) 崔凤平(总经理) | 2016-06-08 |
股权 | 谭勇 24.5000(万元) 49% 深圳嘉年华世纪投资有限公司 25.5000(万元) 51% | 谭勇 22.5000(万元) 45% 崔凤平 27.5000(万元) 55% | 2016-06-08 |
高管人员 | 谭勇(总经理) 崔凤平(监事) 谭勇(执行(常务)董事) | 谭勇(监事) 崔凤平(执行(常务)董事) 崔凤平(总经理) | 2016-06-08 |
一照一码升级 | | | 2016-03-30 |
其他事项备案 | *****5 | - | 2016-03-30 |
名称 | 深圳海狮新能源科技有限公司 | 深圳市新飞思特科技有限公司 | 2016-03-30 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-30 |
地址变更 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路东龙兴科技园3#厂房2楼B分隔体 | 深圳市福田区华强北路赛格广场6410A | 2013-12-18 |
董事长或执行董事成员 | 崔凤平(执行董事) [新增] | 骆厚平(执行董事) [退出] | 2013-12-18 |
投资人变更 | 名称:谭勇,出资额:22.5,出资比例:45
名称:崔凤平,出资额:27.5,出资比例:55 [新增] | 名称:谭勇,出资额:22.5,出资比例:45
名称:骆厚平,出资额:10,出资比例:20 [退出]
名称:张荣飞,出资额:17.5,出资比例:35 [退出] | 2013-12-18 |
高管人员 | 崔凤平(总经理) [新增] | 骆厚平(总经理) [退出] | 2013-12-18 |
经营范围变更 | 移动通信产品、通讯器材、计算机、平板电脑、手机、电子产品、电源、电脑周边产品的技术研发、销售; 计算机软件系统集成;手机、计算机软硬件及相关配件的技术咨询;动漫设计;国内贸易;经营进出口业务。^ | 手机的技术开发与销售;电子产品、五金制品、塑胶制品、五金模具的设计与销售及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)。 | 2013-12-18 |
董事长或执行董事成员 | 骆厚平(执行董事) [新增] | 廖琼(执行董事) [退出] | 2012-12-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-12-13 |
投资人变更 | 名称:谭勇,出资额:22.5,出资比例:45 [新增]
名称:骆厚平,出资额:10,出资比例:20 [新增]
名称:张荣飞,出资额:17.5,出资比例:35 [新增] | 名称:廖琼,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2012-12-13 |
高管人员 | 骆厚平(总经理) [新增] | 廖琼(总经理) [退出] | 2012-12-13 |
监事信息 | 谭勇(监事) [新增] | 廖全全(监事) [退出] | 2012-12-13 |