变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 邹康妮; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%
企业名称: 杭州萧山物产集团有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%
姓名: 邹铮; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 孙辉军; 出资额: *.*万; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 俞纪蓉; 出资额: *万; 百分比: *.*% [退出]
姓名: 倪士庆; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]
姓名: 邹康妮; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%
企业名称: 杭州萧山物产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 邹铮; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-07-16 |
投资人备案 | 姓名: 孙辉军; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%
姓名: 俞纪蓉; 出资额: *万; 百分比: *.*%
姓名: 倪士庆; 出资额: **万; 百分比: *.*%
姓名: 邹康妮; 出资额: **.*万; 百分比: *.**% [新增]
企业名称: 杭州萧山物产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 邹铮; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 孙辉军; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%
姓名: 俞纪蓉; 出资额: *万; 百分比: *.*%
姓名: 倪士庆; 出资额: **万; 百分比: *.*%
姓名: 邹树强; 出资额: **.*万; 百分比: *.**% [退出]
企业名称: 杭州萧山物产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 邹铮; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-05-30 |
注册资本变更 | **** | *** | 2018-04-28 |
投资人备案 | 姓名: 孙辉军; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%
姓名: 俞纪蓉; 出资额: *万; 百分比: *.*%
姓名: 倪士庆; 出资额: **万; 百分比: *.*%
姓名: 邹树强; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%
企业名称: 杭州萧山物产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 邹铮; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 孙辉军; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%
姓名: 俞纪蓉; 出资额: *万; 百分比: *.*%
姓名: 倪士庆; 出资额: **万; 百分比: *.*%
姓名: 邹树强; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%
企业名称: 杭州萧山物产集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-04-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;货运:普通货运;普通货物仓储服务(限分支机构经营)**; | 一般经营项目: 经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;煤炭仓储服务(限分支机构经营)**; | 2017-03-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;货运:普通货运;普通货物仓储服务(限分支机构经营)**;
| 一般经营项目: 经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;煤炭仓储服务(限分支机构经营)**;
| 2017-03-16 |
| 统一社会信用代码:9********55180Y | 注册号:********63405
组织机构代码证:******** | 2016-05-26 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区北干街道金城路153号金瑞大厦2幢2503室; 法定代表人(负责人): 周剑东; 一般经营项目: 经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;煤炭仓储服务(限分支机构经营)**; 组织机构: 孙辉军 职务: 监事; 周剑东 职务: 执行董事兼总经理; 电话:; | 住所: 萧山区城厢街道体育路12号;
法定代表人(负责人): 邹树强;
一般经营项目: 生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售;煤炭仓储服务**;
组织机构: 孙辉军 职务: 监事; 邹树强 职务: 执行董事; 邹树强 职务: 经理;
电话:; | 2016-05-26 |
住所变更 | 住所: 萧山区北干街道金城路***号金瑞大厦*幢****室
法定代表人(负责人): 周剑东
一般经营项目: 经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥
煤炭仓储服务(限分支机构经营)**
组织机构: 孙辉军 职务: 监事
周剑东 职务: 执行董事兼总经理
电话: | 住所: 萧山区城厢街道体育路**号
法定代表人(负责人): 邹树强
一般经营项目: 生产、销售:煤制品
经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥
汽车维修
劳务中介
润滑油零售
煤炭仓储服务**
组织机构: 孙辉军 职务: 监事
邹树强 职务: 执行董事
邹树强 职务: 经理
电话: | 2016-05-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********55180Y | 注册号:********63405
组织机构代码证:******** | 2016-05-26 |
变更注册号 | 注册号: ********63405; | 注册号: ********836; | 2013-05-30 |
| 注册号: ********63405; | 注册号: ********836;
| 2013-05-30 |
变更注册号 | 注册号: ********63405; | 注册号: ********836;
| 2013-05-30 |
行业代码变更 | 行业: 煤制品制造; 股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 450万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 4万; 倪士庆, 16万; 邹树强, 27.5万; 组织机构: 孙辉军 职务: 监事; 邹树强 职务: 执行董事; 邹树强 职务: 经理; 分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 行业: 矿产品、建材及化工产品批发;
股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 450万; 邵兴龙, 1.5万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 4万; 邹树强, 10万; 陈炎, 16万; 倪士庆, 16万;
组织机构: 陈炎 职务: 董事; 鲁永良 职务: 监事; 倪士庆 职务: 监事会主席; 孙辉军 职务: 监事; 俞纪蓉 职务: 董事; 邹树强 职务: 董事长; 邹树强 职务: 总经理;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店,
| 2007-06-26 |
行业代码变更 | 行业: 煤制品制造; 股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 450万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 4万; 倪士庆, 16万; 邹树强, 27.5万; 组织机构: 孙辉军 职务: 监事; 邹树强 职务: 执行董事; 邹树强 职务: 经理; 分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 行业: 矿产品、建材及化工产品批发;
