葫芦岛方大房地产开发有限公司,办公室地址位于东北地区进入关内的重要门户葫芦岛,兴城市钓鱼台办事处兴海路四段15号,我公司主要提供房地产开发与经营;商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 兴城市钓鱼台办事处兴海路四段15号
- 固定电话:
- (0429)2059200 未核实,仅供参考
- 经理:
- 付仲山
- 电子邮件:
- hldjinxinjituan@126.com
- 邮政编码:
- 125000
- 地区编码:
- 211481
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | hldjinxinjituan@126.com |
座机号码 | 0429-2059200 |
相关产品
工商信息和基本资料
葫芦岛方大房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘晓慧 | 100% | 人民币3300万元 |
葫芦岛方大房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1赵志勇经理;2刘金彪执行董事;3刘锦宁监事; | 1段立华经理;2刘金彪执行董事;3刘锦宁监事; | 2021-04-06 |
负责人变更 | 赵志勇 | 段立华 | 2021-04-06 |
高级管理人员备案 | 赵志勇经理 [新增] 刘金彪执行董事 刘锦宁监事 | 段立华经理 [退出] 刘金彪执行董事 刘锦宁监事 | 2021-04-06 |
投资人变更 | 1刘晓慧; | 1刘金彪;2刘晓慧; | 2020-05-14 |
投资人变更 | 刘晓慧; | 刘金彪; [退出] 刘晓慧; | 2020-05-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-05-14 |
高级管理人员备案 | 1段立华经理;2刘金彪执行董事;3刘锦宁监事; | 1付仲山经理;2刘金彪执行董事;3刘锦宁监事; | 2019-01-08 |
负责人变更 | 段立华 | 付仲山 | 2019-01-08 |
高级管理人员备案 | 段立华经理 [新增] 刘金彪执行董事 刘锦宁监事 | 付仲山经理 [退出] 刘金彪执行董事 刘锦宁监事 | 2019-01-08 |
负责人变更 | 付仲山 | 刘金彪 | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 付仲山经理 [新增] 刘金彪执行董事 刘锦宁监事 | 刘金彪执行董事 刘锦宁监事 | 2015-12-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1付仲山经理;2刘金彪执行董事;3刘锦宁监事; | 1刘金彪执行董事;2刘锦宁监事; | 2015-12-18 |
负责人变更 | 付仲山 | 刘金彪 | 2015-12-17 |
高级管理人员备案 | 1付仲山经理;2刘金彪执行董事;3刘锦宁监事; | 1刘金彪执行董事;2刘锦宁监事; | 2015-12-17 |
投资人变更 | 1刘晓慧;2刘金彪; | 1刘金彪;2刘金鹏; | 2015-11-13 |
投资人信息变更 | 1刘金彪;2刘晓慧; | 1刘金彪;2刘金鹏; | 2015-11-13 |
投资人变更 | 刘晓慧; [新增] 刘金彪; | 刘金彪; 刘金鹏; [退出] | 2015-11-13 |
投资人变更 | 1刘晓慧;2刘金彪; | 1刘金彪;2刘金鹏; | 2015-11-12 |
投资人信息变更 | 1刘金彪;2刘金鹏; | 1辽宁方大集团实业有限公司; | 2013-04-01 |
投资人变更 | 1刘金彪;2刘金鹏; | 1辽宁方大集团实业有限公司; | 2013-04-01 |
高级管理人员备案 | 刘锦宁监事 [新增] 刘金彪执行董事 [新增] | 张晓东监事 [退出] 胡德金董事长 [退出] 崔建军董事兼总经理 [退出] 郭建民监事 [退出] 李晓光董事 [退出] 方贵山监事 [退出] | 2013-04-01 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2013-04-01 |
投资人变更 | 刘金彪; [新增] 刘金鹏; [新增] | 辽宁方大集团实业有限公司; [退出] | 2013-04-01 |
负责人变更 | 刘金彪 | 胡德金 | 2013-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘锦宁监事;2刘金彪执行董事; | 1张晓东监事;2胡德金董事长;3崔建军董事兼总经理;4郭建民监事;5李晓光董事;6方贵山监事; | 2013-04-01 |
实收资本变更 | 3300 | 1000 | 2011-09-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1辽宁方大集团实业有限公司; | 1辽宁方大集团实业有限公司; | 2011-09-21 |
注册资本变更 | 3300 | 1000 | 2011-09-21 |
投资人变更 | 辽宁方大集团实业有限公司; | 辽宁方大集团实业有限公司; | 2011-09-21 |
注册资本变更 | 3300( + 230% ) | 1000 | 2011-09-21 |
实收资本变更 | 3300( + 230% ) | 1000 | 2011-09-21 |
葫芦岛方大房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘锦宁 | 监事 |
付仲山 | 经理 |
刘金彪 | 执行董事 |
本页是 [葫芦岛方大房地产开发有限公司] 在顺企网葫芦岛黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关房地产业