深圳市新睿华电子有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区新安街道建安一路鸿泰富大厦602,我公司主要提供电子产品、电源产品及设备的技术开发与购销及国内商业、物资供销业;从事货物及技术的进出口业务。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区新安街道建安一路鸿泰富大厦602
- 固定电话:
- 0755-23604557 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朱妙玲
- 电子邮件:
- 478291390@QQ.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市新睿华电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李秀萍 | 80% | 人民币8000万元 |
谢敏 | 20% | 人民币2000万元 |
深圳市新睿华电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 10000( + 19900% ) | 50 | 2017-06-05 |
投资人 | 谢敏 2000(万元)20% 李秀萍 8000(万元)80% | 谢敏 10(万元)20% 李秀萍 40(万元)80% | 2017-06-05 |
投资人变更 | 股东名称:谢敏、出资额:2000( + 19900% )、出资比例:20; 股东名称:李秀萍、出资额:8000( + 19900% )、出资比例:80; | 股东名称:谢敏、出资额:10、出资比例:20; 股东名称:李秀萍、出资额:40、出资比例:80; | 2017-06-05 |
投资人变更 | 名称:谢敏,出资额:2000( + 19900% ),出资比例:20 名称:李秀萍,出资额:8000( + 19900% ),出资比例:80 | 名称:谢敏,出资额:10,出资比例:20 名称:李秀萍,出资额:40,出资比例:80 | 2017-06-05 |
注册资本变更 | 10000( + 19900% ) | 50 | 2017-06-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-31 | 2013-04-17 | 2017-06-05 |
章程 | - | - | 2017-06-05 |
股东 | 李秀萍 8000( + 19900% )(万元) 80% 谢敏 2000( + 19900% )(万元) 20% | 李秀萍 40(万元) 80% 谢敏 10(万元) 20% | 2017-06-05 |
注册资本 | 人民币10000 万元( + 19900% ) | 人民币50 万元 | 2017-06-05 |
成员 | 李秀萍(执行董事),李秀萍(总经理),谢敏(监事) | 朱妙玲(执行董事),吴祥学(监事),朱妙玲(总经理) | 2016-10-26 |
负责人 | 李秀萍 | 朱妙玲 | 2016-10-26 |
负责人变更 | 法定代表人:李秀萍; 董事长:李秀萍; 股东:谢敏; 股东:李秀萍; 监事:谢敏; 总经理:李秀萍; | 股东:朱妙玲; 股东:吴祥学; 法定代表人:朱妙玲; 总经理:朱妙玲; 监事:吴祥学; 董事长:朱妙玲; | 2016-10-26 |
其他事项备案 | 股东名称:李秀萍、出资额:40、出资比例:80;股东名称:谢敏、出资额:10、出资比例:20; | 股东名称:朱妙玲、出资额:25、出资比例:50;股东名称:吴祥学、出资额:25、出资比例:50; | 2016-10-26 |
高级管理人员备案 | 监事:谢敏 [新增] 总经理:李秀萍 [新增] 执行董事:李秀萍 [新增] | 执行董事:朱妙玲 [退出] 总经理:朱妙玲 [退出] 监事:吴祥学 [退出] | 2016-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 李秀萍(执行董事) [新增] | 朱妙玲(执行董事) [退出] | 2016-10-26 |
高管人员 | 李秀萍(总经理) [新增] | 朱妙玲(总经理) [退出] | 2016-10-26 |
监事信息 | 谢敏(监事) [新增] | 吴祥学(监事) [退出] | 2016-10-26 |
股权 | 李秀萍 40(万元) 80% [新增] 谢敏 10(万元) 20% [新增] | 吴祥学 25(万元) 50% [退出] 朱妙玲 25(万元) 50% [退出] | 2016-10-26 |
董事成员 | 李秀萍(执行(常务)董事) [新增] 李秀萍(总经理) [新增] 谢敏(监事) [新增] | 吴祥学(监事) [退出] 朱妙玲(执行(常务)董事) [退出] 朱妙玲(总经理) [退出] | 2016-10-26 |
