变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省东阳市客运南站 ; 邮政编码: 322100; 电话: ******; | 住所: 市客运南站 ; 邮政编码: 322100; 电话: ******; | 2016-09-20 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 货运:普通货物运输、货物专用运输(集装箱);站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(道路运输许可证有效期至2015年10月27日止) | 2016-09-20 |
| 统一社会信用代码:9********21548B | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-09-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********21548B | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-09-20 |
住所变更 | 住所: 浙江省东阳市客运南站
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 市客运南站
邮政编码: ******
电话: ******* | 2016-09-20 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货运:普通货物运输、货物专用运输(集装箱);站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货);联售民航,铁路客票。 | 一般经营项目: 联售民航,铁路客票。 | 2016-09-20 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输、货物专用运输(集装箱);站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(道路运输许可证有效期至2015年10月27日止) | 许可经营项目: 货运(普通货运,货物专用运输:集装箱),运输服务(货运代办,仓储服务,货物配载)(道路运输许可证有效期至2010年10月27日止); | 2011-06-16 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运(普通货运,货物专用运输:集装箱),运输服务(货运代办,仓储服务,货物配载)(道路运输许可证有效期至2010年10月27日止); | 许可经营项目: | 2010-08-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 联售民航,铁路客票。 | 一般经营项目: 货运(普通货运,货物专用运输:集装箱),运输服务(货运代办,仓储服务,货物配载)(道路运输许可证有效期至2010年10月27日止);联售民航,铁路客票。(凡涉及前置审批或专项许可证的经登记后凭相关有效证件经营)*** | 2010-08-17 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2000-7-27 至 2030-7-26 | 营业期限: 2000-7-27 至 2010-7-26
| 2010-08-17 |
经营期限变更 | 营业期限: 2000-7-27 至 2030-7-26 | 营业期限: 2000-7-27 至 2010-7-26 | 2010-08-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 何天生; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张锡昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 杜建仁; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 何天生; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王美飞; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 王志成; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 韦章辉; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞鸣群; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-03-05 |
法定代表人变更 | 何天生 | 王志成 | 2009-03-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何天生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张锡昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 杜建仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 何天生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王美飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 王志成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 韦章辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞鸣群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2009-03-05 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********230 | 2008-06-27 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********230 | 2008-06-27 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****30 | 2008-06-27 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****30 | 2008-06-27 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********230 | 2008-06-27 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 货运(普通货运,货物专用运输:集装箱),运输服务(货运代办,仓储服务,货物配载)(道路运输许可证有效期至2010年10月27日止);联售民航,铁路客票。(凡涉及前置审批或专项许可证的经登记后凭相关有效证件经营)***行业代码: 5220兼营: 录像发行, 录像放映,水果零售,住宿,桑拿浴服务。 | 经营范围: 零担货运、班车客运、普通货运、集装箱运输(许可证有效期至2006年7月31日止);联售民航,铁路客票(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)***行业代码: 5220兼营: 录像发行, 录像放映,水果零售,住宿,桑拿浴服务。 | 2008-06-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江顺风交通集团有限公司; 法定代表人: 李可壬; 出资额: 45; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江顺风交通集团公司; 法定代表人: 李可壬; 出资额: 45; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: | 2005-08-04 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江顺风交通集团有限公司; 法定代表人: 李可壬; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江顺风交通集团公司; 法定代表人: 李可壬; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: [退出] | 2005-08-04 |
经营范围变更 | 经营范围: 零担货运、班车客运、普通货运、集装箱运输(许可证有效期至2006年7月31日止);联售民航,铁路客票(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)***行业代码: 5310兼营: 录像发行, 录像放映,水果零售,住宿,桑拿浴服务。 | 经营范围: 汽车客、货运输,联售民航,铁路客票,住宿,餐厅, 舞厅***行业代码: 5310兼营: 录像发行, 录像放映,水果零售,住宿,桑拿浴服务。 | 2005-08-04 |
法定代表人变更 | 姓名: 王美飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 王美飞;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-01-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 何天生;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 何天生;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-01-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 杜建仁;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 杜建仁;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 2004-01-06 |
法定代表人变更 | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 2004-01-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 俞鸣群;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 俞鸣群;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 2004-01-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 韦章辉;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 叶继良;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2004-01-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 王志成;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 韦章辉;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王志成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 韦章辉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韦章辉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 叶继良; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 俞鸣群; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 俞鸣群; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王志成 | 叶继良 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杜建仁; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 杜建仁; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何天生; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 何天生; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王美飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王美飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-01-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | | 1999-10-12 |