变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 和田哲也(WADA
TETSUYA)(董事),李敬华(董事),重松畅之(董事),小玉文勝(董事),弘津正晴(董事) | 小玉文勝(董事),弘津正晴(董事),姜友松(董事),李敬华(董事),重松畅之(董事) | 2021-08-09 |
其他董事信息 | 和田哲也(WADA TETSUYA) [新增]
(董事),
李敬华(董事),
重松畅之(董事),
小玉文勝(董事),
弘津正晴(董事) | 小玉文勝(董事),
弘津正晴(董事),
姜友松(董事), [退出]
李敬华(董事),
重松畅之(董事) | 2021-08-09 |
成员 | 姜友松(董事),李敬华(董事),重松畅之(董事),弘津正晴(董事),小玉文勝(董事) | 弘津正晴(董事),李敬华(董事),姜友松(董事) | 2020-09-01 |
其他董事信息 | 姜友松(董事),
李敬华(董事),
重松畅之(董事), [新增]
弘津正晴(董事),
小玉文勝(董事) [新增] | 弘津正晴(董事),
李敬华(董事),
姜友松(董事) | 2020-09-01 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2020-09-01 |
一般经营项目 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其他相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理);提供上述商品的售后服务。成品油的销售业务。 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其他相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理);提供上述商品的售后服务。 | 2019-06-11 |
- | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其他相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理);提供上述商品的售后服务。成品油的销售业务。 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其他相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理);提供上述商品的售后服务。 | 2019-06-11 |
章程备案 | - | - | 2019-06-11 |
成员 | 成田正哉 | 成田正哉 | 2018-07-24 |
成员 | 成田正哉(董事长) | 成田正哉(董事长) | 2018-07-24 |
负责人 | 成田正哉 | 成田正哉 | 2018-07-24 |
负责人变更 | 董事长:成田正哉;
法定代表人:成田正哉; | 董事长:成田正哉;
法定代表人:成田正哉; | 2018-07-24 |
高级管理人员备案 | 董事长:成田正哉 | 董事长:成田正哉 | 2018-07-24 |
董事长或执行董事成员 | 成田正哉(董事长) | 成田正哉(董事长) | 2018-07-24 |
成员 | 李敬华(董事),姜友松(董事),弘津正晴(董事),弘津正晴(总经理) | 李敬华(董事),和田宪明(总经理),弘津正晴(董事),和田宪明(董事) | 2018-03-05 |
高级管理人员备案 | 董事:李敬华
董事:姜友松 [新增]
董事:弘津正晴
总经理:弘津正晴 [新增] | 董事:李敬华
总经理:和田宪明 [退出]
董事:和田宪明 [退出]
董事:弘津正晴 | 2018-03-05 |
其他董事信息 | 李敬华(董事)
弘津正晴(董事)
姜友松(董事) [新增] | 李敬华(董事)
和田宪明(董事) [退出]
弘津正晴(董事) | 2018-03-05 |
总经理 | 弘津正晴(总经理) [新增] | 和田宪明(总经理) [退出] | 2018-03-05 |
成员 | 杨琴梅 | 黄春花 | 2017-06-20 |
成员 | 弘津正晴(董事),和田宪明(董事),李敬华(董事) | 弘津正晴(董事),和田宪明(董事),姜友松(董事) | 2017-06-20 |
其他事项备案 | 其他董事:弘津正晴;其他董事:和田宪明;其他董事:李敬华;工商联络员:杨琴梅; | 工商联络员:黄春花;其他:和田宪明;其他:姜友松;其他:弘津正晴; | 2017-06-20 |
高级管理人员备案 | 董事:李敬华 [新增]
董事:和田宪明
董事:弘津正晴 | 董事:弘津正晴
董事:和田宪明
董事:姜友松 [退出] | 2017-06-20 |
指定联系人 | 杨琴梅 | 黄春花 | 2017-06-20 |
董事成员 | 成田正哉(董事长)
末次昌宏(董事) [新增]
李敬华(董事) [新增]
和田宪明(总经理)
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事)
安藤隆(监事) | 弘津正晴(董事)
安藤隆(监事)
姜友松(董事) [退出]
和田宪明(董事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长) | 2017-06-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-20 |
董事成员 | 成田正哉(董事长)
末次昌宏(董事)
李敬华(董事) [新增]
和田宪明(总经理)
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事)
安藤隆(监事) | 弘津正晴(董事)
安藤隆(监事)
姜友松(董事) [退出]
和田宪明(董事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长)
末次昌宏(董事) | 2017-06-20 |
企业类型 | 外商独资企业 | 外商独资企业 | 2017-01-13 |
