变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 祝林 | 徐翔 | 2022-05-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐震宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 祝林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:夏惟佳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 祝林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:夏惟佳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-05-31 |
章程备案 | - | - | 2022-05-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 祝林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 周连营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-08-31 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:罗照平;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:夏惟佳;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:董阳;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:夏惟佳;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-10-26 |
出资方式备案 | 企业名称: 光控安石(北京)投资管理有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 其他;
企业名称: 光控安石(北京)投资管理有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; | 2020-10-26 |
出资比例备案 | 企业名称: 光控安石(北京)投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 2020-10-26 |
投资人备案 | 企业名称: 光控安石(北京)投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-10-26 |
章程修正案备案 | - | - | 2020-10-26 |
出资日期备案 | 企业名称: 光控安石(北京)投资管理有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资日期: 2020-06-02; | 2020-10-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 周连营; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 周连营; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-10-23 |
章程修正案备案 | - | - | 2020-10-23 |
法定代表人变更 | 徐翔 | 周卫三 | 2020-10-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 周连营; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 周连营; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-06-08 |
投资人备案 | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] | 2020-06-08 |
出资日期备案 | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资日期: 2020-06-02; | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资日期: 2020-06-02;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资日期: 2020-06-02; | 2020-06-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(外商投资企业合资) | 2020-06-08 |
出资比例备案 | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; | 2020-06-08 |
章程备案 | - | - | 2020-06-08 |
出资方式备案 | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 其他;
企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 其他;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 2020-06-08 |
章程修正案备案 | - | - | 2020-06-02 |
注册资本变更 | 19200( + 860% ) | 2000 | 2020-06-02 |
注册资本变更 | ***** | **** | 2020-06-02 |
投资人备案 | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2020-06-02 |
章程修正案备案 | - | - | 2020-06-01 |
注册资本变更 | 2000( - 98% ) | 100000 | 2020-06-01 |
注册资本变更 | **** | ****** | 2020-06-01 |
投资人备案 | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; | 2020-06-01 |
章程备案 | - | - | 2019-09-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 周连营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 李青岸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-09-03 |
出资日期备案 | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资日期: ;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资日期: ;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资日期: ; | 2019-09-03 |
出资比例备案 | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; | 2019-09-03 |
出资方式备案 | 企业名称: 杭州康居投资管理有限公司; 出资额: *万; 出资形式: 其他;
企业名称: 绿城房地产集团有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; | - | 2019-09-03 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-05-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
姓名: 李青岸; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 倪武英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
姓名: 李青岸; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-05-31 |
法定代表人变更 | 周卫三 | 倪武英 | 2019-05-31 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-08-07 |
经营范围变更 | 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、游泳;零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品),住宿,健身(除气功健身),美容,理发,打字、复印,停车服务,足浴;零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-07 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-03-14 |
法定代表人变更 | 倪武英 | 肖力 | 2018-03-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 倪武英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
姓名: 李青岸; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 李青岸; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王胜辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 肖力; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
姓名: 陈红伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-03-14 |
经营范围变更 | 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品),住宿,健身(除气功健身),美容,理发,打字、复印,停车服务,足浴;零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 | 2018-03-14 |
名称变更 | 杭州绿城海企实业有限公司 | 杭州绿城海企投资管理有限公司 | 2018-03-14 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:董阳;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:*********@qq.com;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:夏惟佳;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:俞海明;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:夏惟佳;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-03-14 |
