变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********64861Y | 注册号:********34219
组织机构代码证:******** | 2016-07-07 |
| 统一社会信用代码:9********64861Y | 注册号:********34219
组织机构代码证:******** | 2016-07-07 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 董吾选; 出资额: 806.4; 百分比: 28%姓名: 陆美玲; 出资额: 2073.6; 百分比: 72% | 姓名: 董吾选; 出资额: 806.4; 百分比: 28%
姓名: 郦仁治; 出资额: 864; 百分比: 30%
姓名: 陆美玲; 出资额: 1209.6; 百分比: 42%
| 2014-09-25 |
投资人备案 | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 陆美玲; 出资额: ****.*; 百分比: **% | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 郦仁治; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 陆美玲; 出资额: ****.*; 百分比: **% | 2014-09-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-02-06 |
投资人备案 | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 郦仁治; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 陆美玲; 出资额: ****.*; 百分比: **% | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 陆军; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 陆美玲; 出资额: ****.*; 百分比: **% | 2013-02-06 |
组织机构变更 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-02-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 董吾选; 出资额: 806.4; 百分比: 28%姓名: 郦仁治; 出资额: 864; 百分比: 30%姓名: 陆美玲; 出资额: 1209.6; 百分比: 42% | 姓名: 董吾选; 出资额: 806.4; 百分比: 28%
姓名: 陆军; 出资额: 864; 百分比: 30%
姓名: 陆美玲; 出资额: 1209.6; 百分比: 42%
| 2013-02-06 |
| 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-02-06 |
组织机构变更 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-02-06 |
注册资本(金)变更 | 2880 | 1680 | 2010-01-13 |
实收资本变更 | 2880 | 1680 | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 董吾选; 出资额: 806.4; 百分比: 28%姓名: 陆军; 出资额: 864; 百分比: 30%姓名: 陆美玲; 出资额: 1209.6; 百分比: 42% | 姓名: 董吾选; 出资额: 823.2; 百分比: 49%
姓名: 陆军; 出资额: 856.8; 百分比: 51%
| 2010-01-13 |
| 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2010-01-13 |
组织机构变更 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2010-01-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2010-01-13 |
投资人备案 | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 陆军; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 陆美玲; 出资额: ****.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 陆军; 出资额: ***.*; 百分比: **% | 2010-01-13 |
法定代表人变更 | 董吾选 | 陆军 | 2010-01-13 |
组织机构变更 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2010-01-13 |
实收资本变更 | 2880( + 71.42857% ) | 1680 | 2010-01-13 |
注册资本变更 | 2880( + 71.42857% ) | 1680 | 2010-01-13 |
投资人备案 | 姓名: 董吾选; 出资额: ***.*; 百分比: **%
姓名: 陆军; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陆美玲; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 董吾选; 出资额: ****; 百分比: **% | 2009-11-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2009-11-30 |
| 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2009-11-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陆军 | 董吾选 | 2009-11-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 董吾选; 出资额: 823.2; 百分比: 49%姓名: 陆军; 出资额: 856.8; 百分比: 51% | 姓名: 陆美玲; 出资额: 168; 百分比: 10%
姓名: 董吾选; 出资额: 1512; 百分比: 90%
| 2009-11-30 |
组织机构变更 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2009-11-30 |
组织机构变更 | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陆军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 董吾选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陆美玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2009-11-30 |