成都中之泰安全顾问有限公司成立于2012年,是一家致力于提供安保服务、特卫保镖、安全管理咨询、安全方案制定的一体化、专业化安全服务公司。公司经营对象涵盖机关、团体、企事业单位、商业、物业、银行、金融证券交易所以及大型文体活动和展览、展销等。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
成都中之泰安全顾问有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
顾振来 | 70% | 人民币1400万元 |
徐述 | 15% | 人民币300万元 |
张晴晴 | 15% | 人民币300万元 |
成都中之泰安全顾问有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | - | - | 2017-12-27 |
投资人变更 | 顾振来; [新增] 徐述; 张晴晴; | 北京天安云浩安全防范技术有限公司; [退出] 田云波; [退出] 徐述; 张晴晴; | 2017-12-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2017-12-27 |
地址变更 | 成都市武侯区鞋都南一路9号3栋13层7号 | 成都市武侯区临江路2号1栋5单元5层503号 | 2017-12-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 顾振来; [新增] 徐述; 张晴晴; | 北京天安云浩安全防范技术有限公司; [退出] 田云波; [退出] 徐述; 张晴晴; | 2017-12-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 2000 [新增] | 田云波; [退出] | 2017-11-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 北京天安云浩安全防范技术有限公司; [新增] 田云波; 徐述; 张晴晴; | 田云波; 徐述; 张晴晴; | 2017-11-14 |
投资人变更 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理;社会经济咨询;建筑工程用机械设备租赁;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;礼仪服务;影视制作;个人演艺代理;摄影服务;进出口贸易;货物进出口;技术进出口;销售:计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备;清洁服务;家政服务;票务代理;物业管理 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理;社会经济咨询;建筑工程用机械设备租赁;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;礼仪服务;计算机技术培训(不含办学及职业技能培训);影视制作;个人演艺代理;摄影服务;进出口贸易;货物进出口;技术进出口;销售:计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备;清洁服务;家政服务;票务代理;物业管理 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-11-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 田云波,货币; | 田云波; | 2017-11-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 田云波,15%; | 田云波,70%; | 2017-11-14 |
投资人变更 | 北京天安云浩安全防范技术有限公司; [新增] 田云波; 徐述; 张晴晴; | 田云波; 徐述; 张晴晴; | 2017-11-14 |
出资比例变更 | 田云波,15%; | 田云波,70%; | 2017-11-14 |
出资方式变更 | 田云波,货币; | 田云波; | 2017-11-14 |
出资额变更 | 2000 | 田云波; | 2017-11-14 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2017-11-14 |
经营范围变更 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理;社会经济咨询;建筑工程用机械设备租赁;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;礼仪服务;影视制作;个人演艺代理;摄影服务;进出口贸易;货物进出口;技术进出口;销售:计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备;清洁服务;家政服务;票务代理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理;社会经济咨询;建筑工程用机械设备租赁;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;礼仪服务;计算机技术培训(不含办学及职业技能培训);影视制作;个人演艺代理;摄影服务;进出口贸易;货物进出口;技术进出口;销售:计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备;清洁服务;家政服务;票务代理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-11-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 田云波; [新增] 徐述; 张晴晴; | 孙海龙; [退出] 徐述; 刘宝璋; [退出] 张晴晴; | 2017-04-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 徐述,15%; 张晴晴,15%; | 徐述,60%; 张晴晴,10%; | 2017-04-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 2000 [新增] | 张晴晴; [退出] | 2017-04-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 张晴晴,货币; | 张晴晴; | 2017-04-13 |