住所变更 | 住所: 杭州市上城区望江东路**号***室
一般经营项目: 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营)
服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理
批发:日用百货,工艺美术品(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 | 住所: 杭州市上城区钱江路***号六楼
一般经营项目: 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营)
服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理
批发:日用百货,工艺美术品。 | 2016-12-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市上城区望江东路39号101室;
一般经营项目: 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。;
| 住所: 杭州市上城区钱江路639号六楼;
一般经营项目: 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。;
| 2016-12-12 |
名称变更 | 企业名称: 杭州绿城海企投资管理有限公司; 法定代表人(负责人): 肖力; 一般经营项目: 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。; 许可经营项目: ; 营业期限: 2007-11-23 至 2037-11-22; 组织机构: 陈红伟 职务: 监事; 李青岸 职务: 董事; 王胜辉 职务: 董事; 肖力 职务: 董事长兼总经理; | 企业名称: 杭州绿城海企房地产开发有限公司;
法定代表人(负责人): 楼建伟;
一般经营项目: 服务:酒店管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。;
许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印;停车服务;足浴;零售:预包装食品(限蓝色钱江酒店分公司经营)。;
营业期限: 2007-11-23 至 2027-11-22;
组织机构: 赖圣场 职务: 董事; 楼建伟 职务: 董事长; 寿柏年 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
| 2016-04-12 |
| 统一社会信用代码:9********301977 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-04-12 |
名称变更 | 企业名称: 杭州绿城海企投资管理有限公司; 法定代表人(负责人): 肖力; 一般经营项目: 服务:中西式餐制售(含凉菜、含点心、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住宿、健身(除气功健身)、美容、理发、打字、复印、停车服务、足浴、零售:预包装食品(以上经营范围仅限分支机构经营);服务:酒店管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。; 许可经营项目: ; 营业期限: 2007-11-23 至 2037-11-22; 组织机构: 陈红伟 职务: 监事; 李青岸 职务: 董事; 王胜辉 职务: 董事; 肖力 职务: 董事长兼总经理; | 企业名称: 杭州绿城海企房地产开发有限公司;
法定代表人(负责人): 楼建伟;
一般经营项目: 服务:酒店管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。;
许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印;停车服务;足浴;零售:预包装食品(限蓝色钱江酒店分公司经营)。;
营业期限: 2007-11-23 至 2027-11-22;
组织机构: 赖圣场 职务: 董事; 楼建伟 职务: 董事长; 寿柏年 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; | 2016-04-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****7 | 注册号:*****
组织机构代码证:668030197 | 2016-04-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印;停车服务;足浴;零售:预包装食品(限蓝色钱江酒店分公司经营)。; | 许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印(限蓝色钱江酒店分公司经营)。; | 2015-02-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印;停车服务;足浴;零售:预包装食品(限蓝色钱江酒店分公司经营)。; | 许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印(限蓝色钱江酒店分公司经营)。;
| 2015-02-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印(限蓝色钱江酒店分公司经营)。; | 许可经营项目: 对杭政储出[2007]17号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外)(上述经营范围在批准的有效期内方可经营);
| 2014-08-15 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 服务:房地产开发经营(仅限普通住宅及配套设施,普通商业用房的开发、经营);中西式餐制售,含凉菜、含点心,含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;健身;美容、理发;打字、复印(限蓝色钱江酒店分公司经营)。; | 许可经营项目: 对杭政储出[2007]17号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外)(上述经营范围在批准的有效期内方可经营); | 2014-08-15 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:酒店管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。; | 一般经营项目: 无; | 2014-01-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:酒店管理,投资咨询(除证券、期货),会展服务,汽车租赁,代收洗烫衣物,皮具护理;批发:日用百货,工艺美术品。; | 一般经营项目: 无;
| 2014-01-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 楼建伟; 许可经营项目: 对杭政储出[2007]17号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外)(上述经营范围在批准的有效期内方可经营); 组织机构: 赖圣场 职务: 董事; 楼建伟 职务: 董事长; 寿柏年 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 寿柏年;
许可经营项目: 对杭政储出[2007]17号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外);
组织机构: 赖圣场 职务: 董事; 楼建伟 职务: 董事; 寿柏年 职务: 董事长; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
| 2013-09-16 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 楼建伟;
许可经营项目: 对杭政储出[****]**号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外)(上述经营范围在批准的有效期内方可经营);
组织机构: 赖圣场 职务: 董事;
楼建伟 职务: 董事长;
寿柏年 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 寿柏年;
许可经营项目: 对杭政储出[****]**号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外);
组织机构: 赖圣场 职务: 董事;
楼建伟 职务: 董事;
寿柏年 职务: 董事长;
翁晓宁 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理; | 2013-09-16 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 寿柏年;
组织机构: 赖圣场 职务: 董事;
楼建伟 职务: 董事;
寿柏年 职务: 董事长;
翁晓宁 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 杨佐勇;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴爱萍 职务: 董事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长; | 2013-04-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 寿柏年; 组织机构: 赖圣场 职务: 董事; 楼建伟 职务: 董事; 寿柏年 职务: 董事长; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 杨佐勇;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴爱萍 职务: 董事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长;
| 2013-04-11 |
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州康居投资管理有限公司, 30000万; 绿城房地产集团有限公司, 70000万; 组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴爱萍 职务: 董事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长; | 股东: 中海信托股份有限公司, 25000万; 杭州康居投资管理有限公司, 30000万; 绿城房地产集团有限公司, 45000万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 李健 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长;
