本溪市南芬区第四建筑工程处,办公室地址位于钢铁城市、矿藏丰的地质博物馆本溪,南芬区思山岭乡(政府院内),我单位主要提供砌筑作业五金建材、化工产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
本溪市南芬区第四建筑工程处的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
本溪市南芬区思山岭企业公司 | 100% | 人民币98万元 |
本溪市南芬区第四建筑工程处的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 砌筑作业(二级)(凭资质证经营)五金建材、化工产品(不含危险品、不含煤炭)销售 | 砌筑作业(二级)(凭资质证经营)五金建材、化工产品(不含危险品、不含煤炭)销售五金建材、化工产品(不含危险品、不含煤炭)销售 | 2020-06-15 |
负责人变更 | 谢永嘉 | 潘莉 | 2020-06-15 |
期限变更 | 2023-04-13 | 2013-12-31 | 2013-08-28 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2013-12-31 | 2008-12-31 | 2009-08-06 |
期限变更 | 2008-12-31 | 2007-03-15 | 2007-03-27 |
经营方式变更 | 建筑 | - | 2003-11-13 |
负责人变更 | 潘莉 | 刘运成 | 2003-11-13 |
经营方式变更 | 建筑 | 2003-11-13 | |
地址变更 | 南芬区思山岭乡(政府院内) | 南芬区南芬街郭家委 | 2003-03-25 |
负责人变更 | 刘运成 | 李运成 | 2003-03-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南芬区思山岭乡 | 南芬区南芬街郭家委 | 2003-03-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李运成 | 刘运成 | 2003-03-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 砌筑作业(二级)(凭资质证经营) | 建筑工程(非等级) | 2003-03-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南芬区南芬街郭家委 | 南芬区思山岭乡 | 2003-03-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李运成 | 穆凤仁 | 2002-09-13 |
经营方式变更 | 建筑 | 2002-09-13 | |
经营方式变更 | - | 建筑 | 2002-09-13 |
本溪市南芬区第四建筑工程处的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
潘莉 | 负责人 |
本溪市南芬区第四建筑工程处投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
本溪永升建筑工程有限公司 | 那永升 | 本溪市南芬区中心街131号 | 5.3600% |
本页是 [本溪市南芬区第四建筑工程处] 在顺企网本溪黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。