投资人变更 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理;社会经济咨询;建筑工程用机械设备租赁;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;礼仪服务;计算机技术培训(不含办学及职业技能培训);影视制作;个人演艺代理;摄影服务;进出口贸易;货物进出口;技术进出口;销售:计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备;清洁服务;家政服务;票务代理;物业管理 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-04-13 |
注册资本变更 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2017-04-13 |
名称变更 | 成都随身护卫安全顾问有限公司 | 成都中之泰安全顾问有限公司 | 2017-04-13 |
法定代表人变更 | 张晴晴 | 刘宝璋 | 2017-04-13 |
出资额变更 | 2000 | 张晴晴; | 2017-04-13 |
出资方式变更 | 张晴晴,货币; | 张晴晴; | 2017-04-13 |
投资人变更 | 田云波; [新增] 徐述; 张晴晴; | 孙海龙; [退出] 徐述; 刘宝璋; [退出] 张晴晴; | 2017-04-13 |
经营范围变更 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理;社会经济咨询;建筑工程用机械设备租赁;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;展览展示服务;礼仪服务;计算机技术培训(不含办学及职业技能培训);影视制作;个人演艺代理;摄影服务;进出口贸易;货物进出口;技术进出口;销售:计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备;清洁服务;家政服务;票务代理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-04-13 |
出资比例变更 | 张晴晴,15%; 徐述,15%; | 张晴晴,10%; 徐述,60%; | 2017-04-13 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-04-13 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-04-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘宝璋; 孙海龙; [新增] 徐述; [新增] 张晴晴; [新增] | 刘宝璋; | 2016-04-13 |
投资人变更 | 刘宝璋; 孙海龙; [新增] 徐述; [新增] 张晴晴; [新增] | 刘宝璋; | 2016-04-13 |
财务负责人 | / | / | 2016-04-13 |
投资人(股权)变更 | 刘宝璋;孙海龙;徐述;张晴晴; | 刘宝璋; | 2016-04-13 |
章程备案 | / | / | 2016-04-13 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2016-04-13 |
出资比例变更 | 刘宝璋,100%; | 刘宝璋,51%; | 2015-07-01 |
投资人(股权)变更 | 刘宝璋; | 曹亮;陈建新;刘宝璋;王犀; | 2015-07-01 |
经理备案 | 刘宝璋,执行董事兼总经理 | / | 2015-07-01 |
章程备案 | / | / | 2015-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘宝璋; | 曹亮; [退出] 陈建新; [退出] 刘宝璋; 王犀; [退出] | 2015-07-01 |
高级管理人员备案 | 张晴晴,监事 [新增] | / | 2015-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 50 [新增] | 刘宝璋; [退出] | 2015-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘宝璋,100%; | 刘宝璋,51%; | 2015-07-01 |
高级管理人员备案 | 刘宝璋,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-07-01 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2015-07-01 |
高级管理人员备案 | 刘宝璋,执行董事兼总经理 | 刘宝璋,执行董事 | 2015-07-01 |
经理备案 | 刘宝璋,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-07-01 |
清算组备案 | / | / | 2015-07-01 |
投资人变更 | 刘宝璋; | 曹亮; [退出] 陈建新; [退出] 刘宝璋; 王犀; [退出] | 2015-07-01 |
出资额变更 | 50 | 刘宝璋; | 2015-07-01 |
章程备案 | 张晴晴,监事 | / | 2015-07-01 |
换发证照 | / | / | 2014-07-11 |
高级管理人员备案 | / | / | 2013-05-29 |
投资人变更 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理 (以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需资质证的凭资质证在有效期内经营) | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发 (以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需资质证的凭资质证在有效期内经营) | 2013-05-29 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-05-29 |
