变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 党磊 | 秦常龙 | 2022-07-12 |
投资人变更 | 姓名: 党磊; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 秦常龙; 出资额: 2000; 百分比: 100 [退出] | 2022-07-12 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2022-07-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 党磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张薇; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 秦常龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 赵庆; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出] | 2022-07-12 |
负责人变更 | 秦常龙 | 刘宇 | 2020-09-01 |
法定代表人变更 | 秦常龙 | 刘宇 | 2020-09-01 |
投资人变更 | 姓名: 秦常龙; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 刘宇; 出资额: 2000; 百分比: 100 [退出] | 2020-09-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 秦常龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 赵庆; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 | 姓名: 刘宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 赵庆; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 | 2020-09-01 |
负责人变更 | 刘宇 | 夏麟 | 2019-07-17 |
投资者变更 | 刘宇 [新增] | 夏麟 [退出] | 2019-07-17 |
主要人员备案 | 姓名: 刘宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 赵庆; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 | 姓名: 夏麟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 赵庆; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 | 2019-07-17 |
法定代表人变更 | 刘宇 | 夏麟 | 2019-07-17 |
投资人变更 | 姓名: 刘宇; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 夏麟; 出资额: 2000; 百分比: 100 [退出] | 2019-07-17 |
负责人变更 | 夏麟 | 陈乐维 | 2019-01-09 |
投资者变更 | 夏麟 [新增] | 陈乐维 [退出] | 2019-01-09 |
投资人变更 | 姓名: 夏麟; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 陈乐维; 出资额: 2000; 百分比: 100 [退出] | 2019-01-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 夏麟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 赵庆; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 鲍瑞鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 陈乐维; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-01-09 |
经营范围变更 | 室内外装饰装修工程、幕墙工程、楼宇综合布线工程、强弱电工程的设计、施工;灯光音响设备的安装;建筑装饰材料的销售、建筑装修工程设计;标识标牌的制作及安装;健身器材及儿童游乐设施的销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 室内外装饰装修工程、幕墙工程、楼宇综合布线工程、强弱电工程的设计、施工;灯光音响设备的安装;建筑装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-17 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 2018-03-16 |
住所变更 | 西安市高新区科技路**号陈家庄商住楼*号楼*幢*单元*****室 | 西安市南二环***号*幢*****号 | 2018-03-16 |
管辖工商所变更 | 高新路工商所 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 2018-03-16 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局; | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局雁塔分局; | 2018-03-16 |
主要人员备案 | 姓名: 鲍瑞鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 陈乐维; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 陈乐维; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 杨建彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2017-09-26 |
董事备案 | 姓名: 鲍瑞鑫;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 陈乐维;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 陈乐维;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 杨建彬;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] | 2017-09-26 |
负责人变更 | 陈乐维 | 牛志成 | 2017-07-26 |
投资者变更 | 陈乐维 [新增] | 牛志成 [退出] | 2017-07-26 |
主要人员备案 | 姓名: 陈乐维; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 杨建彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 牛志成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 杨建彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-07-26 |
经营范围变更 | 室内外装饰装修工程、幕墙工程、楼宇综合布线工程、强弱电工程的设计、施工;灯光音响设备的安装;建筑装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:室内外装饰装修工程、幕墙工程、楼宇综合布线工程、强弱电工程的设计、施工;灯光音响设备的安装;建筑装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-26 |
管辖工商所变更 | 含光路工商所 | - | 2017-07-26 |
法定代表人变更 | 陈乐维 | 牛志成 | 2017-07-26 |
董事备案 | 姓名: 陈乐维;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 杨建彬;证件号码*********; 职位: 监事 | 姓名: 牛志成;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 杨建彬;证件号码*********; 职位: 监事 | 2017-07-26 |
投资人变更 | 姓名: 陈乐维; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 牛志成; 出资额: 2000; 百分比: 100 [退出] | 2017-07-26 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 2017-07-26 |
负责人变更 | 牛志成 | 柯灵 | 2016-12-15 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:牛志成,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:马学昌,
现财务负责人固定电话:***********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:西安市南二环***号*幢*****号,
现生产经营地所在行政区划:雁塔区 | 原联络人员姓名:柯灵,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:马学昌,
原财务负责人固定电话:***********,
原财务负责人移动电话:***********,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:西安市南二环***号*幢*****号,
原生产经营地所在行政区划:雁塔区 | 2016-12-15 |
投资者变更 | 牛志成 [新增] | 柯灵 [退出] | 2016-12-15 |
主要人员备案 | 姓名: 牛志成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 杨建彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 柯灵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 刘英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2016-12-15 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:牛志成,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:马学昌,
现财务负责人固定电话:***********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:西安市南二环***号*幢*****号,
现生产经营地所在行政区划:雁塔区 | 原联络人员姓名:柯灵,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:马学昌,
原财务负责人固定电话:***********,
原财务负责人移动电话:***********,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:西安市南二环***号*幢*****号,
原生产经营地所在行政区划:雁塔区 | 2016-12-15 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:牛志成;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:马学昌;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:西安市南二环***号*幢*****号;
现生产经营地所在行政区划:雁塔区 | 原联络人员姓名:柯灵;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:马学昌;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:西安市南二环***号*幢*****号;
原生产经营地所在行政区划:雁塔区 | 2016-12-15 |
董事备案 | 姓名: 牛志成;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 杨建彬;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 柯灵;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 刘英;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] | 2016-12-15 |
投资人变更 | 姓名: 牛志成; 出资额: 2000; 百分比: 100 | 姓名: 牛志成; 出资额: 2000; 百分比: 100 | 2016-12-15 |
注册资本变更 | 2000 | 2000 | 2016-12-15 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-15 |
投资人变更 | 姓名: 牛志成; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 马学昌; 出资额: 100; 百分比: 20 [退出]
姓名: 柯灵; 出资额: 200; 百分比: 40 [退出]
姓名: 刘英; 出资额: 200; 百分比: 40 [退出] | 2016-12-15 |
注册资本变更 | 2000( + 300% ) | 500 | 2016-12-15 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-15 |
法定代表人变更 | 牛志成 | 柯灵 | 2016-12-15 |
注册资本(金)变更 | 2000 | 500 | 2016-12-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 牛志成; 出资额: 2000; 百分比: 100 | 姓名: 马学昌; 出资额: 100; 百分比: 20
姓名: 柯灵; 出资额: 200; 百分比: 40
姓名: 刘英; 出资额: 200; 百分比: 40 | 2016-12-15 |