| 2012-05-16 |
投资人备案 | 股东: 杭州康居投资管理有限公司, *****万;
绿城房地产集团有限公司, *****万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴爱萍 职务: 董事; [新增]
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长; | 股东: 中海信托股份有限公司, *****万; [退出]
杭州康居投资管理有限公司, *****万;
绿城房地产集团有限公司, *****万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
李健 职务: 董事; [退出]
翁晓宁 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长; | 2012-05-16 |
投资人备案 | 股东: 中海信托股份有限公司, *****万; [新增]
杭州康居投资管理有限公司, *****万;
绿城房地产集团有限公司, *****万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
李健 职务: 董事; [新增]
翁晓宁 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长; | 股东: 绿城房地产集团有限公司, *****万;
杭州康居投资管理有限公司, *****万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴梓源 职务: 董事; [退出]
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长; | 2009-04-17 |
投资人(股权)变更 | 股东: 中海信托股份有限公司, 25000万; 杭州康居投资管理有限公司, 30000万; 绿城房地产集团有限公司, 45000万; 组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 李健 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长; | 股东: 绿城房地产集团有限公司, 45000万; 杭州康居投资管理有限公司, 55000万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴梓源 职务: 董事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长;
| 2009-04-17 |
投资人(股权)变更 | 股东: 绿城房地产集团有限公司, 45000万; 杭州康居投资管理有限公司, 55000万; 组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴爱萍 职务: 董事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长; | 股东: 绿城房地产集团有限公司, 5000万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 40000万; 杭州康居投资管理有限公司, 55000万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴梓源 职务: 董事; 徐耀祥 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长; 周安桥 职务: 董事;
| 2009-04-16 |
投资人备案 | 股东: 绿城房地产集团有限公司, *****万;
杭州康居投资管理有限公司, *****万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴爱萍 职务: 董事; [新增]
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长; | 股东: 绿城房地产集团有限公司, ****万;
南京聚龙房地产开发有限公司, *****万; [退出]
杭州康居投资管理有限公司, *****万;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴梓源 职务: 董事; [退出]
徐耀祥 职务: 监事; [退出]
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长;
周安桥 职务: 董事; [退出] | 2009-04-16 |
注册资本变更 | 注册资本: 100000万人民币元;
实收资本: 100000万人民币元;
股东: 绿城房地产集团有限公司, 5000万;
南京聚龙房地产开发有限公司, 40000万;
杭州康居投资管理有限公司, 55000万; | 注册资本: 50000万人民币元;
实收资本: 50000万人民币元;
股东: 绿城房地产集团有限公司, 2500万;
南京聚龙房地产开发有限公司, 20000万;
杭州康居投资管理有限公司, 27500万; | 2009-03-18 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 100000万人民币元; 实收资本: 100000万人民币元; 股东: 绿城房地产集团有限公司, 5000万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 40000万; 杭州康居投资管理有限公司, 55000万; | 注册资本: 50000万人民币元;
实收资本: 50000万人民币元;
股东: 绿城房地产集团有限公司, 2500万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 20000万; 杭州康居投资管理有限公司, 27500万;
| 2009-03-18 |
行业代码变更 | 行业: 房地产开发经营; 注册资本: 50000万人民币元; 实收资本: 50000万人民币元; 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业合资); 股东: 绿城房地产集团有限公司, 2500万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 20000万; 杭州康居投资管理有限公司, 27500万; | 行业: 房地产业;
注册资本: 10000万人民币元;
实收资本: 10000万人民币元;
企业类型: 私营有限责任公司(外商投资企业与内资合资);
股东: 绿城房地产集团有限公司, 500万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 4000万; 杭州康居投资管理有限公司, 5500万;
| 2009-03-12 |
行业代码变更 | 行业: 房地产开发经营; 注册资本: 50000万人民币元; 实收资本: 50000万人民币元; 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业合资); 股东: 绿城房地产集团有限公司, 2500万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 20000万; 杭州康居投资管理有限公司, 27500万; | 行业: 房地产业; 注册资本: 10000万人民币元; 实收资本: 10000万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(外商投资企业与内资合资); 股东: 绿城房地产集团有限公司, 500万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 4000万; 杭州康居投资管理有限公司, 5500万; | 2009-03-12 |
注册资本变更 | 注册资本: 10000万人民币;
实收资本: 10000万人民币;
股东: 绿城房地产集团有限公司, 500万;
南京聚龙房地产开发有限公司, 4000万;
杭州康居投资管理有限公司, 5500万; | 注册资本: 2000万人民币;
实收资本: 2000万人民币;
股东: 绿城房地产集团有限公司, 100万;
南京聚龙房地产开发有限公司, 800万;
杭州康居投资管理有限公司, 1100万; | 2008-08-13 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 10000万人民币; 实收资本: 10000万人民币; 股东: 绿城房地产集团有限公司, 500万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 4000万; 杭州康居投资管理有限公司, 5500万; | 注册资本: 2000万人民币;
实收资本: 2000万人民币;
股东: 绿城房地产集团有限公司, 100万; 南京聚龙房地产开发有限公司, 800万; 杭州康居投资管理有限公司, 1100万;
| 2008-08-13 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 对杭政储出[2007]17号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外); | 经营范围: 普通住宅开发,物业管理;
| 2008-07-31 |
经营范围变更 | 经营范围: 对杭政储出[2007]17号地块商品住宅及商业金融用地项目开发(国家限制或禁止的项目除外); | 经营范围: 普通住宅开发,物业管理; | 2008-07-31 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 杨佐勇;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴梓源 职务: 董事;
徐耀祥 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
杨佐勇 职务: 董事长;
周安桥 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 赵锦标;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事;
翁晓宁 职务: 监事;
吴梓源 职务: 董事;
徐耀祥 职务: 监事;
杨荣泉 职务: 董事兼总经理;
赵锦标 职务: 董事长;
周安桥 职务: 董事; | 2008-05-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 杨佐勇; 组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴梓源 职务: 董事; 徐耀祥 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 杨佐勇 职务: 董事长; 周安桥 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 赵锦标;
组织机构: 柴宏达 职务: 董事; 翁晓宁 职务: 监事; 吴梓源 职务: 董事; 徐耀祥 职务: 监事; 杨荣泉 职务: 董事兼总经理; 赵锦标 职务: 董事长; 周安桥 职务: 董事;
| 2008-05-15 |