监事成员 | 李秀萍(执行(常务)董事) [新增] 李秀萍(总经理) [新增] 谢敏(监事) [新增] | 吴祥学(监事) [退出] 朱妙玲(执行(常务)董事) [退出] 朱妙玲(总经理) [退出] | 2016-10-26 |
高管人员 | 李秀萍(执行(常务)董事) [新增] 李秀萍(总经理) [新增] 谢敏(监事) [新增] | 吴祥学(监事) [退出] 朱妙玲(执行(常务)董事) [退出] 朱妙玲(总经理) [退出] | 2016-10-26 |
法定代表人 | 李秀萍 | 朱妙玲 | 2016-10-26 |
成员 | 朱妙玲(执行董事),吴祥学(监事),朱妙玲(总经理) | 库永荣(执行董事),叶益孟(监事),库永荣(总经理) | 2016-08-29 |
负责人 | 朱妙玲 | 库永荣 | 2016-08-29 |
负责人变更 | 法定代表人:朱妙玲; 股东:朱妙玲; 股东:吴祥学; 总经理:朱妙玲; 监事:吴祥学; 董事长:朱妙玲; | 董事长:库永荣; 法定代表人:库永荣; 股东:蔡焕林; 监事:叶益孟; 总经理:库永荣; 股东:库永荣; | 2016-08-29 |
其他事项备案 | 股东名称:朱妙玲、出资额:25、出资比例:50;股东名称:吴祥学、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:蔡焕林、出资额:10、出资比例:20;股东名称:库永荣、出资额:40、出资比例:80; | 2016-08-29 |
高级管理人员备案 | 总经理:朱妙玲 [新增] 监事:吴祥学 [新增] 执行董事:朱妙玲 [新增] | 执行董事:库永荣 [退出] 总经理:库永荣 [退出] 监事:叶益孟 [退出] | 2016-08-29 |
高管人员 | 朱妙玲(总经理) [新增] | 库永荣(总经理) [退出] | 2016-08-29 |
监事信息 | 吴祥学(监事) [新增] | 叶益孟(监事) [退出] | 2016-08-29 |
董事长或执行董事成员 | 朱妙玲(执行董事) [新增] | 库永荣(执行董事) [退出] | 2016-08-29 |
股权 | 吴祥学 25(万元) 50% [新增] 朱妙玲 25(万元) 50% [新增] | 蔡焕林 10(万元) 20% [退出] 库永荣 40(万元) 80% [退出] | 2016-08-29 |
高管人员 | 吴祥学(监事) [新增] 朱妙玲(执行(常务)董事) [新增] 朱妙玲(总经理) [新增] | 库永荣(执行(常务)董事) [退出] 库永荣(总经理) [退出] 叶益孟(监事) [退出] | 2016-08-29 |
董事成员 | 吴祥学(监事) [新增] 朱妙玲(执行(常务)董事) [新增] 朱妙玲(总经理) [新增] | 库永荣(执行(常务)董事) [退出] 库永荣(总经理) [退出] 叶益孟(监事) [退出] | 2016-08-29 |
股权 | 库永荣 40(万元) 80% 蔡焕林 10(万元) 20% | 朱妙玲 25(万元) 50% 吴祥学 25(万元) 50% | 2016-08-29 |
监事成员 | 库永荣(执行(常务)董事) 叶益孟(监事) 库永荣(总经理) | 朱妙玲(总经理) 朱妙玲(执行(常务)董事) 吴祥学(监事) | 2016-08-29 |
高管人员 | 库永荣(执行(常务)董事) 叶益孟(监事) 库永荣(总经理) | 朱妙玲(总经理) 朱妙玲(执行(常务)董事) 吴祥学(监事) | 2016-08-29 |
董事成员 | 库永荣(执行(常务)董事) 叶益孟(监事) 库永荣(总经理) | 朱妙玲(总经理) 朱妙玲(执行(常务)董事) 吴祥学(监事) | 2016-08-29 |
法定代表人(负责人) | 库永荣 | 朱妙玲 | 2016-08-29 |
监事成员 | 吴祥学(监事) [新增] 朱妙玲(执行(常务)董事) [新增] 朱妙玲(总经理) [新增] | 库永荣(执行(常务)董事) [退出] 库永荣(总经理) [退出] 叶益孟(监事) [退出] | 2016-08-29 |
法定代表人 | 朱妙玲 | 库永荣 | 2016-08-29 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道建安一路鸿泰富大厦602 | 深圳市福田区莲花街道彩田路中银大厦18楼-59室 | 2016-08-23 |
住所 | 深圳市福田区莲花街道彩田路中银大厦18楼-59室 | 深圳市宝安区新安街道建安一路鸿泰富大厦602 | 2016-08-23 |
经营期限 | 自2006年5月1日起至2016年5月1日止 | 永续经营 | 2016-07-29 |
期限 | 自2006-05-01至5000-01-01 | 自2006-05-01至2016-05-01 | 2016-07-29 |
期限变更 | 2006-05-01,5000-01-01 | 2006-05-01,2016-05-01 | 2016-07-29 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-05-01至2016-05-01 | 2016-07-29 |
