变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路***号天人大厦***-*A** | 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路***号华业大厦***-***室(自主申报) | 2022-04-15 |
章程修正案备案 | - | - | 2022-04-15 |
法定代表人变更 | 陈帅 | 陈好文 | 2021-12-13 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2028-01-07 | 2021-12-13 |
投资人备案 | 姓名: 应毓; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 陈帅; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 应毓; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 陈好文; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 2021-12-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈帅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 陈帅; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 刘骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈好文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 陈好文; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2021-12-13 |
法定代表人变更 | 陈好文 | 应毓 | 2020-08-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈好文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 陈好文; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 姓名: 刘骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 应毓; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 陈好文; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2020-08-24 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-11-15 |
联系电话变更 | 0571-87707639 | ***** ***** | 2019-11-15 |
联系电话变更 | ****-******** | *********** *********** | 2019-11-15 |
住所变更 | 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路***号华业大厦***-***室(自主申报) | 杭州市滨江区长河街道建业路***号华业大厦****室 | 2019-11-15 |
住所变更 | 住所: 杭州市滨江区长河街道建业路***号华业大厦****室
注册资本: ****万人民币元
股东: 陈好文, ***万
应毓, ***万
电话: | 住所: 杭州市下城区延安路***号****室-**
注册资本: ***万人民币元
股东: 陈好文, **万
应毓, ***万
电话: | 2016-02-19 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市滨江区长河街道建业路511号华业大厦2402室; 注册资本: 1000万人民币元; 股东: 陈好文, 400万; 应毓, 600万; 电话:; | 住所: 杭州市下城区延安路528号1901室-18;
注册资本: 200万人民币元;
股东: 陈好文, 80万; 应毓, 120万;
电话:; | 2016-02-19 |
| 统一社会信用代码:9********08584H | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2015-12-25 |
投资人(股权)变更 | 股东: 陈好文, 80万; 应毓, 120万; 组织机构: 陈好文 职务: 经理; 刘骏 职务: 监事; 应毓 职务: 执行董事; | 股东: 刘骏, 80万; 应毓, 120万;
组织机构: 陈好文 职务: 总经理; 刘骏 职务: 监事; 应毓 职务: 执行董事;
| 2015-12-25 |
投资人备案 | 股东: 陈好文, **万;
应毓, ***万;
组织机构: 陈好文 职务: 经理;
刘骏 职务: 监事;
应毓 职务: 执行董事; | 股东: 刘骏, **万;
应毓, ***万;
组织机构: 陈好文 职务: 总经理;
刘骏 职务: 监事;
应毓 职务: 执行董事; | 2015-12-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********08584H | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2015-12-25 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 200万人民币元; 实收资本: 200万人民币元; 股东: 刘骏, 80万; 应毓, 120万; | 注册资本: 100万人民币元;
实收资本: 100万人民币元;
股东: 刘骏, 40万; 应毓, 60万;
| 2012-05-22 |
行业代码变更 | 行业: 其他计算机服务; 实收资本: 100万人民币元; | 行业: 计算机服务业;
实收资本: 20万人民币元;
| 2010-05-28 |