成员 | 和田宪明(董事),姜友松(董事),弘津正晴(董事),和田宪明(总经理),成田正哉(董事长),安藤隆(监事),末次昌宏(董事) | 森田清(监事),和田宪明(董事),弘津正晴(董事),成田正哉(董事长),和田宪明(总经理),服部拓己(董事) | 2017-01-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:和田宪明
董事:和田宪明
监事:安藤隆 [新增]
董事:姜友松 [新增]
董事:弘津正晴
董事长:成田正哉
董事:末次昌宏 [新增] | 董事长:成田正哉
监事:森田清 [退出]
董事:服部拓己 [退出]
董事:和田宪明
董事:弘津正晴
总经理:和田宪明 | 2017-01-09 |
董事长或执行董事成员 | 成田正哉(董事长) | 成田正哉(董事长) | 2017-01-09 |
监事信息 | 安藤隆(监事) [新增] | 森田清(监事) [退出] | 2017-01-09 |
监事成员 | 弘津正晴(董事)
安藤隆(监事) [新增]
姜友松(董事) [新增]
和田宪明(董事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长) | 森田清(监事) [退出]
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长)
服部拓己(董事) [退出]
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事) | 2017-01-09 |
董事成员 | 弘津正晴(董事)
安藤隆(监事) [新增]
姜友松(董事) [新增]
和田宪明(董事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长) | 森田清(监事) [退出]
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长)
服部拓己(董事) [退出]
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事) | 2017-01-09 |
监事成员 | 弘津正晴(董事)
安藤隆(监事) [新增]
姜友松(董事) [新增]
和田宪明(董事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长)
末次昌宏(董事) [新增] | 森田清(监事) [退出]
和田宪明(总经理)
服部拓己(董事) [退出]
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事)
成田正哉(董事长) | 2017-01-09 |
董事成员 | 弘津正晴(董事)
安藤隆(监事) [新增]
姜友松(董事) [新增]
和田宪明(董事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长)
末次昌宏(董事) [新增] | 森田清(监事) [退出]
和田宪明(总经理)
服部拓己(董事) [退出]
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事)
成田正哉(董事长) | 2017-01-09 |
董事成员 | 弘津正晴(董事) 姜友松(董事) 安藤隆(监事) 末次昌宏(董事) 和田宪明(董事) 和田宪明(总经理) 成田正哉(董事长) | 服部拓己(董事) 和田宪明(董事) 弘津正晴(董事) 森田清(监事) 和田宪明(总经理) 成田正哉(董事长) | 2017-01-09 |
监事成员 | 弘津正晴(董事) 姜友松(董事) 安藤隆(监事) 末次昌宏(董事) 和田宪明(董事) 和田宪明(总经理) 成田正哉(董事长) | 服部拓己(董事) 和田宪明(董事) 弘津正晴(董事) 森田清(监事) 和田宪明(总经理) 成田正哉(董事长) | 2017-01-09 |
一照一码升级 | | | 2016-09-23 |
一照一码换照 | | | 2016-09-23 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2016-09-23 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-09-23 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2016-09-23 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-23 |
指定联系人 | 森田清(监事),
和田宪明(董事),
弘津正晴(董事),
成田正哉(董事长),
和田宪明(总经理),
服部拓己(董事) | 服部拓己(董事),
森田清(监事),
成田正哉(董事长),
小池祥(董事),
伊东孝(董事),
和田宪明(总经理) | 2015-05-07 |
成员 | 森田清(监事),和田宪明(董事),弘津正晴(董事),成田正哉(董事长),和田宪明(总经理),服部拓己(董事) | 服部拓己(董事),森田清(监事),成田正哉(董事长),小池祥(董事),伊东孝(董事),和田宪明(总经理) | 2015-05-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:和田宪明
监事:森田清
董事:和田宪明 [新增]
董事:服部拓己
董事长:成田正哉
董事:弘津正晴 [新增] | 董事长:成田正哉
董事:小池祥 [退出]
董事:伊东孝 [退出]
董事:服部拓己
总经理:和田宪明
监事:森田清 | 2015-05-07 |
其他事项备案 | 其他董事:服部拓己;监事:森田清;工商联络员:黄春花;法律文书送达人:黄春花;总经理:和田宪明;董事长:成田正哉;其他董事:弘津正晴;其他董事:和田宪明; | 董事长:成田正哉;工商联络员:刘莉娟;法律文书送达人:刘莉娟;其他董事:服部拓己;其他董事:伊东孝;其他董事:小池祥;监事:森田清;总经理:和田宪明; | 2015-05-07 |
指定联系人 | 黄春花 | 刘莉娟 | 2015-05-07 |
董事长或执行董事成员 | 成田正哉(董事长) | 成田正哉(董事长) | 2015-05-07 |
董事成员 | 森田清(监事)
和田宪明(总经理)
成田正哉(董事长)
服部拓己(董事)
和田宪明(董事)
弘津正晴(董事) [新增] | 和田宪明(总经理)
小池祥(董事) [退出]
伊东孝(董事) [退出]