经营范围变更 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发;停车场管理。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需资质证的凭资质证在有效期内经营)。 | 安防工程技术咨询;安防工程施工;安防设备的研发。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需资质证的凭资质证在有效期内经营)。 | 2013-05-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王犀,货币; [新增] 陈建新,货币; 刘宝璋,货币; | 唐良; [退出] 陈建新; 刘宝璋; | 2013-03-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 50 [新增] | 唐良; [退出] 陈建新; [退出] 刘宝璋; [退出] | 2013-03-28 |
高级管理人员备案 | 曹亮,监事 [新增] | / | 2013-03-28 |
高级管理人员备案 | / | / | 2013-03-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 曹亮; [新增] 陈建新; 刘宝璋; 王犀; [新增] | 刘宝璋; 唐良; [退出] 陈建新; 薛剑峰; [退出] 赵桂铭; [退出] | 2013-03-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王犀,成都市新都区大丰花都大道438号14栋1单元6楼12号; [新增] | 唐良,广西玉林市玉州区新桥镇田横村辛田96号; [退出] | 2013-03-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陈建新,11%; 刘宝璋,51%; | 陈建新,5%; 刘宝璋,3%; | 2013-03-28 |
投资人居所变更 | 王犀, 成都市新都区大丰花都大道438号14栋1单元6楼12号; | 唐良, 广西玉林市玉州区新桥镇田横村辛田96号; | 2013-03-28 |
出资额变更 | 50 | 唐良; 陈建新; 刘宝璋; | 2013-03-28 |
出资方式变更 | 刘宝璋,货币; 王犀,货币; 陈建新,货币; | 刘宝璋; 唐良; 陈建新; | 2013-03-28 |
出资比例变更 | 刘宝璋,51%; 陈建新,11%; | 刘宝璋,3%; 陈建新,5%; | 2013-03-28 |
投资人变更 | 曹亮; [新增] 陈建新; 刘宝璋; 王犀; [新增] | 刘宝璋; 唐良; [退出] 陈建新; 薛剑峰; [退出] 赵桂铭; [退出] | 2013-03-28 |
章程备案 | 曹亮,监事 | / | 2013-03-28 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-03-28 |
出资额变更 | 50 | 唐良;陈建新;刘宝璋; | 2013-03-28 |
出资方式变更 | 王犀,货币;陈建新,货币;刘宝璋,货币; | 唐良;陈建新;刘宝璋; | 2013-03-28 |
出资比例变更 | 陈建新,11%;刘宝璋,51%; | 陈建新,5%;刘宝璋,3%; | 2013-03-28 |
投资人(股权)变更 | 曹亮;陈建新;刘宝璋;王犀; | 刘宝璋;唐良;陈建新;薛剑峰;赵桂铭; | 2013-03-28 |
投资人居所变更 | 王犀,成都市新都区大丰花都大道438号14栋1单元6楼12号; | 唐良,广西玉林市玉州区新桥镇田横村辛田96号; | 2013-03-28 |
投资者名称(姓名)变更 | 王犀; | 唐良; | 2013-03-28 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-11-15 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2012-11-15 |
出资方式变更 | 赵桂铭,货币;薛剑峰,货币;唐良,货币;刘宝璋,货币;陈建新,货币; | 赵桂铭;薛剑峰;唐良;刘宝璋;陈建新; | 2012-11-15 |
出资额变更 | 50 | 赵桂铭;薛剑峰;唐良;刘宝璋;陈建新; | 2012-11-15 |
其他事项备案 | 50 | 0 | 2012-11-15 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2012-12-25 | 2012-11-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 50 [新增] | 赵桂铭; [退出] 薛剑峰; [退出] 唐良; [退出] 刘宝璋; [退出] 陈建新; [退出] | 2012-11-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 赵桂铭,货币; 薛剑峰,货币; 唐良,货币; 刘宝璋,货币; 陈建新,货币; | 赵桂铭; 薛剑峰; 唐良; 刘宝璋; 陈建新; | 2012-11-15 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-11-15 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2012-12-25 | 2012-11-15 |
出资额变更 | 50 | 赵桂铭; 薛剑峰; 唐良; 刘宝璋; 陈建新; | 2012-11-15 |
出资方式变更 | 刘宝璋,货币; 唐良,货币; 薛剑峰,货币; 赵桂铭,货币; 陈建新,货币; | 刘宝璋; 唐良; 薛剑峰; 赵桂铭; 陈建新; | 2012-11-15 |
成都中之泰安全顾问有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张晴晴 | 监事 |
刘宝璋 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [成都中之泰安全顾问有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。