变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东备案 | 陈荣华,董事; [新增]
黄华洪,董事;
黄华洪,经理;
刘午燕,董事长,董事; [新增]
杨开拓,监事 [新增] | 黄华洪,经理;
沈立杰,董事; [退出]
武文勇,董事长,董事; [退出]
赵建军,董事; [退出]
赵嵬,监事 [退出] | 2019-09-02 |
法定代表人 | 刘午燕 | 武文勇 | 2019-09-02 |
自然人股东 | 北京远东新地置业有限公司, [新增]
1100*********67 [新增] | 胡恒, [退出]
4407************1X [退出] | 2015-11-13 |
章程备案 | 章程 | - | 2015-11-13 |
企业类型变更 | 1152 | 1151 | 2015-11-13 |
股东备案 | 戈宁轩,监事; [新增]
沈立杰,董事; [新增]
王洪辉,董事; [新增]
武文勇,董事长,董事; [新增]
赵建军,经理 [新增] | 甘和顺,执行董事; [退出]
刘楚安,监事; [退出]
刘栋林,经理 [退出] | 2015-11-13 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-11-13 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2015-11-13 |
法定代表人 | 武文勇 | 甘和顺 | 2015-11-13 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-11-13 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2015-11-13 |
经营范围 | 企业投资管理咨询;投资房地产、娱乐服务业、商业、饮食业;商业用房出租;设计、制作、发布户外广告业务;设计印刷品广告业务;庆典活动策划;大信新都汇商场内车辆停放服务;投资酒店业;以下项目由分支机构经营:旅馆、餐饮服务、洗衣服务、翻译、打字、代售机票、火车票、车票、经营高危险性体育项目、公共场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 企业投资管理咨询;物业管理;投资房地产、娱乐服务业、商业、饮食业;商业用房出租;设计、制作、发布户外广告业务;设计印刷品广告业务;庆典活动策划;大信新都汇商场内车辆停放服务;投资酒店业;以下项目由分支机构经营:旅馆、餐饮服务、洗衣服务、翻译、打字、代售机票、火车票、车票、高危险性体育项目经营、公共场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-11-13 |
企业类型变更 | 1152 | 1151 | 2015-11-12 |
股东备案 | 戈宁轩,监事; [新增]
沈立杰,董事; [新增]
王洪辉,董事; [新增]
武文勇,董事长,董事; [新增]
赵建军,经理 [新增] | 甘和顺,执行董事; [退出]
刘楚安,监事; [退出]
刘栋林,经理 [退出] | 2015-11-12 |
法定代表人变更 | 武文勇 | 甘和顺 | 2015-11-12 |
章程备案 | 章程 | - | 2015-11-12 |
经营范围变更 | 企业投资管理咨询;投资房地产、娱乐服务业、商业、饮食业;商业用房出租;设计、制作、发布户外广告业务;设计印刷品广告业务;庆典活动策划;大信新都汇商场内车辆停放服务;投资酒店业;以下项目由分支机构经营:旅馆、餐饮服务、洗衣服务、翻译、打字、代售机票、火车票、车票、经营高危险性体育项目、公共场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 企业投资管理咨询;物业管理;投资房地产、娱乐服务业、商业、饮食业;商业用房出租;设计、制作、发布户外广告业务;设计印刷品广告业务;庆典活动策划;大信新都汇商场内车辆停放服务;投资酒店业;以下项目由分支机构经营:旅馆、餐饮服务、洗衣服务、翻译、打字、代售机票、火车票、车票、高危险性体育项目经营、公共场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-11-12 |
自然人股东 | 胡恒, [新增]
4407************1X [新增] | 中山市大信管理投资有限公司, [退出]
4420*********26 [退出] | 2015-02-15 |
股东备案 | 甘和顺,执行董事; [新增]
刘楚安,监事; [新增]
刘栋林,经理 [新增] | 冯友珍,监事; [退出]
张就成,董事; [退出]
张开成,董事长,经理; [退出]
张镇成,董事 [退出] | 2015-02-15 |
企业类型变更 | 1151 | 1152 | 2015-02-15 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-02-15 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2015-02-15 |
法定代表人 | 甘和顺 | 张开成 | 2015-02-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2015-02-15 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2015-02-15 |
企业类型变更 | 1151 | 1152 | 2015-02-14 |
法定代表人变更 | 甘和顺 | 张开成 | 2015-02-14 |
股东备案 | 甘和顺,执行董事; [新增]
刘楚安,监事; [新增]
刘栋林,经理 [新增] | 冯友珍,监事; [退出]
张就成,董事; [退出]
张开成,董事长,经理; [退出]
张镇成,董事 [退出] | 2015-02-14 |