变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-04-01 |
高级管理人员备案 | 赵家华(监事)
乔新红(监事)
杨雄(董事)
冯常云(董事)
吴文通(董事) [新增]
黄威(董事)
冯汝洪(董事兼总经理)
瞿建忠(董事长)
尤守涛(董事)
任卫国(监事) [新增] | 赵家华(监事)
乔新红(监事)
杨雄(董事)
冯常云(董事)
向志鹏(董事) [退出]
黄威(董事)
冯汝洪(董事兼总经理)
瞿建忠(董事长)
尤守涛(董事)
赵宇凯(监事) [退出] | 2022-04-01 |
章程备案 | - | - | 2021-05-28 |
经营范围变更 | 许可项目:各类工程建设活动;食品经营;粮食收购;进出口代理;货物进出口;技术进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);农产品质量安全检测;道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:投资、开发、建设、农产品批发市场;实业投资;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理咨询;品牌管理;供销合作社管理服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;水产品收购(不含长江、汉江水产品);包装服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资、开发、建设、农产品批发市场;自有房屋租赁服务;非食用农产品经营和进出口业务(棉花、棉副产品除外);商务信息咨询(不含证券期货咨询);物业管理、普通货物仓储(棉花、棉副产品除外);实业投资;网上销售农产品;电子商务技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2021-05-28 |
名称变更 | 湖北供销华西农产品市场集团股份有限公司 | 湖北供销华西农产品市场股份有限公司 | 2021-05-28 |
高级管理人员备案 | 赵家华(监事) [新增]
乔新红(监事)
杨雄(董事) [新增]
冯常云(董事) [新增]
向志鹏(董事)
黄威(董事)
冯汝洪(董事兼总经理) [新增]
瞿建忠(董事长)
尤守涛(董事) [新增]
赵宇凯(监事) [新增] | 吴秀琴(监事) [退出]
乔新红(监事)
钟春明(董事) [退出]
王建强(董事) [退出]
向志鹏(董事)
黄威(董事)
冯汝洪(董事) [退出]
瞿建忠(董事长)
赵宇凯(董事) [退出]
程文霞(监事) [退出] | 2021-02-04 |
章程备案 | - | - | 2021-02-04 |
负责人变更 | 瞿建忠 | 秦宏 | 2019-01-29 |
高级管理人员备案 | 吴秀琴 [新增]
乔新红
钟春明
王建强
向志鹏
黄威
冯汝洪
瞿建忠
赵宇凯 [新增]
程文霞 | 乔新红
任卫国 [退出]
钟春明
王建强
向志鹏
黄威
冯汝洪
瞿建忠
秦宏 [退出]
程文霞 | 2019-01-29 |
高级管理人员备案变更 | 乔新红 [新增]
任卫国 [新增]
钟春明 [新增]
王建强 [新增]
向志鹏
黄威
冯汝洪
瞿建忠
秦宏
程文霞 [新增] | 涂同坤 [退出]
赵辉 [退出]
向志鹏
黄威
冯汝洪
瞿建忠
秦宏 | 2017-12-06 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2017-03-13 |
经营范围变更变更 | 投资、开发、建设、农产品批发市场;自有房屋租赁服务;非食用农产品经营和进出口业务(棉花、棉副产品除外);商务信息咨询(不含证券期货咨询);物业管理、普通货物仓储(棉花、棉副产品除外);实业投资;网上销售农产品;电子商务技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 投资、开发、建设、农产品批发市场;自有房屋租赁服务;非食用农产品经营和进出口业务(棉花、棉副产品除外);商务信息咨询(不含证券期货咨询);物业管理、普通货物仓储(棉花、棉副产品除外);实业投资。 | 2017-03-13 |
注册资本变更变更 | 25000( + 83.33822% ) | 13636 | 2015-08-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 25000 | 13636 | 2015-08-06 |
高级管理人员备案变更 | 黄威,冯汝洪,瞿建忠,秦宏 [新增] | 瞿建忠,秦宏 [退出] | 2015-04-10 |
高级管理人员备案变更 | 董事长,秦宏
董事,瞿建忠 [新增] | 董事,程远山 [退出]
副总经理,冯汝洪 [退出]
董事,秦宏
监事会主席,任卫国 [退出]
董事,邵长福 [退出]
副总经理,石教良 [退出]
董事长兼总经理,涂同坤
监事,王丽丽 [退出]
董事,向志鹏 [退出]
副总经理,张春平 [退出]
董事,赵辉 [退出]
董事,鄢莉 [退出] | 2014-07-17 |
高级管理人员备案变更 | 董事,程远山 [新增]
副总经理,冯汝洪
董事,秦宏
监事会主席,任卫国
董事,邵长福
副总经理,石教良
董事长兼总经理,涂同坤
监事,王丽丽
董事,向志鹏 [新增]
副总经理,张春平
董事,赵辉
董事,鄢莉 | 副总经理,冯汝洪
总经理,黄景生 [退出]
董事,雷萍 [退出]
董事,秦宏
监事会主席,任卫国
董事,邵长福
副总经理,石教良
董事长,涂同坤 [退出]
监事,王丽丽
董事,袁军 [退出]
副总经理,张春平
董事,赵辉
董事,鄢莉 | 2014-05-14 |
注册资本变更变更 | 13636( + 1741% ) | 13500 | 2014-05-14 |
负责人变更变更 | 秦宏 | 涂同坤 | 2014-05-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 13636 | 13500 | 2014-05-14 |
注册资本变更 | 注册资本:13500币种:156, | 注册资本:10000币种:156, | 2013-08-26 |
实收资本变更 | 13500( + 35% ) | 10000 | 2013-08-26 |