变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
具体经营项目申报 | 艺(美)术创作服务;厨房用具及日用杂品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);日用家电设备零售;家具零售;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具及家用电器用品出租服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;市场营销策划服务;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;其他工程设计服务;风景园林工程设计服务;室内装饰设计服务;城市规划设计;工业设计服务;包装装潢设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;饰物装饰设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;电子产品设计服务;摄影服务;家具安装;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;供应链管理;广告业;舞台灯光、音响设备安装服务;舞台安装、搭建服务;艺术表演场馆管理服务;会议及展览服务;咖啡馆服务;酒店住宿服务(旅业); | 咖啡馆服务;酒店住宿服务(旅业);艺(美)术创作服务;厨房用具及日用杂品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;工艺美术品零售;日用家电设备零售;家具零售;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具及家用电器用品出租服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;市场营销策划服务;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;其他工程设计服务;风景园林工程设计服务;室内装饰设计服务;城市规划设计;工业设计服务;包装装潢设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;饰物装饰设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;电子产品设计服务;摄影服务;家具安装;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;供应链管理;广告业;教育咨询服务;美术辅导服务;舞台灯光、音响设备安装服务;舞台安装、搭建服务;艺术表演场馆管理服务;会议及展览服务; | 2018-04-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-04-02 |
住所变更 | 广州市番禺区石壁街汉溪大道西283号东座516 | 广州市天河区天河北路侨林街43号1103房之3K62房(仅限办公用途) | 2018-03-20 |
监事备案 | 李志龙,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王能敏,监事,选举, [新增] | 吴曼,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
佘佐钧,监事,, [退出] | 2017-05-26 |
董事备案 | 李志龙,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王能敏,监事,选举, [新增] | 吴曼,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
佘佐钧,监事,, [退出] | 2017-05-26 |
经理备案 | 李志龙,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王能敏,监事,选举, [新增] | 吴曼,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
佘佐钧,监事,, [退出] | 2017-05-26 |
组织机构备案 | 李志龙,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王能敏,监事,选举, [新增] | 吴曼,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
佘佐钧,监事,, [退出] | 2017-05-26 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-05-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-05-26 |
名称变更 | 广州汉华文化传播有限公司 | 广州闻道文化艺术有限公司 | 2017-05-26 |
股东变更 | 李志龙; [新增] | 吴曼; [退出] | 2017-05-26 |
法定代表人变更 | 李志龙 | 吴曼 | 2017-05-26 |
监事备案 | 李志龙(执行董事兼经理) [新增]
王能敏(监事) [新增] | 吴曼(执行董事兼经理) [退出]
佘佐钧(监事) [退出] | 2017-05-26 |
组织机构备案 | 李志龙(执行董事兼经理) [新增]
王能敏(监事) [新增] | 吴曼(执行董事兼经理) [退出]
佘佐钧(监事) [退出] | 2017-05-26 |
董事备案 | 李志龙(执行董事兼经理) [新增]
王能敏(监事) [新增] | 吴曼(执行董事兼经理) [退出]
佘佐钧(监事) [退出] | 2017-05-26 |
经理备案 | 李志龙(执行董事兼经理) [新增]
王能敏(监事) [新增] | 吴曼(执行董事兼经理) [退出]
佘佐钧(监事) [退出] | 2017-05-26 |
财务负责人 | 李志龙 | 财务负责人(变更前) | 2017-05-26 |
住所变更 | 广州市天河区天河北路侨林街43号1103房之3K62房(仅限办公用途) | 广州市天河区天河东路18-24号3层(部位:A40)(仅限办公用途
不可作厂房使用) | 2015-05-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-05-15 |