变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2022-08-01 |
章程修正案 | - | - | 2022-08-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-05 | 2018-11-12 | 2022-08-01 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号308B | 深圳市龙岗区坂田街道长坑一巷千禧大厦A栋403 | 2022-08-01 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道长坑一巷千禧大厦A栋403 | 深圳市光明新区公明街道合水口社区泥围新村1-20栋3楼 | 2018-11-14 |
章程备案 | 2018-11-12 | 2017-08-24 | 2018-11-14 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2065495811-c2541853659" target = "_blank">王伟标 1(万元)1% 李伟钦 99(万元)99% | ="https://www.tianyancha.com/company/2944489178" target="_blank">深圳踩宝网络科技有限公司 100(万元)100% | 2017-09-04 |
负责人 | 李伟钦 | 卢致亮 | 2017-09-04 |
成员 | 李伟钦
99(万元)99%
王伟标
1(万元)1% | 深圳踩宝网络科技有限公司
100(万元)100% | 2017-09-04 |
成员 | 李伟钦(执行董事),李伟钦(总经理),王伟标(监事) | 卢致亮(总经理),蒋长江(监事),卢致亮(执行董事) | 2017-09-04 |
成员 | 李伟钦 | 卢致亮 | 2017-09-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-09-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:李伟钦 [新增]
总经理:李伟钦 [新增]
监事:王伟标 [新增] | 总经理:卢致亮 [退出]
执行董事:卢致亮 [退出]
监事:蒋长江 [退出] | 2017-09-04 |
投资人变更 | 股东名称:王伟标、出资额:1、出资比例:1; [新增]
股东名称:李伟钦、出资额:99、出资比例:99; [新增] | 股东名称:深圳踩宝网络科技有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-09-04 |
负责人变更 | 董事长:李伟钦;
股东:;
法定代表人:李伟钦;
总经理:李伟钦;
股东:;
监事:王伟标; | 法定代表人:卢致亮;
监事:蒋长江;
董事长:卢致亮;
总经理:卢致亮;
股东:深圳踩宝网络科技有限公司; | 2017-09-04 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-09-04 |
总经理 | 李伟钦(总经理) [新增] | 卢致亮(总经理) [退出] | 2017-09-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-09-04 |
投资人变更 | 名称:王伟标,出资额:1,出资比例:1 [新增]
名称:李伟钦,出资额:99,出资比例:99 [新增] | 名称:深圳踩宝网络科技有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-09-04 |
董事长或执行董事成员 | 李伟钦(执行董事) [新增] | 卢致亮(执行董事) [退出] | 2017-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-24 | 2017-03-17 | 2017-09-04 |
监事信息 | 王伟标(监事) [新增] | 蒋长江(监事) [退出] | 2017-09-04 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2944489178" target="_blank">深圳踩宝网络科技有限公司 100(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/1935287033-c2541853659" target = "_blank">彭全姣 10(万元)10% 谭青勇 90(万元)90% | 2017-03-30 |
负责人 | 卢致亮 | 谭青勇 | 2017-03-30 |
成员 | 深圳踩宝网络科技有限公司
100(万元)100% | 彭全姣
10(万元)10%
谭青勇
90(万元)90% | 2017-03-30 |
成员 | 卢致亮(总经理),卢致亮(执行董事),蒋长江(监事) | 谭青勇(执行董事),彭全姣(监事),谭青勇(总经理) | 2017-03-30 |
成员 | 卢致亮 | 谭青勇 | 2017-03-30 |
负责人变更 | 总经理:卢致亮;
董事长:卢致亮;
监事:蒋长江;
股东:;
法定代表人:卢致亮; | 董事长:谭青勇;
股东:彭全姣;
法定代表人:谭青勇;
股东:谭青勇;
监事:彭全姣;
总经理:谭青勇; | 2017-03-30 |
投资人变更 | 股东名称:深圳踩宝网络科技有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:彭全姣、出资额:10、出资比例:10; [退出]
股东名称:谭青勇、出资额:90、出资比例:90; [退出] | 2017-03-30 |
高级管理人员备案 | 监事:蒋长江 [新增]
总经理:卢致亮 [新增]
执行董事:卢致亮 [新增] | 总经理:谭青勇 [退出]
监事:彭全姣 [退出]
执行董事:谭青勇 [退出] | 2017-03-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-30 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2017-03-30 |
