变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-05-12 |
高级管理人员备案 | 唐瑶监事
杨志娟执行董事兼总经理 [新增] | 唐瑶监事
于芳执行董事兼总经理 [退出] | 2017-05-12 |
负责人变更 | 杨志娟 | 于芳 | 2017-05-12 |
投资人变更 | 大连天信华盛国际贸易有限公司; [新增] | 于芳; [退出] | 2017-05-12 |
经营范围变更 | 沙、石、土经销;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 沙、石、土经销;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)*** | 2016-01-25 |
负责人变更 | 于芳 | 张鹤飞 | 2016-01-25 |
高级管理人员备案 | 唐瑶监事 [新增]
于芳执行董事兼总经理 [新增] | 张鹤飞经理 [退出]
张鹤飞执行董事 [退出]
邹振家监事 [退出] | 2016-01-25 |
投资人变更 | 于芳; [新增] | 张鹤飞; [退出]
邹振家; [退出] | 2016-01-25 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省大连长兴岛经济区长兴路600号1单元2层10号101室 | 辽宁省大连长兴岛临港工业区长岭村 | 2016-01-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1唐瑶监事;2于芳执行董事兼总经理; | 1张鹤飞经理;2张鹤飞执行董事;3邹振家监事; | 2016-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1于芳; | 1张鹤飞;2邹振家; | 2016-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.张鹤飞 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.张鹤飞 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.邹振家 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.李达 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.李达 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.赵智通 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-03-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.张鹤飞,2.邹振家 | 1.李达,2.赵智通 | 2014-03-12 |
负责人变更 | 张鹤飞 | 李达 | 2014-03-12 |
投资人变更 | 张鹤飞,
邹振家 | 李达,
赵智通 | 2014-03-12 |
高级管理人员备案 | 张鹤飞职务:经理法定代表人标志:否, [新增]
张鹤飞职务:执行董事法定代表人标志:是, [新增]
邹振家职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 李达职务:执行董事法定代表人标志:是, [退出]
李达职务:经理法定代表人标志:否, [退出]
赵智通职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2014-03-12 |
高级管理人员备案 | 赵智通职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
李达职务:经理法定代表人标志:否, [新增]
李达职务:执行董事法定代表人标志:是 [新增] | 谢卫职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
张国庆职务:执行董事法定代表人标志:是, [退出]
张国庆职务:总经理法定代表人标志:否 [退出] | 2013-08-28 |
投资人变更 | 赵智通认缴出资额:40实缴出资额:40,
李达认缴出资额:60实缴出资额:60 | 谢卫认缴出资额:40实缴出资额:40,
张国庆认缴出资额:60实缴出资额:60 | 2013-08-28 |
投资人变更 | 赵智通出资期次:1本期认缴出资额:40出资方式:货币出资时间至:2009-04-29,
李达出资期次:1本期认缴出资额:60出资方式:货币出资时间至:2009-04-29 | 谢卫出资期次:1本期认缴出资额:40出资方式:货币出资时间至:2009-04-29,
张国庆出资期次:1本期认缴出资额:60出资方式:货币出资时间至:2009-04-29 | 2013-08-28 |
投资人变更 | 赵智通出资期次:1本期实缴出资额:40出资方式:货币出资日期:2009-04-29,
李达出资期次:1本期实缴出资额:60出资方式:货币出资日期:2009-04-29 | 谢卫出资期次:1本期实缴出资额:40出资方式:货币出资日期:2009-04-29,
张国庆出资期次:1本期实缴出资额:60出资方式:货币出资日期:2009-04-29 | 2013-08-28 |
负责人变更 | 李达 | 张国庆 | 2013-08-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.赵智通 出资期次: 1 本期实缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29,2.李达 出资期次: 1 本期实缴出资额: 60 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29 | 1.谢卫 出资期次: 1 本期实缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29,2.张国庆 出资期次: 1 本期实缴出资额: 60 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29 | 2013-08-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.赵智通 出资期次: 1 本期认缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资时间至: 2009-04-29,2.李达 出资期次: 1 本期认缴出资额: 60 出资方式: 货币 出资时间至: 2009-04-29 | 1.谢卫 出资期次: 1 本期认缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资时间至: 2009-04-29,2.张国庆 出资期次: 1 本期认缴出资额: 60 出资方式: 货币 出资时间至: 2009-04-29 | 2013-08-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.赵智通 认缴出资额: 40 实缴出资额: 40,2.李达 认缴出资额: 60 实缴出资额: 60 | 1.谢卫 认缴出资额: 40 实缴出资额: 40,2.张国庆 认缴出资额: 60 实缴出资额: 60 | 2013-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.赵智通 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.李达 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.李达 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.谢卫 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.张国庆 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.张国庆 职务: 总经理 法定代表人标志: 否 | 2013-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.谢卫 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.张国庆 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.张国庆 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.洛百全 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.宋洪梅 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2013-05-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.张国庆 认缴出资额: 60 实缴出资额: 60,2.谢卫 认缴出资额: 40 实缴出资额: 40 | 1.洛百全 认缴出资额: 100 实缴出资额: 100 | 2013-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.张国庆 出资期次: 1 本期认缴出资额: 60 出资方式: 货币 出资时间至: 2009-04-29,2.谢卫 出资期次: 1 本期认缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资时间至: 2009-04-29 | 1.洛百全 出资期次: 1 本期认缴出资额: 100 出资方式: 货币 出资时间至: | 2013-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.谢卫 出资期次: 1 本期实缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29,2.张国庆 出资期次: 1 本期实缴出资额: 60 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29 | 1.洛百全 出资期次: 1 本期实缴出资额: 100 出资方式: 货币 出资日期: 2009-04-29 | 2013-05-14 |
投资人变更 | 谢卫出资期次:1本期实缴出资额:40出资方式:货币出资日期:2009-04-29,
张国庆出资期次:1本期实缴出资额:60出资方式:货币出资日期:2009-04-29 | 洛百全出资期次:1本期实缴出资额:100出资方式:货币出资日期:2009-04-29 | 2013-05-14 |
投资人变更 | 张国庆出资期次:1本期认缴出资额:60出资方式:货币出资时间至:2009-04-29,
谢卫出资期次:1本期认缴出资额:40出资方式:货币出资时间至:2009-04-29 | 洛百全出资期次:1本期认缴出资额:100出资方式:货币出资时间至: | 2013-05-14 |
投资人变更 | 张国庆认缴出资额:60实缴出资额:60,
谢卫认缴出资额:40实缴出资额:40 | 洛百全认缴出资额:100实缴出资额:100 | 2013-05-14 |
负责人变更 | 张国庆 | 洛百全 | 2013-05-14 |
高级管理人员备案 | 谢卫职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
张国庆职务:总经理法定代表人标志:否, [新增]
张国庆职务:执行董事法定代表人标志:是 [新增] | 洛百全职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [退出]
宋洪梅职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2013-05-14 |