服部拓己(董事)
森田清(监事)
成田正哉(董事长) | 2015-05-07 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-05-07 |
法律文件送达人 | - | - | 2015-05-07 |
法律文件送达人 | | | 2015-05-07 |
董事成员 | 服部拓己(董事) 和田宪明(董事) 弘津正晴(董事) 森田清(监事) 和田宪明(总经理) 成田正哉(董事长) | 成田正哉(董事长) 服部拓己(董事) 森田清(监事) 伊东孝(董事) 小池祥(董事) 和田宪明(总经理) | 2015-05-07 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-05-07 |
其他事项备案 | - | - | 2013-10-24 |
经营范围变更 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其他相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理);提供上述商品的售后服务。^ | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其它相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。 | 2013-10-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-09-10 |
成员 | 服部拓己(董事),森田清(监事),成田正哉(董事长),小池祥(董事),伊东孝(董事),和田宪明(总经理) | 伊东孝(董事),服部拓己(董事),小池祥(董事),成田正哉(董事长) | 2012-09-10 |
住所 | 深圳市福田滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场二期东座1905 | 深圳市福田保税区深福保大厦主楼第5至12层中第11层1108、1109室 | 2012-09-10 |
章程备案 | - | - | 2012-09-10 |
高管人员 | 和田宪明(总经理) | - | 2012-09-10 |
监事信息 | 森田清(监事) | - | 2012-09-10 |
其他事项备案 | ***** | 316233 | 2009-03-20 |
注册号/注册号升级 | ***** | 316233 | 2009-03-20 |
经营范围变更 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其它相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其它相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。在保税区内从事国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易。 | 2009-03-20 |
住所 | 深圳市福田保税区深福保大厦主楼第5至12层中第11层1108、1109室 | 深圳市福田保税区红花路209栋一楼西 | 2009-03-20 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-05-25 |
成员 | 伊东孝(董事),服部拓己(董事),小池祥(董事),成田正哉(董事长) | 服部拓己(董事),小池祥(董事),田嶋敏雄(董事),成田正哉(董事长) | 2007-05-25 |
董事长或执行董事成员 | 成田正哉(董事长) | 成田正哉(董事长) | 2007-05-25 |
市场主体类型变更 | 5150 | W300 | 2007-01-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(外国法人独资) | 外商独资企业 | 2007-01-05 |
章程备案 | - | - | 2007-01-05 |
实收资本 | 40( + 100% ) | 20 | 2006-08-08 |
投资人 | 名称:株式会社新柯隆,出资额:20,出资比例:100 | 名称:株式会社新柯隆,出资额:20,出资比例:100 | 2006-07-21 |
投资总额 | 45( + 66.66667% ) | 27 | 2006-07-21 |
注册资本 | 40( + 100% ) | 20 | 2006-07-21 |
投资人 | 株式会社新柯隆 20(万元)100% | 株式会社新柯隆 20(万元)100% | 2006-07-21 |
注册资本变更 | 40( + 100% ) | 20 | 2006-07-21 |
经营范围变更 | 从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件的技术咨询、批发、进出口及其它相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。在保税区内从事国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易。 | 在保税区内从事电子光学零部件、真空镀膜装置及零部件为主的技术咨询、贸易及售后服务;从事国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易;并通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税企业从事贸易;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。 | 2006-07-21 |
投资人变更 | 名称:株式会社新柯隆,出资额:20,出资比例:100 | 名称:株式会社新柯隆,出资额:20,出资比例:100 | 2006-07-21 |
投资总额变更 | 45( + 66.66667% ) | 27 | 2006-07-21 |
其他事项备案 | 1 | 0 | 2005-12-30 |
副本数 | 1 | 0 | 2005-12-30 |
实收资本 | 20 | 0 | 2005-12-30 |