变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案变更 | 吴解东(执行董事兼总经理),梁贤达(监事) | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),梁贤达(监事) | 2022-10-21 |
投资人变更变更 | 张家豪:49%;吴解东:51%; | 吕明权(出资额:145.2万元,出资比例:15%),张家豪(出资额:464.64万元,出资比例:48%),赵和琼(出资额:242万元,出资比例:25%),梁贤达(出资额:116.16万元,出资比例:12%) | 2022-10-21 |
负责人变更变更 | 吴解东 | 张家豪 | 2022-10-21 |
高级管理人员备案 | 吴解东(执行董事兼总经理),梁贤达(监事) | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),梁贤达(监事) | 2022-10-21 |
高级管理人员备案变更 | 吴解东(执行董事兼总经理),梁贤达(监事) [新增] | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),梁贤达(监事) [退出] | 2022-10-21 |
投资人变更变更 | 张家豪:49( - 89.4542% )%;
吴解东:51%; [新增] | 吕明权(出资额:145.2万元,出资比例:15%), [退出]
张家豪(出资额:464.64万元,出资比例:48%),
赵和琼(出资额:242万元,出资比例:25%), [退出]
梁贤达(出资额:116.16万元,出资比例:12%) [退出] | 2022-10-21 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2022-10-21 |
高级管理人员备案变更 | 王漂(财务负责人) | 刘交易(财务负责人) | 2022-06-02 |
地址变更变更 | 海南省海口市美兰区国营桂林洋农场兴洋三横路 | 海南省海口市美兰区桂林洋农场双塘路32号 | 2021-01-27 |
负责人变更变更 | 张家豪 | 张贻林 | 2021-01-27 |
高级管理人员备案 | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),梁贤达(监事) | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),周浩(监事) | 2021-01-27 |
投资人变更 | 吕明权:15%;张家豪:48%;赵和琼:25%;梁贤达:12%; | 吕明权(出资额:145.2万元,出资比例:15%),张家豪(出资额:484万元,出资比例:50%),赵和琼(出资额:242万元,出资比例:25%),梁贤达(出资额:96.8万元,出资比例:10%) | 2021-01-27 |
高级管理人员备案变更 | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),梁贤达(监事) | 张家豪(执行董事),张德升(总经理),周浩(监事) | 2021-01-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-01-27 |
投资人变更 | 吕明权:15( - 89.66942% )%;
张家豪:48( - 908264% )%;
赵和琼:25( - 89.66942% )%;
梁贤达:12( - 87.60331% )%; | 吕明权(出资额:145.2万元,出资比例:15%),
张家豪(出资额:484万元,出资比例:50%),
赵和琼(出资额:242万元,出资比例:25%),
梁贤达(出资额:96.8万元,出资比例:10%) | 2021-01-27 |
高级管理人员备案 | 张家豪(执行董事),
张德升(总经理),
梁贤达(监事) [新增] | 张家豪(执行董事),
张德升(总经理),
周浩(监事) [退出] | 2021-01-27 |
高级管理人员备案 | 张家豪、张德升、周浩 | 张家豪、张德升、周浩 | 2020-06-15 |
负责人变更 | 张贻林 | 张德升 | 2020-06-15 |
高级管理人员备案变更 | 张家豪、张德升、周浩 | 张家豪、张德升、周浩 | 2020-06-15 |
投资人变更 | 张家豪:50%;赵和琼:25%;梁贤达:10%;吕明权:15%; | 张家豪:51%;周浩:49%; | 2020-06-15 |
高级管理人员备案 | 张家豪
张德升
周浩 | 张家豪
张德升
周浩 | 2020-06-15 |
投资人变更 | 张家豪:50%;
赵和琼:25%; [新增]
梁贤达:10%; [新增]
吕明权:15%; [新增] | 张家豪:51%;
周浩:49%; [退出] | 2020-06-15 |
联络员备案 | 梁建质 | 张德升 | 2020-06-15 |
负责人变更变更 | - | 周浩 | 2019-07-17 |
负责人变更 | 张德升 | 周浩 | 2019-07-17 |
高级管理人员备案变更 | - | 黄大雅、周浩 | 2019-07-17 |
