深圳市天圣煌酒店管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区笋岗街道洪湖路23号碧湖花园碧波阁9H,我酒店主要提供酒店管理;国内贸易。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市天圣煌酒店管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
梁惠贞 | 51% | 人民币5.1万元 |
罗英 | 49% | 人民币4.9万元 |
深圳市天圣煌酒店管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-18 | 2020-09-10 | 2021-12-24 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际商务大厦B1115 | 深圳市福田区梅林街道新兴社区新世界家园1栋和2栋3层321#店铺 | 2021-12-24 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-10 | 2019-11-16 | 2020-09-14 |
地址 | 深圳市福田区梅林街道新兴社区新世界家园1栋和2栋3层321#店铺 | 深圳市罗湖区笋岗街道洪湖路23号碧湖花园碧波阁9H | 2020-09-14 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-14 |
指定联系人 | 罗英(监事), 梁惠贞(执行董事), 梁惠贞(总经理) | 覃敏(监事), 梁惠贞(执行董事), 梁惠贞(总经理) | 2020-08-11 |
成员 | 罗英(监事),梁惠贞(执行董事),梁惠贞(总经理) | 覃敏(监事),梁惠贞(执行董事),梁惠贞(总经理) | 2020-08-11 |
指定联系人 | 梁惠贞 | 覃敏 | 2020-08-11 |
监事信息 | 罗英(监事), [新增] 梁惠贞(执行董事), 梁惠贞(总经理) | 覃敏(监事), [退出] 梁惠贞(执行董事), 梁惠贞(总经理) | 2020-08-11 |
成员 | 梁惠贞 | 张奇帅 | 2019-11-22 |
成员 | 罗英 4.9(万元)49% 梁惠贞 5.1(万元)51% | 覃敏 1(万元)10% 张奇帅 9(万元)90% | 2019-11-22 |
一般经营项目 | 投资兴办实业;园林景观设计;室内装潢及设计;建筑装饰材料的销售;经营电子商务;国内贸易。 | 酒店管理(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2019-11-22 |
期限 | 永续经营 | 自2008-10-29至2018-10-29 | 2019-11-22 |
成员 | 梁惠贞(执行董事),梁惠贞(总经理) | 张奇帅(总经理),张奇帅(执行董事) | 2019-11-22 |
投资人 | 罗英 4.9(万元)49% 梁惠贞 5.1(万元)51% | 覃敏 1(万元)10% 张奇帅 9(万元)90% | 2019-11-22 |
负责人 | 梁惠贞 | 张奇帅 | 2019-11-22 |
期限变更 | 2008-10-29,, | 2008-10-29,2018-10-29,10 | 2019-11-22 |
- | 投资兴办实业;园林景观设计;室内装潢及设计;建筑装饰材料的销售;经营电子商务;国内贸易。 | 酒店管理(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2019-11-22 |
章程备案 | 2019-11-16 | 2017-03-24 | 2019-11-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-22 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-22 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-22 |
名称变更 | 深圳市睿滢实业发展有限公司 | 深圳市天圣煌酒店管理有限公司 | 2019-11-22 |
章程 | - | - | 2017-03-29 |
地址变更 | 深圳市罗湖区笋岗街道洪湖路23号碧湖花园碧波阁9H | 深圳市罗湖区华丽路翠华花园8栋1-01号之2商铺 | 2017-03-29 |
章程备案 | 2017-03-24 | 1900-01-01 | 2017-03-29 |
住所 | 深圳市罗湖区笋岗街道洪湖路23号碧湖花园碧波阁9H | 深圳市罗湖区华丽路翠华花园8栋1-01号之2商铺 | 2017-03-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-29 | ||
章程 | 2017-03-29 | ||
一照一码换照 | 2016-12-10 | ||
一照一码升级 | 2016-12-10 | ||
一照一码换照 | - | - | 2016-12-10 |
统一社会信用代码 | *****8XT | - | 2016-12-10 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-12-10 |
其他事项备案 | *****8XT | - | 2016-12-10 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2014-03-27 |
指定联系人 | 张奇帅(总经理), 覃敏(监事), 张奇帅(执行董事) | 李海艳(执行董事), 唐开善(监事), 李海艳(总经理) | 2014-03-27 |
高管人员 | 张奇帅(总经理) [新增] | 李海艳(总经理) [退出] | 2014-03-27 |
