变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 冯贤铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 吴震; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 施卫华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱兴福; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 沈奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邱沈林; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 陈跃强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 姓名: 冯贤铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 施卫华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱兴福; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 沈奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 秦彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 邱沈林; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 陈跃强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 2019-09-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯贤铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 施卫华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 朱兴福; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 秦彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 邱沈林; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 陈跃强; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 姓名: 施卫华; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 朱兴福; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 李文智; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 杨莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 秦彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 邱沈林; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈跃强; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2018-02-11 |
法定代表人变更 | 顾骏 | 朱兴福 | 2018-02-11 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:潘敏霞;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:潘敏霞;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:潘敏霞;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:顾骏;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-02-11 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********81216U | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-11-18 |
| 统一社会信用代码:9********81216U | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-11-18 |
| 朱兴福,秦彬,陈跃强,李文智,顾骏,邱沈林,杨莉,施卫华 | 朱兴福,秦彬,陈跃强,李文智,顾骏,邱沈林,杨莉,施卫华 | 2015-04-02 |
高级管理人员备案 | 朱兴福,秦彬,陈跃强,李文智,顾骏,邱沈林,杨莉,施卫华 | 朱兴福,秦彬,陈跃强,李文智,顾骏,邱沈林,杨莉,施卫华 | 2015-04-02 |
投资人备案 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱兴福; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱兴福; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 | 2012-12-24 |
实收资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2012-12-24 |
注册资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2012-12-24 |
注册资本(金)变更 | 10000 | 5000 | 2012-12-24 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 无 | 许可经营项目: | 2012-12-24 |
实收资本变更 | 10000 | 5000 | 2012-12-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人姓名: 朱兴福; 出资额: 3000; 百分比: 30%企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: 5000; 百分比: 50%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱兴福; 出资额: 1500; 百分比: 30%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: 2500; 百分比: 50%; 法人性质: 事业法人
| 2012-12-24 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 10000 | 2011-10-18 |
实收资本变更 | 5000 | 10000 | 2011-10-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人姓名: 朱兴福; 出资额: 1500; 百分比: 30%企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: 2500; 百分比: 50%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱兴福; 出资额: 3000; 百分比: 30%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: 5000; 百分比: 50%; 法人性质: 事业法人
| 2011-10-18 |
投资人备案 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱兴福; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱兴福; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 | 2011-10-18 |
实收资本变更 | 5000( - 50% ) | 10000 | 2011-10-18 |
注册资本变更 | 5000( - 50% ) | 10000 | 2011-10-18 |
投资人备案 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
姓名: 朱兴福; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 | 姓名: 杜俐丽; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]
姓名: 吴震; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]
姓名: 李文智; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 朱兴福; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 | 2010-06-17 |
实收资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2010-06-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房地产开发经营,房屋租赁,房屋拆迁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、金属材料、医疗器械(限国产一类)、生物制品、木竹制品、日用百货、计算机的销售,实业投资,计算机软件、生物工程的开发,经济信息咨询服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告,酒店管理,经营进出口业务。 | 一般经营项目: 房地产开发经营,房屋租赁,房屋拆迁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发。 | 2010-06-17 |
注册资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2010-06-17 |
注册资本(金)变更 | 10000 | 5000 | 2010-06-17 |
实收资本变更 | 10000 | 5000 | 2010-06-17 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海景盛投资有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人姓名: 朱兴福; 出资额: 3000; 百分比: 30%企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: 5000; 百分比: 50%; 法人性质: 事业法人 | 姓名: 杜俐丽; 出资额: 250; 百分比: 5%
姓名: 吴震; 出资额: 250; 百分比: 5%
姓名: 李文智; 出资额: 500; 百分比: 10%
姓名: 朱兴福; 出资额: 1500; 百分比: 30%
企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 出资额: 2500; 百分比: 50%; 法人性质: 事业法人
| 2010-06-17 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********358 | 2007-12-25 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********358 | 2007-12-25 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****58 | 2007-12-25 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****58 | 2007-12-25 |
住所变更 | 住所: 浙江省嘉兴市城东路**号浙中房大厦
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:嘉兴市秀城区 | 住所: 浙江省嘉兴市少年路*号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:嘉兴市秀城区 | 2007-12-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省嘉兴市城东路83号浙中房大厦; 邮政编码: 314000; 电话: ******;住所所在行政区划:嘉兴市秀城区 | 住所: 浙江省嘉兴市少年路8号; 邮政编码: 314000; 电话: ******;住所所在行政区划:嘉兴市秀城区 | 2007-12-24 |
经营范围变更 | 经营范围: 房地产开发经营,房屋租赁,房屋拆迁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发。行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发经营,房屋租赁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发。行业代码: 7200 | 2004-02-18 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 杜俐丽; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: *% | 姓名: 杜俐丽; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: *% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 李文智; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 李文智; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 吴震; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: *% | 姓名: 吴震; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: *% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 秦彬; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: 社会团体法人 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 秦彬; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: 社会团体法人 | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 李文智; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 李文智; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 吴震; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: *% | 姓名: 吴震; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: *% | 2003-09-01 |
