湖北华康远达融资租赁有限公司,办公室地址位于华夏第一城池、兵家必争之地称号的襄樊,武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城海外人才大楼A座18楼1835室,我公司主要提供融资租赁业务;...向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;融资租赁相关业务的咨询;普通机械设备的租赁;一、二、三类医疗器械的批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城海外人才大楼A座18楼1835室
- 固定电话:
- 027-86743150 未核实,仅供参考
- 经理:
- 蔡柏明
- 电子邮件:
- happy_plp@126.com
- 邮政编码:
- 441000
- 地区编码:
- 420600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 湖北华康远达融资租赁有限公司 |
简称: | 华康远达融资租赁 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 融资租赁业务;...向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;融资租赁相关业务的咨询;普通机械设备的租赁;一、二、三类医疗器械的批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 914206000554300832 |
发证机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-08-13 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年11月06日 |
注册资本: | 17,000万元 (万元) |
所属分类: | 金融租赁业 » 樊城区金融租赁业 |
所属城市: | 襄阳企业网 » 樊城区 » 樊城区开发区 |
顺企编码: | 45554791 |
湖北华康远达融资租赁有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
武汉信用风险管理融资担保有限公司 | 99.69% | 人民币31900.0万元 |
武汉耀天贸易有限公司 | 0.31% | 人民币100.0万元 |
湖北华康远达融资租赁有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 武汉信用风险管理融资担保有限公司:99.6875%; 武汉耀天贸易有限公司:0.3125%; | 武汉信用风险管理融资担保有限公司:90%; 武汉耀天贸易有限公司:10%; | 2022-04-06 |
章程备案 | - | - | 2022-04-06 |
投资人变更 | 武汉信用风险管理融资担保有限公司:90%; [名称变更] 武汉耀天贸易有限公司:10%; | 武汉信用风险管理有限公司:90%; 武汉耀天贸易有限公司:10%; | 2021-12-01 |
章程备案 | - | - | 2021-12-01 |
高级管理人员备案 | 钱云芳(监事) [新增] 唐武(董事长) [新增] 田丰(经理) [新增] 蒋岚(董事) [新增] 王明(董事) [新增] | 杨好学(监事) [退出] 蒋岚(执行董事) [退出] 李勇(经理) [退出] | 2019-12-30 |
负责人变更 | 田丰 | 蒋岚 | 2019-12-30 |
章程备案 | - | - | 2019-12-30 |
投资人变更 | 武汉耀天贸易有限公司:*%; 武汉信用风险管理有限公司:*%; [新增] | 武汉耀天贸易有限公司:*%; 襄阳捷飞达电子有限公司:*%; [退出] | 2019-12-30 |
名称变更 | 武汉融资租赁有限公司 | 湖北华康远达融资租赁有限公司 | 2019-12-30 |
投资人变更 | 杨好学(监事) [新增] 蒋岚(执行董事) [新增] 李勇(经理) [新增] | 蔡柏明(执行董事) [退出] 李勇(监事) [退出] 李强(总经理) [退出] | 2016-12-14 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-12-14 |
章程备案 | - | - | 2016-12-14 |
经营范围变更 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;接受承租人的租赁保证金;向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;融资租赁相关业务的咨询;普通机械设备的租赁;一、二、三类医疗器械的批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 机械设备、汽车、农业机械、建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他机械与设备租赁;租赁物品残值变卖处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-14 |
负责人变更 | 蒋岚 | 蔡柏明 | 2016-12-14 |
高级管理人员备案 | 杨好学(监事) [新增] 蒋岚(执行董事) [新增] 李勇(经理) [新增] | 蔡柏明(执行董事) [退出] 李勇(监事) [退出] 李强(总经理) [退出] | 2016-12-14 |
投资人变更 | 武汉耀天贸易有限公司:*%; 襄阳捷飞达电子有限公司:*%; [新增] | 襄阳巨利通汽车配件销售有限公司:*%; [退出] 武汉耀天贸易有限公司:*%; | 2016-12-14 |
注册资本变更 | 32000( + 88.23529% ) | 17000 | 2016-12-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城海外人才大楼A座18楼1835室 | 襄阳市高新区春园路33号 | 2016-12-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 32000 | 17000 | 2016-12-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 武汉耀天贸易有限公司:60%;襄阳捷飞达电子有限公司:40%; | 襄阳巨利通汽车配件销售有限公司:50%;武汉耀天贸易有限公司:50%; | 2016-12-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 武汉耀天贸易有限公司;襄阳巨利通汽车配件销售有限公司 | 襄阳新中昌专用汽车有限公司;湖北金环房地产开发有限公司;襄阳巨利通汽车配件销售有限公司 | 2014-08-13 |
投资人变更 | 武汉耀天贸易有限公司; [新增] 襄阳巨利通汽车配件销售有限公司 | 襄阳新中昌专用汽车有限公司; [退出] 湖北金环房地产开发有限公司; [退出] 襄阳巨利通汽车配件销售有限公司 | 2014-08-13 |
地址变更 | 襄阳市高新区春园路33号 | 襄阳市樊城区中原路31号(万商中心) | 2014-06-26 |
投资人变更 | 襄阳新中昌专用汽车有限公司; 湖北金环房地产开发有限公司; 襄阳巨利通汽车配件销售有限公司 [新增] | 襄阳新中昌专用汽车有限公司; 湖北金环房地产开发有限公司 | 2013-11-19 |
注册资本变更 | 17000( + 400% ) | 3400 | 2012-12-05 |
投资人变更 | 襄阳新中昌专用汽车有限公司; 湖北金环房地产开发有限公司 | 襄阳新中昌专用汽车有限公司; 湖北金环房地产开发有限公司 | 2012-12-05 |
湖北华康远达融资租赁有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨好学 | 监事 |
蒋岚 | 执行董事 |
李勇 | 经理 |
本页是 [湖北华康远达融资租赁有限公司] 在顺企网襄阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关金融租赁业