深圳市永丰隆五金模具钢材有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区松岗街道山门社区上山门前四巷1号201室、202室(办公场所),我公司主要提供五金、模具钢材及配件的销售;国内贸易。;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市永丰隆五金模具钢材有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄春景 | 70% | 人民币35万元 |
程敏 | 30% | 人民币15万元 |
深圳市永丰隆五金模具钢材有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 黄春景 35(万元)70%程敏 15(万元)30% | 黄春景 50(万元)100% | 2022-02-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-02-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-02-22 |
股权和公证书 | - | - | 2022-02-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-18 | 2021-05-29 | 2022-02-22 |
章程 | - | - | 2022-02-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-06-01 |
成员 | 黄春景(总经理),黄春景(执行董事) | 程敏(总经理),程敏(执行董事) | 2021-06-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-29 | 2020-10-23 | 2021-06-01 |
指定联系人 | 黄春景 | 程敏 | 2021-06-01 |
总经理 | 黄春景(总经理), [新增] 黄春景(执行董事) [新增] | 程敏(总经理), [退出] 程敏(执行董事) [退出] | 2021-06-01 |
董事长或执行董事成员 | 黄春景(总经理), [新增] 黄春景(执行董事) [新增] | 程敏(总经理), [退出] 程敏(执行董事) [退出] | 2021-06-01 |
负责人 | 黄春景 | 程敏 | 2021-06-01 |
章程 | - | - | 2021-06-01 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-01 |
投资人 | 黄春景 50(万元)100% | 程敏 15(万元)30%黄春景 35(万元)70% | 2021-06-01 |
股权和公证书 | - | - | 2021-06-01 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-23 | 2020-08-18 | 2020-10-28 |
地址 | 深圳市宝安区燕罗街道山门社区下山门南一巷3号201 | 深圳市宝安区松岗街道山门社区上山门前四巷1号201室、202室(办公场所) | 2020-10-28 |
指定联系人 | 程敏 15(万元)30% 黄春景 35(万元)70% | 黄春景 50(万元)100% | 2020-08-20 |
指定联系人 | 程敏 | 黄春景 | 2020-08-20 |
指定联系人 | 程敏(总经理), 吴曙远(监事), 程敏(执行董事) | 吴曙远(监事), 黄春景(总经理), 黄春景(执行董事) | 2020-08-20 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-20 |
期限 | 永续经营 | 自2011-10-19至2041-10-19 | 2020-08-20 |
成员 | 程敏(总经理),吴曙远(监事),程敏(执行董事) | 吴曙远(监事),黄春景(总经理),黄春景(执行董事) | 2020-08-20 |
指定联系人 | 程敏 | null | 2020-08-20 |
负责人 | 程敏 [新增] | 黄春景 [退出] | 2020-08-20 |
升级换照 | - | - | 2020-08-20 |
章程 | - | - | 2020-08-20 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-20 |
董事长或执行董事成员 | 程敏(总经理), [新增] 吴曙远(监事), 程敏(执行董事) [新增] | 吴曙远(监事), 黄春景(总经理), [退出] 黄春景(执行董事) [退出] | 2020-08-20 |
期限 | 2011-10-19,, | 2011-10-19,2041-10-19,30 | 2020-08-20 |
总经理 | 程敏(总经理), [新增] 吴曙远(监事), 程敏(执行董事) [新增] | 吴曙远(监事), 黄春景(总经理), [退出] 黄春景(执行董事) [退出] | 2020-08-20 |
股权和公证书 | - | - | 2020-08-20 |
投资人 | 黄春景 35(万元)70% 程敏 15(万元)30% [新增] | 黄春景 50(万元)100% | 2020-08-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-18 | 2018-04-20 | 2020-08-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-20 | 1900-01-01 | 2018-04-25 |
一般经营项目 | 电子产品、五金产品、塑胶产品、模具钢材及配件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 五金、模具钢材及配件的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2018-04-25 |
名称变更 | 深圳市永利隆科技有限公司 | 深圳市永丰隆五金模具钢材有限公司 | 2018-04-25 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2016-06-16 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-16 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2016-06-16 |
一照一码换照 | 2016-06-16 | ||
一照一码升级 | 2016-06-16 | ||
其他事项备案 | - | - | 2013-10-09 |
深圳市永丰隆五金模具钢材有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴曙远 | 监事 |
黄春景 | 执行(常务)董事 |
黄春景 | 总经理 |
本页是 [深圳市永丰隆五金模具钢材有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关不锈钢材公司