变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2021-12-28 |
名称变更 | 杭州万鹏物业管理有限公司 | 杭州中南开元物业管理有限公司 | 2021-12-28 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中南文旅集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; | 企业名称: 浙江中南文旅集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
企业名称: 浙江开元物业管理股份有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出] | 2021-12-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 来彩英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 孙小超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 来彩英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-12-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 孙小超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 来彩英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 孙小超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 韩仪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2021-05-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 孙小超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 韩仪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈益军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 韩仪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2020-11-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈益军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 韩仪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈建方; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出] | 2018-08-09 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江开元物业管理股份有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
企业名称: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%
企业名称: 浙江中南文旅集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [名称变更] | 企业名称: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%
企业名称: 浙江中南置业集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-08-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈建方; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 吴祥荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 张观贤; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 朱水良; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 许益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 陈建方; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 | 2017-12-13 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****T | 注册号:*****
组织机构代码证:770848673 | 2016-04-11 |
| 统一社会信用代码:9********48673T | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-04-11 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市滨江区滨康路245号101室; 股东: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司, 90万; 浙江中南置业集团有限公司, 210万; 组织机构: 陈建方 职务: 总经理; 吴祥荣 职务: 董事长; 许益民 职务: 董事; 张观贤 职务: 董事; 朱水良 职务: 监事; 电话:; | 住所: 杭州市滨江区长河江边老码头147号办公楼二层南面;
股东: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司, 90万; 浙江中南房地产开发有限公司, 210万;
组织机构: 李建民 职务: 总经理; 吴祥荣 职务: 董事长; 许益民 职务: 董事; 张观贤 职务: 董事; 朱水良 职务: 监事;
电话:; | 2013-11-06 |
住所变更 | 住所: 杭州市滨江区滨康路***号***室
股东: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司, **万
浙江中南置业集团有限公司, ***万
组织机构: 陈建方 职务: 总经理
吴祥荣 职务: 董事长
许益民 职务: 董事
张观贤 职务: 董事
朱水良 职务: 监事
电话: | 住所: 杭州市滨江区长河江边老码头***号办公楼二层南面
股东: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司, **万
浙江中南房地产开发有限公司, ***万
组织机构: 李建民 职务: 总经理
吴祥荣 职务: 董事长
许益民 职务: 董事
张观贤 职务: 董事
朱水良 职务: 监事
电话: | 2013-11-06 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 吴祥荣;
注册资本: ***万人民币;
实收资本: ***万人民币;
注册号: ***************;
股东: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司, **万;
浙江中南房地产开发有限公司, ***万;
组织机构: 李建民 职务: 总经理;
吴祥荣 职务: 董事长;
许益民 职务: 董事;
张观贤 职务: 董事;
朱水良 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 许益民;
注册资本: **万人民币;
实收资本: **万人民币;
注册号: *************;
股东: 杭州中南置业有限公司, **万;
浙江中南房地产开发有限公司, **万;
组织机构: 吴祥荣 职务: 董事;
许益民 职务: 董事长兼总经理;
张观贤 职务: 董事;
朱水良 职务: 监事; | 2008-05-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 吴祥荣; 注册资本: 300万人民币; 实收资本: 300万人民币; 注册号: ********; 股东: 杭州中南建筑装饰材料市场有限公司, 90万; 浙江中南房地产开发有限公司, 210万; 组织机构: 李建民 职务: 总经理; 吴祥荣 职务: 董事长; 许益民 职务: 董事; 张观贤 职务: 董事; 朱水良 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 许益民;
注册资本: 50万人民币;
实收资本: 50万人民币;
注册号: ********090;
股东: 杭州中南置业有限公司, 15万; 浙江中南房地产开发有限公司, 35万;
组织机构: 吴祥荣 职务: 董事; 许益民 职务: 董事长兼总经理; 张观贤 职务: 董事; 朱水良 职务: 监事;
| 2008-05-29 |
| 新章程 | 无 | 2008-01-15 |
| 许益民,吴祥荣,张观贤,朱水良 | 许益民,庞春雷,吴祥荣,杨鸿英,许益民,许益民 | 2008-01-15 |
高级管理人员备案 | 许益民,吴祥荣,张观贤,朱水良 [新增] | 许益民,庞春雷,吴祥荣,杨鸿英,许益民,许益民 [退出] | 2008-01-15 |
章程修正案备案 | 新章程 | 无 | 2008-01-15 |