本溪华厦绿色建材有限责任公司,办公室地址位于钢铁城市、矿藏丰的地质博物馆本溪,明山区崔家哨,我公司主要提供轻体隔墙板、仿古仿欧、浮雕系列产品、排风、通风管道生产、销售及安装、建筑材料生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
本溪华厦绿色建材有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
本溪华厦水泥制品有限责任公司 | 85% | 人民币170万元 |
本溪华厦建筑有限责任公司 | 15% | 人民币30万元 |
本溪华厦绿色建材有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1司成军董事长;2司成军经理;3巴学利监事;4李艳敏监事;5唐安董事;6吴广芹董事;7曹冬玲监事; | 1唐安董事;2吴广芹董事;3曹冬玲监事;4巴学利监事;5陈祥利董事长兼总经理;6李艳敏监事; | 2016-06-30 |
高级管理人员备案 | 司成军董事长 [新增] 司成军经理 [新增] 巴学利监事 李艳敏监事 唐安董事 吴广芹董事 曹冬玲监事 | 唐安董事 吴广芹董事 曹冬玲监事 巴学利监事 陈祥利董事长兼总经理 [退出] 李艳敏监事 | 2016-06-30 |
高级管理人员备案 | 1司成军董事长;2司成军经理;3巴学利监事;4李艳敏监事;5唐安董事;6吴广芹董事;7曹冬玲监事; | 1唐安董事;2吴广芹董事;3曹冬玲监事;4巴学利监事;5陈祥利董事长兼总经理;6李艳敏监事; | 2016-06-29 |
负责人变更 | 司成军 | 陈祥利 | 2016-06-24 |
投资人信息变更 | 1本溪华厦建筑有限责任公司;2本溪华厦水泥制品有限责任公司; | 1本溪华厦第二建筑工程有限责任公司。;2本溪华厦水泥制品有限责任公司; | 2016-06-24 |
投资人变更 | 本溪华厦水泥制品有限责任公司; [新增] 本溪华厦建筑有限责任公司; [新增] | 本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦第二建筑工程有限责任公司 ; | 2016-06-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦建筑有限责任公司; | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦第二建筑工程有限责任公司。; | 2016-06-24 |
投资人变更 | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦建筑有限责任公司; | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦第二建筑工程有限责任公司。; | 2016-06-23 |
期限变更 | 2023-02-24 | 2013-02-24 | 2013-02-01 |
投资人信息变更 | 1本溪华厦第二建筑工程有限责任公司。;2本溪华厦水泥制品有限责任公司; | 1本溪华厦房地产综合开发有限责任公司;2本溪华厦水泥制品有限责任公司; | 2012-04-28 |
投资人变更 | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦第二建筑工程有限责任公司。; | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦房地产综合开发有限责任公司; | 2012-04-28 |
投资人变更 | 本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦第二建筑工程有限责任公司 ; | 本溪华厦水泥制品有限责任公司; [退出] 本溪华厦房地产综合开发有限责任公司; [退出] | 2012-04-28 |
负责人变更 | 陈祥利 | 李波 | 2011-06-29 |
高级管理人员备案 | 唐安董事 [新增] 吴广芹董事 [新增] 曹冬玲监事 [新增] 陈祥利董事长兼总经理 [新增] 巴学利监事 [新增] 李艳敏监事 [新增] | 黄云禄董事 [退出] 李波董事长 [退出] 郭和成监事 [退出] 王军董事 [退出] 于远庆董事 [退出] | 2011-06-29 |
投资人变更 | 本溪华厦水泥制品有限责任公司; 本溪华厦房地产综合开发有限责任公司; | 本溪华厦水泥制品有限责任公司; 本溪华厦房地产综合开发有限责任公司; | 2011-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦房地产综合开发有限责任公司; | 1本溪华厦水泥制品有限责任公司;2本溪华厦房地产综合开发有限责任公司; | 2011-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1唐安董事;2吴广芹董事;3曹冬玲监事;4陈祥利董事长兼总经理;5巴学利监事;6李艳敏监事; | 1黄云禄董事;2李波董事长;3郭和成监事;4王军董事;5于远庆董事; | 2011-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1黄云禄董事;2郭和成监事;3李波董事长;4王军董事;5于远庆董事; | 1李波; | 2005-04-26 |
高级管理人员备案 | 黄云禄董事 [新增] 郭和成监事 [新增] 李波董事长 [新增] 王军董事 [新增] 于远庆董事 [新增] | 李波 [退出] | 2005-04-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 轻体隔墙板、仿古仿欧、浮雕系列产品、排风、通风管道生产、销售及安装、建筑材料生产、销售 | 轻体隔墙板、仿古仿欧、浮雕系列产品、建筑材料生产、销售 | 2003-04-17 |
负责人变更 | 李波 | 许利平 | 2003-04-17 |
本溪华厦绿色建材有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
巴学利 | 监事 |
李艳敏 | 监事 |
唐安 | 董事 |
吴广芹 | 董事 |
曹冬玲 | 监事 |
司成军 | 董事长 |
司成军 | 经理 |
本页是 [本溪华厦绿色建材有限责任公司] 在顺企网本溪黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。