经营期限 | 永续经营 | 自2006年5月1日起至2016年5月1日止 | 2016-07-29 |
统一社会信用代码 | *****E | - | 2015-11-05 |
其他事项备案 | *****E | - | 2015-11-05 |
住所 | 深圳市福田区莲花街道彩田路中银大厦18楼-59室 | 深圳市福田区深南大道车公庙世纪豪庭10D1 | 2015-11-05 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-05 |
一照一码升级 | 2015-11-05 | ||
住所 | 深圳市福田区深南大道车公庙世纪豪庭10D1 | 深圳市福田区莲花街道彩田路中银大厦18楼-59室 | 2015-11-05 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林建业大厦B-601 | 深圳市福田区深南大道车公庙世纪豪庭10D1 | 2014-06-11 |
住所 | 深圳市福田区深南大道车公庙世纪豪庭10D1 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林建业大厦B-601 | 2014-06-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-04-22 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-22 |
负责人变更 | - | - | 2013-04-22 |
股权 | 库永荣 40(万元)80% [新增] 蔡焕林 10( - 75% )(万元)20% | 蔡焕林 40(万元)80% 古召平 10(万元)20% [退出] | 2013-04-22 |
成员 | 库永荣(执行董事),叶益孟(监事),库永荣(总经理) | 古召平(执行董事),叶益孟(监事),柳泽琴(总经理) | 2013-04-22 |
负责人 | 库永荣 | 古召平 | 2013-04-22 |
高管人员 | 库永荣(总经理) [新增] | 柳泽琴(总经理) [退出] | 2013-04-22 |
指定联系人 | 库永荣 | - | 2013-04-22 |
董事长或执行董事成员 | 库永荣(执行董事) [新增] | 古召平(执行董事) [退出] | 2013-04-22 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林建业大厦B-601 | 深圳市福田区彩田路红荔路交汇中银花园办公楼B栋18A.B.CB.CA.D.E-51 | 2013-04-22 |
地址变更 | 深圳市福田区彩田路红荔路交汇中银花园办公楼B栋18A.B.CB.CA.D.E-51 | 深圳市南山区南新路大新大厦四楼406房 | 2012-03-27 |
其他事项备案 | - | - | 2011-03-07 |
负责人变更 | - | - | 2011-03-07 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2011-03-07 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-03-07 |
股权 | 蔡焕林 40( - 20% )(万元)80% 古召平 10(万元)20% [新增] | 蔡焕林 50(万元)100% | 2011-03-07 |
成员 | 古召平(执行董事),叶益孟(监事),柳泽琴(总经理) | 柳泽琴(总经理),叶益孟(监事),蔡焕林(执行董事) | 2011-03-07 |
负责人 | 古召平 | 蔡焕林 | 2011-03-07 |
董事长或执行董事成员 | 古召平(执行董事) [新增] | 蔡焕林(执行董事) [退出] | 2011-03-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2011-03-07 |
名称变更 | 深圳市新睿华电子有限公司 | 深圳市鼎易达科技有限公司 | 2011-03-07 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2009-10-10 |
负责人变更 | - | - | 2009-10-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-10-10 |
成员 | 柳泽琴(总经理),叶益孟(监事),蔡焕林(执行董事) | 叶益孟(监事),柳泽琴(执行董事),柳泽琴(总经理) | 2009-10-10 |
投资人 | 蔡焕林 50(万元)100% | 柳泽琴 22.5(万元)45% 李瑾 10(万元)20% 叶益孟 17.5(万元)35% | 2009-10-10 |
负责人 | 蔡焕林 | 柳泽琴 | 2009-10-10 |
董事长或执行董事成员 | 蔡焕林(执行董事) [新增] | 柳泽琴(执行董事) [退出] | 2009-10-10 |