股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 450万; 邵兴龙, 1.5万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 4万; 邹树强, 10万; 陈炎, 16万; 倪士庆, 16万;
组织机构: 陈炎 职务: 董事; 鲁永良 职务: 监事; 倪士庆 职务: 监事会主席; 孙辉军 职务: 监事; 俞纪蓉 职务: 董事; 邹树强 职务: 董事长; 邹树强 职务: 总经理;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 2007-06-26 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 邹树强;
股东: 杭州萧山物产集团有限公司, ***万;
邵兴龙, *.*万;
孙辉军, *.*万;
俞纪蓉, *万;
邹树强, **万;
陈炎, **万;
倪士庆, **万;
组织机构: 陈炎 职务: 董事;
鲁永良 职务: 监事;
倪士庆 职务: 监事;
孙辉军 职务: 监事;
俞纪蓉 职务: 董事;
邹树强 职务: 董事长;
邹树强 职务: 监事;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 法定代表人(负责人): 邹安妮;
股东: 杭州萧山物产集团有限公司, ***万;
邵兴龙, *.*万;
孙辉军, *.*万;
俞纪蓉, *.*万;
杨荣鑫, *万;
倪士庆, **.*万;
陈炎, **万;
组织机构: 陈炎 职务: 董事;
鲁永良 职务: 监事;
杨荣鑫 职务: 监事;
俞纪蓉 职务: 董事;
邹安妮 职务: 董事长;
邹安妮 职务: 总经理;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 2006-08-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 邹树强; 股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 450万; 邵兴龙, 1.5万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 4万; 邹树强, 10万; 陈炎, 16万; 倪士庆, 16万; 组织机构: 陈炎 职务: 董事; 鲁永良 职务: 监事; 倪士庆 职务: 监事; 孙辉军 职务: 监事; 俞纪蓉 职务: 董事; 邹树强 职务: 董事长; 邹树强 职务: 监事; 分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 法定代表人(负责人): 邹安妮;
股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 446万; 邵兴龙, 1.5万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 5.5万; 杨荣鑫, 6万; 倪士庆, 17.5万; 陈炎, 21万;
组织机构: 陈炎 职务: 董事; 鲁永良 职务: 监事; 杨荣鑫 职务: 监事; 俞纪蓉 职务: 董事; 邹安妮 职务: 董事长; 邹安妮 职务: 总经理;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店,
| 2006-08-22 |
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州萧山物产集团有限公司, 446万; 邵兴龙, 1.5万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 5.5万; 杨荣鑫, 6万; 倪士庆, 17.5万; 陈炎, 21万; 分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 股东: 杭州萧山物产有限公司, 446万; 邵兴龙, 1.5万; 孙辉军, 2.5万; 俞纪蓉, 5.5万; 杨荣鑫, 6万; 倪士庆, 17.5万; 陈炎, 21万;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店,
| 2006-06-12 |
投资人备案 | 股东: 杭州萧山物产集团有限公司, ***万; [名称变更]
邵兴龙, *.*万;
孙辉军, *.*万;
俞纪蓉, *.*万;
杨荣鑫, *万;
倪士庆, **.*万;
陈炎, **万;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 股东: 杭州萧山物产有限公司, ***万;
邵兴龙, *.*万;
孙辉军, *.*万;
俞纪蓉, *.*万;
杨荣鑫, *万;
倪士庆, **.*万;
陈炎, **万;
分支机构: 杭州萧山燃料有限公司瓜沥煤场, 杭州萧山燃料有限公司油品商店, 萧山市燃料有限公司瓜沥加油站, 萧山市燃料有限公司瓜沥煤场, 萧山市燃料有限公司油品商店, | 2006-06-12 |
分支机构变更 | 主营:生产、销售:煤制品;
经销:煤,
洁净煤,
焦炭,
重油,
金属材料,
机电设备,
建材,
水泥;
汽车维修;
劳务中介;
润滑油零售;
煤炭仓储服务**; | 主营:生产、销售:煤制品;
经销:煤,
洁净煤,
焦炭,
重油,
金属材料,
机电设备,
建材,
水泥;
汽车维修;
劳务中介;
润滑油零售**; | 2004-12-17 |
| 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售;煤炭仓储服务**; | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售**; | 2004-12-17 |
分支机构变更 | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售;煤炭仓储服务**; | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售**; | 2004-12-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 经营场所:萧山区城厢街道体育路12号;电话号码:********;注册资本:500; | 经营场所:城厢街道体育路12号;电话号码:******;注册资本:480; | 2004-04-21 |
住所变更 | 经营场所:萧山区城厢街道体育路**号
电话号码:********
注册资本:*** | 经营场所:城厢街道体育路**号
电话号码:*******
注册资本:*** | 2004-04-21 |
经营范围(业务范围)变更 | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,重油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售**; | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,燃料油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;润滑油零售**; | 2003-04-10 |
经营范围变更 | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,燃料油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介**; | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;汽油、柴油、润滑油零售(限分支机构经营)**; | 2003-02-25 |
名称变更 | 企业名称:杭州萧山燃料有限公司;经营场所:城厢街道体育路12号;法定代表人:邹安妮;身份证编号:********; | 企业名称:萧山市燃料有限公司;经营场所:城厢镇体育路12号;法定代表人:谢国民;身份证编号:********; | 2001-11-16 |
经营范围(业务范围)变更 | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介;汽油、柴油、润滑油零售(限分支机构经营)**; | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,汽油,柴油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介**; | 2000-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人:谢国民;身份证编号:********; | 法定代表人:邹安妮;身份证编号:********; | 2000-05-24 |
法定代表人变更 | 法定代表人:谢国民;
身份证编号:********; | 法定代表人:邹安妮;
身份证编号:********; | 2000-05-24 |
经营范围变更 | 主营:生产、销售:煤制品;经销:煤,洁净煤,焦炭,汽油,柴油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介**; | 主营:经销:煤,洁净煤,焦炭,汽油,柴油,金属材料,机电设备,建材,水泥;汽车维修;劳务中介**; | 1999-09-28 |