投资人备案 | 姓名: 杜俐丽; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: *% | 姓名: 杜俐丽; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: *% | 2003-09-01 |
注册资本变更 | 5000( + 150% ) | 2000 | 2003-09-01 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 2000 | 2003-09-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杜俐丽; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 5% | 姓名: 杜俐丽; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 100; 百分比: 5% | 2003-09-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴震; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 5% | 姓名: 吴震; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 100; 百分比: 5% | 2003-09-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李文智; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 500; 百分比: 10% | 姓名: 李文智; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 200; 百分比: 10% | 2003-09-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1500; 百分比: 30% | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 600; 百分比: 30% | 2003-09-01 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 秦彬; 出资额: 2500; 百分比: 50%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: 社会团体法人 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 秦彬; 出资额: 1000; 百分比: 50%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: 社会团体法人 | 2003-09-01 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产开发经营,房屋租赁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发。行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发经营,装饰装潢,建筑工程咨询,房屋租赁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发,建筑工程设计、施工及建筑工程监理(限下属分支机构经营)。行业代码: 7200 | 2003-01-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杜俐丽; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 100; 百分比: 5% | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: 100; 百分比: 5%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2003-01-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴震; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 100; 百分比: 5% | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: 100; 百分比: 5%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2003-01-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李文智; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 200; 百分比: 10% | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: 200; 百分比: 10%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2003-01-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 600; 百分比: 30% | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 600; 百分比: 30% | 2003-01-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: 1000; 百分比: 50%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: 1000; 百分比: 50%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 吴震; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: *% [新增] | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 杜俐丽; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: *% [新增] | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 李文智; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2003-01-14 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 李文智; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 吴震; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ***; 百分比: *% [新增] | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 杜俐丽; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ***; 百分比: *% [新增] | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2003-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 朱兴福; 性别: ; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 2002-06-07 |
投资人备案 | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [新增] | 企业名称: 中房集团嘉兴总公司职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: [退出] | 2002-06-07 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 朱兴福; 性别: ; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: *; 出资额: ***; 百分比: **% | 2002-06-07 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: 100; 百分比: 5%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: 100; 百分比: 5%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: 200; 百分比: 10%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 浙江省烟草公司嘉兴分公司; 法定代表人: 于政雄; 出资额: 200; 百分比: 10%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱兴福; 性别: 男; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 600; 百分比: 30% | 姓名: 朱兴福; 性别: ; 住所: 嘉兴市; 证件名称: ; 证件号码: *; 出资额: 600; 百分比: 30% | 2002-06-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中房置业股份有限职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: 1000; 百分比: 50%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 中房集团嘉兴总公司职工持股会; 法定代表人: 严家斌; 出资额: 1000; 百分比: 50%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 秦彬; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 朱兴福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: | 2002-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱兴福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 朱兴福; 证件名称: 身份证; 证件号码: *; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱兴福; 证件名称: 身份证; 证件号码: *; 性别: 男; 职务: 董事长 | | 2002-06-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: 100; 百分比: 5%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 嘉兴市城建开发有限责任公司; 法定代表人: 冯水华; 出资额: 100; 百分比: 5%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
投资人备案 | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 企业名称: 嘉兴市地产开发建设公司; 法定代表人: 胡金其; 出资额: ***; 百分比: *%; 住所: 嘉兴市; 法人性质: | 2002-06-07 |
法定代表人变更 | 姓名: 朱兴福;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
性别: 男;
职务: 董事长 | - | 2002-06-07 |
法定代表人变更 | 姓名: 朱兴福;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 朱兴福;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2002-06-07 |
法定代表人变更 | 姓名: 秦彬;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 朱兴福;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: | 2002-06-07 |
经营范围变更 | 经营范围: 房地产开发经营,装饰装潢,建筑工程咨询,房屋租赁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发,建筑工程设计、施工及建筑工程监理(限下属分支机构经营)。行业代码: 7200 | 经营范围: 房地产开发经营,建筑工程设计,建筑施工,建筑工程监理,装饰装潢,建筑工程咨询,房屋租赁,物业管理,建筑材料、化工产品(不含危险品)、钢材、计算机的销售,计算机软件开发。行业代码: 7200 | 2002-06-07 |