变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路92号综合楼123 | 深圳市罗湖区东门街道中兴路239号外贸集团大厦2305 | 2016-05-24 |
其他事项备案 | *****W | - | 2016-04-26 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-26 |
一照一码升级 | | | 2016-04-26 |
住所 | 深圳市罗湖区东门街道中兴路239号外贸集团大厦2305 | 深圳市龙华新区龙华街道中环路大信花园8栋3单元301 | 2016-04-26 |
股东(投资人) | 杜爱君 150(万元) 30% 黄少权 200(万元) 40% 刘玉娥 150(万元) 30% | 李飞飞 250(万元) 50% 李震 250(万元) 50% | 2015-06-02 |
高管人员 | 黄少权(执行(常务)董事) 林振欢(监事) 黄少权(总经理) | 李震(执行(常务)董事) 李震(总经理) 张超(监事) | 2015-06-02 |
董事成员 | 黄少权(执行(常务)董事) 林振欢(监事) 黄少权(总经理) | 李震(执行(常务)董事) 李震(总经理) 张超(监事) | 2015-06-02 |
监事成员 | 黄少权(执行(常务)董事) 林振欢(监事) 黄少权(总经理) | 李震(执行(常务)董事) 李震(总经理) 张超(监事) | 2015-06-02 |
法定代表人(负责人) | 黄少权 | 李震 | 2015-06-02 |
投资人变更 | 股东名称:黄少权、出资额:200、出资比例:40; [新增]
股东名称:杜爱君、出资额:150、出资比例:30; [新增]
股东名称:刘玉娥、出资额:150、出资比例:30; [新增] | 股东名称:李飞飞、出资额:250、出资比例:50; [退出]
股东名称:李震、出资额:250、出资比例:50; [退出] | 2015-06-02 |
负责人变更 | 法定代表人:黄少权;
股东:杜爱君;
董事长:黄少权;
总经理:黄少权;
股东:刘玉娥;
监事:林振欢;
股东:黄少权; | 股东:李飞飞;
法定代表人:李震;
股东:李震;
监事:张超;
董事长:李震;
总经理:李震; | 2015-06-02 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄少权 [新增]
总经理:黄少权 [新增]
监事:林振欢 [新增] | 总经理:李震 [退出]
监事:张超 [退出]
执行董事:李震 [退出] | 2015-06-02 |
投资人变更 | 名称:黄少权,出资额:200,出资比例:40 [新增]
名称:刘玉娥,出资额:150,出资比例:30 [新增]
名称:杜爱君,出资额:150,出资比例:30 [新增] | 名称:李震,出资额:250,出资比例:50 [退出]
名称:李飞飞,出资额:250,出资比例:50 [退出] | 2015-06-02 |
高管人员 | 黄少权(总经理) [新增] | 李震(总经理) [退出] | 2015-06-02 |
董事长或执行董事成员 | 黄少权(执行董事) [新增] | 李震(执行董事) [退出] | 2015-06-02 |
监事信息 | 林振欢(监事) [新增] | 张超(监事) [退出] | 2015-06-02 |
监事成员 | 黄少权(执行(常务)董事) [新增]
林振欢(监事) [新增]
黄少权(总经理) [新增] | 李震(执行(常务)董事) [退出]
李震(总经理) [退出]
张超(监事) [退出] | 2015-06-02 |
董事成员 | 黄少权(执行(常务)董事) [新增]
林振欢(监事) [新增]
黄少权(总经理) [新增] | 李震(执行(常务)董事) [退出]
李震(总经理) [退出]
张超(监事) [退出] | 2015-06-02 |
高管人员 | 黄少权(执行(常务)董事) [新增]
林振欢(监事) [新增]
黄少权(总经理) [新增] | 李震(执行(常务)董事) [退出]
李震(总经理) [退出]
张超(监事) [退出] | 2015-06-02 |
股东 | 杜爱君 150(万元) 30% [新增]
黄少权 200(万元) 40% [新增]
刘玉娥 150(万元) 30% [新增] | 李飞飞 250(万元) 50% [退出]
李震 250(万元) 50% [退出] | 2015-06-02 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道中环路大信花园8栋3单元301 | 深圳市南山区南山街道科文路 | 2015-05-22 |
负责人变更 | 法定代表人:李震;
监事:张超;
董事长:李震;
总经理:李震; | 总经理:李飞飞;
法定代表人:李飞飞;
董事长:李飞飞;
监事:张超; | 2014-09-16 |
高级管理人员备案 | 监事:张超
总经理:李震 [新增]
执行董事:李震 [新增] | 监事:张超
总经理:李飞飞 [退出]
执行董事:李飞飞 [退出] | 2014-09-16 |
董事长或执行董事成员 | 李震(执行董事) [新增] | 李飞飞(执行董事) [退出] | 2014-09-16 |
高管人员 | 李震(总经理) [新增] | 李飞飞(总经理) [退出] | 2014-09-16 |
董事成员 | 李震(执行(常务)董事) [新增]
李震(总经理) [新增]
张超(监事) | 张超(监事)
李飞飞(执行(常务)董事) [退出]
李飞飞(总经理) [退出] | 2014-09-16 |
高管人员 | 李震(执行(常务)董事) [新增]
李震(总经理) [新增]
张超(监事) | 张超(监事)
李飞飞(执行(常务)董事) [退出]
李飞飞(总经理) [退出] | 2014-09-16 |
法定代表人(负责人) | 李震 | 李飞飞 | 2014-09-16 |
高管人员 | 李震(执行(常务)董事) 李震(总经理) 张超(监事) | 张超(监事) 李飞飞(执行(常务)董事) 李飞飞(总经理) | 2014-09-16 |
董事成员 | 李震(执行(常务)董事) 李震(总经理) 张超(监事) | 张超(监事) 李飞飞(执行(常务)董事) 李飞飞(总经理) | 2014-09-16 |