投资人变更 | 名称:蔡焕林,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:李瑾,出资额:10,出资比例:20 [退出] 名称:柳泽琴,出资额:22.5,出资比例:45 [退出] 名称:叶益孟,出资额:17.5,出资比例:35 [退出] | 2009-10-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2009-10-10 |
地址变更 | 深圳市南山区南新路大新大厦四楼406房 | 深圳市罗湖区文锦中路2092号怡泰大厦A座2406房 | 2009-03-26 |
经营范围变更 | 电子产品、电源产品及设备的技术开发与购销及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。 | 变频器的技术开发与销售;电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。 | 2008-07-16 |
名称变更 | 深圳市鼎易达科技有限公司 | 深圳市深川变频器技术有限公司 | 2008-07-16 |
负责人变更 | - | - | 2008-05-30 |
其他事项备案 | ***** | *****74 | 2008-05-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-05-30 |
成员 | 叶益孟(监事),柳泽琴(执行董事),柳泽琴(总经理) | 叶益孟(执行董事),叶益孟(总经理),郭坚(监事) | 2008-05-30 |
投资人 | 柳泽琴 22.5(万元)45% 李瑾 10(万元)20% 叶益孟 17.5(万元)35% | 郭坚 16.5(万元)33% 叶益孟 16.5(万元)33% 郭俊清 17(万元)34% | 2008-05-30 |
投资人变更 | 名称:李瑾,出资额:10,出资比例:20 [新增] 名称:柳泽琴,出资额:22.5,出资比例:45 [新增] 名称:叶益孟,出资额:17.5( + 66061% ),出资比例:35 | 名称:叶益孟,出资额:16.5,出资比例:33 名称:郭俊清,出资额:17,出资比例:34 [退出] 名称:郭坚,出资额:16.5,出资比例:33 [退出] | 2008-05-30 |
监事信息 | 叶益孟(监事) [新增] | 郭坚(监事) [退出] | 2008-05-30 |
负责人 | 柳泽琴 | 叶益孟 | 2008-05-30 |
高管人员 | 柳泽琴(总经理) [新增] | 叶益孟(总经理) [退出] | 2008-05-30 |
董事长或执行董事成员 | 柳泽琴(执行董事) [新增] | 叶益孟(执行董事) [退出] | 2008-05-30 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****74 | 2008-05-30 |
经营范围变更 | 变频器的技术开发与销售;电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 集成电路、IC卡、半导体、电子元器件、散热风扇及配件、变频器附属元器件、低压电器及配件的销售;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2007-07-11 |
名称变更 | 深圳市深川变频器技术有限公司 | 深圳市安胜美电子有限公司 | 2007-07-11 |
地址变更 | 深圳市罗湖区文锦中路2092号怡泰大厦A座2406房 | 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦722房 | 2006-10-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-09-29 |
成员 | 叶益孟(执行董事),叶益孟(总经理),郭坚(监事) | 张军辉(监事),叶益孟(执行董事),叶益孟(总经理) | 2006-09-29 |
投资人 | 郭坚 16.5(万元)33% 叶益孟 16.5(万元)33% 郭俊清 17(万元)34% | 叶益孟 31(万元)62% 张军辉 19(万元)38% | 2006-09-29 |
监事信息 | 郭坚(监事) [新增] | 张军辉(监事) [退出] | 2006-09-29 |
投资人变更 | 名称:叶益孟,出资额:16.5( - 46.77419% ),出资比例:33 名称:郭俊清,出资额:17,出资比例:34 [新增] 名称:郭坚,出资额:16.5,出资比例:33 [新增] | 名称:张军辉,出资额:19,出资比例:38 [退出] 名称:叶益孟,出资额:31,出资比例:62 | 2006-09-29 |
本页是 [深圳市新睿华电子有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。