联络员备案变更 | - | 周浩 | 2019-07-17 |
市场主体类型变更变更 | - | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-07-17 |
高级管理人员备案 | 张家豪、张德升、周浩 | 黄大雅、周浩 | 2019-07-17 |
高级管理人员备案变更 | 张家豪、张德升、周浩 | 黄大雅、周浩 | 2019-07-17 |
投资人变更 | 周浩:49%;张家豪:51%; | 周浩:100%; | 2019-07-17 |
联络员备案变更 | 张德升 | 周浩 | 2019-07-17 |
投资人变更变更 | 周浩:49%;
张家豪:51%; [新增] | 周浩:100%; | 2019-07-17 |
高级管理人员备案变更 | 张家豪 [新增]
张德升 [新增]
周浩 | 黄大雅 [退出]
周浩 | 2019-07-17 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-07-17 |
负责人变更 | 周浩 | 郭啟文 | 2018-09-14 |
高级管理人员备案变更 | 黄大雅、周浩 | 黄大雅、郭啟文 | 2018-09-14 |
投资人变更 | 周浩:100%; | 胡吉干:35%;黄大雅:20%;吴解东:20%;蒋昌熙:15%;刘交易:10%; | 2018-09-14 |
投资人变更变更 | 周浩:100%; [新增] | 胡吉干:35%; [退出]
黄大雅:20%; [退出]
吴解东:20%; [退出]
蒋昌熙:15%; [退出]
刘交易:10%; [退出] | 2018-09-14 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2018-09-14 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-14 |
投资人变更变更 | 周浩:*%; [新增] | 胡吉干:*%; [退出]
黄大雅:*%; [退出]
吴解东:*%; [退出]
蒋昌熙:*%; [退出]
刘交易:*%; [退出] | 2018-09-14 |
其他事项备案变更 | 460000003,460000007,460000009,460000018,460000020,460000021,460000022,460000023, | 460000018,460000021,460000020,460000022,460000023,460000003, | 2018-09-14 |
联络员备案变更 | 周浩 | 郭啟文 | 2018-09-14 |
高级管理人员备案变更 | 黄大雅
周浩 [新增] | 黄大雅
郭啟文 [退出] | 2018-09-14 |
高级管理人员备案 | 黄大雅、周浩 | 黄大雅、郭啟文 | 2018-09-14 |
高级管理人员备案变更 | 黄大雅、郭啟文 | 张新泉、黄大雅 | 2018-05-25 |
负责人变更 | 郭啟文 | 张新泉 | 2018-05-25 |
高级管理人员备案 | 黄大雅、郭啟文 | 张新泉、黄大雅 | 2018-05-25 |
其他事项备案变更 | 001,002,003,004,005,006, | 001,002,003,004,005,006,009, | 2018-05-25 |
高级管理人员备案变更 | 黄大雅
郭啟文 [新增] | 张新泉 [退出]
黄大雅 | 2018-05-25 |
联络员备案变更 | 郭啟文 | 张新泉 | 2018-05-25 |
其他事项备案 | 001,002,003,004,005,006, | 001,002,003,004,005,006,009, | 2018-05-24 |
高级管理人员备案 | 黄大雅、郭啟文 | 张新泉、黄大雅 | 2018-05-24 |
负责人变更 | 郭啟文 | 张新泉 | 2018-05-24 |
负责人变更 | 张新泉 | 陶毅 | 2017-12-04 |
高级管理人员备案变更 | 张新泉、黄大雅 | 陶毅、黄大雅 | 2017-12-04 |
高级管理人员备案 | 张新泉、黄大雅 | 陶毅、黄大雅 | 2017-12-04 |
联络员备案变更 | 张新泉 | 陶毅 | 2017-12-04 |
高级管理人员备案变更 | 张新泉 [新增]
黄大雅 | 陶毅 [退出]
黄大雅 | 2017-12-04 |
高级管理人员备案变更 | 陶毅、黄大雅 | 邱中雄、黄大雅 | 2017-10-25 |
高级管理人员备案 | 陶毅、黄大雅 | 邱中雄、黄大雅 | 2017-10-25 |
负责人变更 | 陶毅 | 邱中雄 | 2017-10-25 |
高级管理人员备案变更 | 陶毅 [新增]
黄大雅 | 邱中雄 [退出]
黄大雅 | 2017-10-25 |
联络员备案变更 | 陶毅 | 胡吉干 | 2017-10-25 |
负责人变更 | 邱中雄 | 胡吉干 | 2017-05-08 |
高级管理人员备案变更 | 邱中雄、黄大雅 | 胡吉干、黄大雅 | 2017-05-08 |
高级管理人员备案 | 邱中雄、黄大雅 | 胡吉干、黄大雅 | 2017-05-08 |
高级管理人员备案变更 | 邱中雄 [新增]
黄大雅 | 胡吉干 [退出]
黄大雅 | 2017-05-08 |