变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:沈林婷;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:唐有权;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:邬颖青;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:唐有权;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-11-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 徐鸿亮; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]
姓名: 石玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 羌立溱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 石玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 羌立溱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 2021-11-17 |
经营范围变更 | 一般项目:日用百货销售;日用品销售;食用农产品零售;针纺织品销售;箱包销售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;商业综合体管理服务;母婴用品销售;日用杂品销售;美发饰品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;办公设备耗材销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;电子产品销售;机械设备销售;五金产品零售;家具销售;家具零配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;金属制品销售;橡胶制品销售;办公设备销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;礼品花卉销售;鞋帽零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品零售;自行车及零配件零售;第一类医疗器械销售;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;物业管理;洗染服务;摄影扩印服务;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用产品修理;金银制品销售;食品经营;餐饮服务; 旧家电回收;自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 百货、食用农产品、食品、针织品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、机械设备、五金产品、家具、室内装饰材料、汽车装饰品、金属制品、橡塑制品、办公设备、仪器仪表、通讯器材、盆景、服饰、鞋帽、珠宝首饰、工艺品、化妆品、玩具、自行车及零部件、花卉、苗木(不含种苗)、第一类医疗器械的的零售;餐饮服务;钟表家电维修及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收;自有房屋租赁;物业管理;干洗;摄影服务;自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-11-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 石玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 羌立溱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 石玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 2020-10-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 石玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 2020-08-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄选科; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增] | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-01-22 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2042-09-10 | 2020-01-22 |
法定代表人变更 | 黄选科 | 张学武 | 2020-01-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 傅景奇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-10-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 傅景奇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 李德洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 傅景奇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-11-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 傅景奇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 俞尧明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]
姓名: 傅景奇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 张学武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 王冠龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2018-04-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 张学武; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 王冠龙; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 王冠龙; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 2017-12-12 |
法定代表人变更 | 张学武 | 傅景奇 | 2017-12-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 王冠龙; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位:
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 吴君俐; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 2017-03-29 |
经营范围变更 | 百货、食用农产品、食品、针织品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、机械设备、五金产品、家具、室内装饰材料、汽车装饰品、金属制品、橡塑制品、办公设备、仪器仪表、通讯器材、盆景、服饰、鞋帽、珠宝首饰、工艺品、化妆品、玩具、自行车及零部件、花卉、苗木(不含种苗)、第一类医疗器械的的零售;餐饮服务;钟表家电维修及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收;自有房屋租赁;物业管理;干洗;摄影服务;自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 百货、食用农产品、食品、针织品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、机械设备、五金产品、家具、室内装饰材料、汽车装饰品、金属制品、橡塑制品、办公设备、仪器仪表、通讯器材、花木盆景、第一类医疗器械的的零售;餐饮服务;钟表家电维修及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收;自有房屋租赁;物业管理;干洗;摄影服务;自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。 | 2017-03-29 |
| 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 王冠龙; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位:
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 吴君俐; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 2017-03-29 |
其他变更 | 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 王冠龙; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件号码: ********; 职位:
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 傅景奇; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 吴君俐; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陶庆荣; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 2017-03-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 傅景奇 | 黄选科 | 2016-03-01 |
| 姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
| 2016-03-01 |
组织机构变更 | 姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
| 2016-03-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 2016-03-01 |
组织机构变更 | 姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 傅景奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 黄选科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 陶庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴君俐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 俞尧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 2016-03-01 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********43974F | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-02-22 |
投资人备案 | 企业名称: ******** (Hong Kong) Limited; 出资额: *****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 科瑞有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 | 2016-02-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: ******** (Hong Kong) Limited; 出资额: 25500; 百分比: 40.87%; 法人性质: 企业法人企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: 36900; 百分比: 59.13%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 科瑞有限公司; 出资额: 25500; 百分比: 40.8654%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: 36900; 百分比: 59.1346%; 法人性质: 企业法人
| 2016-02-22 |
| 统一社会信用代码:9********43974F | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-02-22 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 百货、食用农产品、食品、针织品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、机械设备、五金产品、家具、室内装饰材料、汽车装饰品、金属制品、橡塑制品、办公设备、仪器仪表、通讯器材、花木盆景、第一类医疗器械的的零售;餐饮服务;钟表家电维修及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收;自有房屋租赁;物业管理;干洗;摄影服务;自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。 | 经营范围: 劳动保护用品、工艺美术品(除专项规定外)、仪器仪表、移动通信器材(除专项规定外)、洗涤化妆用品、花木盆景、文化体育用品(不含出版物)、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、照相器材、纺织品、服装、鞋帽、皮具、日用杂货、五金、家电、家具、计算机及软件、办公设备、鲜花的零售;钟表家电维修、修理及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收;自有房屋租赁;物业管理;以上经营项目涉及许可证专项管理规定的按国家有关规定办理。自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。) | 2015-09-11 |
经营范围变更 | 经营范围: 劳动保护用品、工艺美术品(除专项规定外)、仪器仪表、移动通信器材(除专项规定外)、洗涤化妆用品、花木盆景、文化体育用品(不含出版物)、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、照相器材、纺织品、服装、鞋帽、皮具、日用杂货、五金、家电、家具、计算机及软件、办公设备、鲜花的零售;钟表家电维修、修理及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收;自有房屋租赁;物业管理;以上经营项目涉及许可证专项管理规定的按国家有关规定办理。自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。) | 经营范围: 劳动保护用品、工艺美术品(除专项规定外)、仪器仪表、移动通信器材(除专项规定外)、洗涤化妆用品、花木盆景、文化体育用品(不含出版物)、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、照相器材、纺织品、服装、鞋帽、皮具、日用杂货、五金、家电、家具、计算机及软件、办公设备、鲜花的零售;钟表家电维修、修理及以旧换新业务;柜台租赁;旧家电回收。以上经营项目涉及许可证专项管理规定的按国家有关规定办理。自有房屋建设(出让宗地编号为2012-01号,东至越秀南路,南至嘉兴副食品市场,西至已建小区,北至中山西路)。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。) | 2015-02-06 |
投资人备案 | 企业名称: 科瑞有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 科瑞有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2013-12-11 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 科瑞有限公司 认缴出资额:19200 持股比例:48% 实缴出资额:20460 出资时间:2013-12-05 出资方式:其他,其他,货币 余额交付期限:2015-12-10 | 股东姓名或者名称: 科瑞有限公司 认缴出资额:19200 持股比例:48% 实缴出资额:19200 出资时间:2012-10-09 出资方式:其他 余额交付期限:2014-09-10 | 2013-12-11 |
实收资本变更 | 44480( + 11.2% ) | 40000 | 2013-12-11 |
注册资本变更 | 62400( + 56% ) | 40000 | 2013-12-11 |
注册资本(金)变更 | 62400 | 40000 | 2013-12-11 |
实收资本变更 | 44480 | 40000 | 2013-12-11 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 科瑞有限公司; 出资额: 25500; 百分比: 40.8654%; 法人性质: 企业法人企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: 36900; 百分比: 59.1346%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 科瑞有限公司; 出资额: 19200; 百分比: 48%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 江苏华地国际控股集团有限公司; 出资额: 20800; 百分比: 52%; 法人性质: 企业法人
| 2013-12-11 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 科瑞有限公司 认缴出资额:19200 持股比例:48% 实缴出资额:19200 出资时间:2012-10-09 出资方式:其他 余额交付期限:2014-09-10 | 股东姓名或者名称: 科瑞有限公司 认缴出资额:19200 持股比例:48% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2014-09-10 | 2012-10-12 |
实收资本变更 | 40000 | 0 | 2012-10-12 |