投资人变更 | 名称:深圳踩宝网络科技有限公司,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:彭全姣,出资额:10,出资比例:10 [退出]
名称:谭青勇,出资额:90,出资比例:90 [退出] | 2017-03-30 |
董事长或执行董事成员 | 卢致亮(执行董事) [新增] | 谭青勇(执行董事) [退出] | 2017-03-30 |
监事信息 | 蒋长江(监事) [新增] | 彭全姣(监事) [退出] | 2017-03-30 |
总经理 | 卢致亮(总经理) [新增] | 谭青勇(总经理) [退出] | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-17 | 2016-03-09 | 2017-03-30 |
高管人员 | 谭青勇(执行(常务)董事)
谭青勇(总经理)
彭全姣(监事) | 谭青勇(执行(常务)董事)
谭青勇(总经理)
彭全姣(监事) | 2017-03-30 |
监事成员 | 谭青勇(执行(常务)董事)
谭青勇(总经理)
彭全姣(监事) | 谭青勇(执行(常务)董事)
谭青勇(总经理)
彭全姣(监事) | 2017-03-30 |
董事成员 | 谭青勇(执行(常务)董事)
谭青勇(总经理)
彭全姣(监事) | 谭青勇(执行(常务)董事)
谭青勇(总经理)
彭全姣(监事) | 2017-03-30 |
股东 | 李伟钦 99(万元) 99% [新增]
王伟标 1(万元) 1% [新增] | 彭全姣 10(万元) 10% [退出]
谭青勇 90(万元) 90% [退出] | 2017-03-30 |
法定代表人 | 李伟钦 | 谭青勇 | 2017-03-30 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-30 |
法定代表人(负责人) | 卢致亮 | 谭青勇 | 2017-03-30 |
股东(投资人) | 深圳踩宝网络科技有限公司 100(万元) 100% | 彭全姣 10(万元) 10% 谭青勇 90(万元) 90% | 2017-03-30 |
董事成员 | 蒋长江(监事) 卢致亮(总经理) 卢致亮(执行(常务)董事) | 彭全姣(监事) 谭青勇(总经理) 谭青勇(执行(常务)董事) | 2017-03-30 |
监事成员 | 蒋长江(监事) 卢致亮(总经理) 卢致亮(执行(常务)董事) | 彭全姣(监事) 谭青勇(总经理) 谭青勇(执行(常务)董事) | 2017-03-30 |
高管人员 | 蒋长江(监事) 卢致亮(总经理) 卢致亮(执行(常务)董事) | 彭全姣(监事) 谭青勇(总经理) 谭青勇(执行(常务)董事) | 2017-03-30 |
高管人员 | 蒋长江(监事) [新增]
卢致亮(总经理) [新增]
卢致亮(执行(常务)董事) [新增] | 彭全姣(监事) [退出]
谭青勇(总经理) [退出]
谭青勇(执行(常务)董事) [退出] | 2017-03-30 |
股东 | 深圳踩宝网络科技有限公司 100(万元) 100% [新增] | 彭全姣 10(万元) 10% [退出]
谭青勇 90(万元) 90% [退出] | 2017-03-30 |
董事成员 | 蒋长江(监事) [新增]
卢致亮(总经理) [新增]
卢致亮(执行(常务)董事) [新增] | 彭全姣(监事) [退出]
谭青勇(总经理) [退出]
谭青勇(执行(常务)董事) [退出] | 2017-03-30 |
监事成员 | 蒋长江(监事) [新增]
卢致亮(总经理) [新增]
卢致亮(执行(常务)董事) [新增] | 彭全姣(监事) [退出]
谭青勇(总经理) [退出]
谭青勇(执行(常务)董事) [退出] | 2017-03-30 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-30 |
其他事项备案 | *****B | - | 2016-03-14 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-14 |
统一社会信用代码 | *****B | - | 2016-03-14 |
经营范围 | LED及应用产品、电子产品的技术开发与销售;电子产品、数码产品、通讯产品、电子元器件及其他电子产品的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。^ | 发光二极管、LED应用产品、LED照明产品及其它电子产品的技术开发、销售;国内贸易、货物及技术进出口。^ | 2016-03-14 |
章程 | - | - | 2016-03-14 |
名称 | 深圳市隆巍科技有限公司 | 深圳市永博创光电照明有限公司 | 2016-03-14 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-14 |
章程 | | | 2016-03-14 |
经营范围 | LED及应用产品、电子产品的技术开发与销售;电子产品、数码产品、通讯产品、电子元器件及其他电子产品的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。^ | 发光二极管、LED应用产品、LED照明产品及其它电子产品的技术开发、销售;国内贸易、货物及技术进出口。
^ | 2016-03-14 |
一照一码升级 | | | 2016-03-14 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道合水口社区泥围新村1-20栋3楼 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区建设西路113号503 | 2014-09-12 |
出资期限 | 1( - 66.66667% ) | 3 | 2013-05-17 |
期限变更 | 1 | 3 | 2013-05-17 |
实收资本 | 100 | 0 | 2013-05-17 |