变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 吴泽恩 | 文植槐 | 2022-05-24 |
业务范围变更 | 一般项目:日用化学产品制造;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(涉及危险化学品的凭有效的《安全生产许可证》许可范围及方式经营);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-05-24 |
高级管理人员备案 | 梅敏(监事) [新增]
吴泽恩(经理,董事长) [新增]
郭敏华(董事) [新增]
康原彬(董事) [新增]
吕华昌(监事) [新增] | 卢泽康(监事) [退出]
莫鹏飞(监事) [退出]
梁灼能(董事) [退出]
文植槐(董事长,经理) [退出]
容少沃(董事) [退出] | 2022-05-24 |
章程备案 | 章程 | - | 2015-09-06 |
股东备案 | 梁灼能,董事;
卢泽康,监事; [新增]
莫鹏飞,监事; [新增]
容少沃,董事;
文植槐,董事长,经理 | 何健国,董事长; [退出]
黄植夏,董事; [退出]
梁灼能,监事;
梅活津,董事; [退出]
容少沃,董事;
文植槐,监事;
杨松景,董事 [退出] | 2013-08-16 |
法定代表人变更 | 文植槐 | 何健国 | 2013-08-16 |
经营范围变更 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(涉及危险化学品的凭有效的《安全生产许可证》许可范围及方式经营);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(涉及危险化学品的按《安全生产许可证》许可范围及方式经营,《安全生产许可证》有效期至2012年6月8日);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 2012-10-18 |
经营范围变更 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(涉及危险化学品的按《安全生产许可证》许可范围及方式经营,《安全生产许可证》有效期至2012年6月8日);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(不含危险化学品、监控化学品、化学试剂及易制毒化学品);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 2009-11-16 |
经营范围变更 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(不含危险化学品、监控化学品、化学试剂及易制毒化学品);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(危险化学品凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 2009-09-14 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-09-14 |
经营范围变更 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(危险化学品凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件。 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(危险化学品凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件;以下项目由属下单位凭许可证经营:普通货运。 | 2009-05-08 |
股东备案 | 何健国,董事长;
黄植夏,董事;
梁灼能,监事;
梅活津,董事;
容少沃,董事; [新增]
文植槐,监事;
杨松景,董事 | 何健国,董事长;
黄植夏,董事;
梁灼能,监事;
梅活津,董事;
文植槐,监事;
杨松景,董事 | 2009-05-08 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-01-24 |
经营范围变更 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(危险化学品凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);销售:五金电器、普通机械、电器机械及零配件;以下项目由属下单位凭许可证经营:普通货运。 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(危险化学品凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);以下项目由属下单位凭许可证经营:普通货运。 | 2007-07-26 |
股东备案 | 何健国,董事长; [新增]
黄植夏,董事; [新增]
梁灼能,监事; [新增]
梅活津,董事; [新增]
文植槐,监事; [新增]
杨松景,董事 [新增] | - | 2007-01-25 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2007-01-25 |
经营范围变更 | 投资开办实业;生产、销售:化工产品及化工原料(危险化学品凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);以下项目由属下单位凭许可证经营:普通货运。 | 投资开办实业;危险化学品生产(凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);销售化工产品及化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品);以下项目由属下单位凭许可证经营:普通货运。 | 2006-06-28 |
经营范围变更 | 投资开办实业;危险化学品生产(凭《安全生产许可证》,有效期至2009年5月29日止);销售化工产品及化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品);以下项目由属下单位凭许可证经营:普通货运。 | 投资开办实业,制造化工产品(不含危险品)(环保许可证有效期至2008年1月1日止;销售化工产品、化工原料(化学危险品经营许可证有效期至2003年3月18日止),汽车货运(许可证有效期至2004年12月31日止)。 | 2006-06-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2005-12-23 |
法定代表人变更 | 何健国 | 陈建星 | 2005-12-23 |
注册资本变更 | 718.65( - 0696% ) | 718.7 | 2005-08-16 |
住所变更 | 江门市江海三路5号 | 江门市江海三路7号 | 2005-08-16 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2005-08-16 |
住所变更 | 江门市江海三路7号 | 江海路109号 | 2003-08-22 |