深圳同辉工艺礼品有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市坪山新区坑梓街道明冠路8号,我公司主要提供国内贸易;货物及技术进出口。徽章、钥匙扣及小装饰工艺品、礼品、塑胶制品、电子产品的生产、研发及购销。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳同辉工艺礼品有限公司 |
简称: | 同辉工艺礼品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 国内贸易;货物及技术进出口。徽章、钥匙扣及小装饰工艺品、礼品、塑胶制品、电子产品的生产、研发及购销。 |
营业执照号码: | 440301115770762 |
发证机关: | 坪山局 |
核准日期: | 2016-04-15 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年04月15日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 礼品工艺品公司 » 龙岗区礼品工艺品公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区坪山 |
顺企编码: | 45380273 |
深圳同辉工艺礼品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
艾火印 | 44.5% | 人民币44.5万元 |
汪有才 | 18.5% | 人民币18.5万元 |
杨安平 | 18.5% | 人民币18.5万元 |
许计友 | 18.5% | 人民币18.5万元 |
深圳同辉工艺礼品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙湾路30号3栋101 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙湾路119号环球厂E101 | 2022-11-02 |
章程修正案 | - | - | 2022-11-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-25 | 2018-09-27 | 2022-11-02 |
章程修正案 | - | - | 2022-09-07 |
地址 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙湾路119号环球厂E101 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区明冠一路8号 | 2022-09-07 |
负责人 | 艾火印 | 汪有才 | 2020-12-15 |
成员 | 艾火印(执行董事) | 汪有才(执行董事) | 2020-12-15 |
负责人 | 艾火印 [新增] | 汪有才 [退出] | 2020-12-15 |
董事长或执行董事成员 | 艾火印(执行董事) [新增] | 汪有才(执行董事) [退出] | 2020-12-15 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5DAPD62U | - | 2020-11-16 |
高级管理人员备案 | 执行董事:汪有才; | 执行董事:陈彩云; | 2018-11-14 |
董事长或执行董事成员 | 汪有才(执行董事) [新增] | 陈彩云(执行董事) [退出] | 2018-11-14 |
负责人变更 | 法定代表人:汪有才;董事长:汪有才; | 董事长:陈彩云;法定代表人:陈彩云; | 2018-11-14 |
负责人变更 | 汪有才 | 陈彩云 | 2018-11-14 |
成员 | 汪有才(执行董事) | 陈彩云(执行董事) | 2018-11-14 |
负责人 | 汪有才 | 陈彩云 | 2018-11-14 |
负责人变更 | 法定代表人:汪有才; 董事长:汪有才; | 董事长:陈彩云; 法定代表人:陈彩云; | 2018-11-14 |
高级管理人员备案 | 执行董事:汪有才 [新增] | 执行董事:陈彩云 [退出] | 2018-11-14 |
投资人变更 | 股东名称:艾火印、出资额:44.500000、出资比例:44.500000;股东名称:杨安平、出资额:18.500000、出资比例:18.500000;股东名称:汪有才、出资额:18.500000、出资比例:18.500000;股东名称:许计友、出资额:18.500000、出资比例:18.500000; | 股东名称:陈美仁、出资额:30、出资比例:30;股东名称:艾火印、出资额:70、出资比例:70; | 2018-10-23 |
投资人 | 名称:艾火印,出资额:44.5,出资比例:44.5名称:许计友,出资额:18.5,出资比例:18.5名称:汪有才,出资额:18.5,出资比例:18.5名称:杨安平,出资额:18.5,出资比例:18.5 | 名称:陈美仁,出资额:30,出资比例:30名称:艾火印,出资额:70,出资比例:70 | 2018-10-23 |
地址变更 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区明冠一路8号 | 深圳市坪山新区坑梓街道明冠路8号 | 2018-10-23 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)艾火印,44.5,44.5许计友,18.5,18.5汪有才,18.5,18.5杨安平,18.5,18.5 | 名称,出资额,出资比例(%)陈美仁,30,30艾火印,70,70 | 2018-10-23 |
投资人 | 艾火印 44.5(万元)44.50% 许计友 18.5(万元)18.50% 汪有才 18.5(万元)18.50% 杨安平 18.5(万元)18.50% | 陈美仁 30(万元)30% 艾火印 70(万元)70% | 2018-10-23 |
投资人变更 | 股东名称:艾火印、出资额:44.500000( - 36.42857% )、出资比例:44.500000; 股东名称:杨安平、出资额:18.500000、出资比例:18.500000; [新增] 股东名称:汪有才、出资额:18.500000、出资比例:18.500000; [新增] 股东名称:许计友、出资额:18.500000、出资比例:18.500000; [新增] | 股东名称:陈美仁、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:艾火印、出资额:70、出资比例:70; | 2018-10-23 |
章程备案 | 2018-09-27 | 2016-04-11 | 2018-10-23 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈彩云;总经理:陈彩云; | 总经理:艾火印;执行董事:艾火印; | 2018-07-11 |
负责人变更 | 董事长:陈彩云;法定代表人:陈彩云;总经理:陈彩云; | 总经理:艾火印;法定代表人:艾火印;董事长:艾火印; | 2018-07-11 |
负责人变更 | 陈彩云 | 艾火印 | 2018-07-11 |
成员 | 陈彩云(执行董事),陈彩云(总经理) | 艾火印(总经理),艾火印(执行董事) | 2018-07-11 |
负责人 | 陈彩云 | 艾火印 | 2018-07-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈彩云 [新增] 总经理:陈彩云 [新增] | 总经理:艾火印 [退出] 执行董事:艾火印 [退出] | 2018-07-11 |
负责人变更 | 董事长:陈彩云; 法定代表人:陈彩云; 总经理:陈彩云; | 总经理:艾火印; 法定代表人:艾火印; 董事长:艾火印; | 2018-07-11 |
董事长或执行董事成员 | 陈彩云(执行董事) [新增] | 艾火印(执行董事) [退出] | 2018-07-11 |
总经理 | 陈彩云(总经理) [新增] | 艾火印(总经理) [退出] | 2018-07-11 |
深圳同辉工艺礼品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈美仁 | 监事 |
艾火印 | 执行(常务)董事 |
艾火印 | 总经理 |
本页是 [深圳同辉工艺礼品有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。