商事登记换照 | - | - | 2014-03-27 |
指定联系人 | 张奇帅 9(万元)90% 覃敏 1(万元)10% | 李海艳 10(万元)100% | 2014-03-27 |
股东 | 张奇帅 9(万元) 90% [新增] 覃敏 1(万元) 10% [新增] | 李海艳 10(万元) 100% [退出] | 2014-03-27 |
监事成员 | 张奇帅(执行(常务)董事) [新增] 张奇帅(总经理) [新增] 覃敏(监事) [新增] | 李海艳(总经理) [退出] 唐开善(监事) [退出] 李海艳(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-27 |
监事信息 | 覃敏(监事) [新增] | 唐开善(监事) [退出] | 2014-03-27 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-27 |
指定联系人 | 张奇帅 | 李海艳 | 2014-03-27 |
投资人变更 | 名称:覃敏,出资额:1,出资比例:10 [新增] 名称:张奇帅,出资额:9,出资比例:90 [新增] | 名称:李海艳,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2014-03-27 |
董事成员 | 张奇帅(执行(常务)董事) [新增] 张奇帅(总经理) [新增] 覃敏(监事) [新增] | 李海艳(总经理) [退出] 唐开善(监事) [退出] 李海艳(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-27 |
董事长或执行董事成员 | 张奇帅(执行董事) [新增] | 李海艳(执行董事) [退出] | 2014-03-27 |
高管人员 | 张奇帅(执行(常务)董事) [新增] 张奇帅(总经理) [新增] 覃敏(监事) [新增] | 李海艳(总经理) [退出] 唐开善(监事) [退出] 李海艳(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-27 |
指定联系人 | 覃敏 | - | 2014-03-27 |
成员 | 张奇帅(总经理),覃敏(监事),张奇帅(执行董事) | 李海艳(执行董事),唐开善(监事),李海艳(总经理) | 2014-03-27 |
投资人 | 张奇帅 9(万元)90% 覃敏 1(万元)10% | 李海艳 10(万元)100% | 2014-03-27 |
负责人 | 张奇帅 | 李海艳 | 2014-03-27 |
负责人变更 | 监事:覃敏; 董事长:张奇帅; 股东:覃敏; 法定代表人:张奇帅; 工商联络员:覃敏; 股东:张奇帅; 总经理:张奇帅; | 监事:唐开善; 董事长:李海艳; 股东:李海艳; 总经理:李海艳; 法定代表人:李海艳; | 2014-03-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:张奇帅 [新增] 监事:覃敏 [新增] 执行董事:张奇帅 [新增] | 执行董事:李海艳 [退出] 总经理:李海艳 [退出] 监事:唐开善 [退出] | 2014-03-27 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-03-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-03-27 |
投资人变更 | 股东名称:张奇帅、出资额:9、出资比例:90; [新增] 股东名称:覃敏、出资额:1、出资比例:10; [新增] | 股东名称:李海艳、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2014-03-27 |
其他事项备案 | 监事:覃敏;董事长:张奇帅;股东:覃敏;法定代表人:张奇帅;工商联络员:覃敏;股东:张奇帅;总经理:张奇帅; | 监事:唐开善;董事长:李海艳;股东:李海艳;总经理:李海艳;法定代表人:李海艳; | 2014-03-27 |
监事成员 | 张奇帅(执行(常务)董事) 张奇帅(总经理) 覃敏(监事) | 李海艳(总经理) 唐开善(监事) 李海艳(执行(常务)董事) | 2014-03-27 |
商事登记换照 | 2014-03-27 | ||
股东(投资人) | 张奇帅 9(万元) 90% 覃敏 1(万元) 10% | 李海艳 10(万元) 100% | 2014-03-27 |
高管人员 | 张奇帅(执行(常务)董事) 张奇帅(总经理) 覃敏(监事) | 李海艳(总经理) 唐开善(监事) 李海艳(执行(常务)董事) | 2014-03-27 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-03-27 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-27 |
法定代表人(负责人) | 张奇帅 | 李海艳 | 2014-03-27 |
董事成员 | 张奇帅(执行(常务)董事) 张奇帅(总经理) 覃敏(监事) | 李海艳(总经理) 唐开善(监事) 李海艳(执行(常务)董事) | 2014-03-27 |
深圳市天圣煌酒店管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
覃敏 | 监事 |
张奇帅 | 执行(常务)董事 |
张奇帅 | 总经理 |
本页是 [深圳市天圣煌酒店管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家酒店, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家酒店,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。