赤峰新金色能源有限公司,办公室地址位于闻名中外的红山文化中心赤峰,翁牛特旗乌丹商贸物流园区中昊物流园区4号楼201室,我公司主要提供许可经营项目:无 一般经营项目:太阳能发电;风力发电;太阳能发电设备销售、风力发电设备销售。〓
联系方式
- 公司地址:
- 翁牛特旗乌丹商贸物流园区中昊物流园区4号楼201室
- 固定电话:
- (0476) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 丁闵
- 邮政编码:
- 024000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****6305 |
电子邮箱 | zc932660664@163.com |
座机号码 | 0471-4505941 |
相关产品
工商信息和基本资料
赤峰新金色能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
辽宁金色能源有限公司 | 7400万 | |
翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司 | 2600万 |
赤峰新金色能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇其甘嘎查北甸子组房屋 | 翁牛特旗乌丹商贸物流园区中昊物流园区4号楼201室 | 2022-09-27 |
负责人变更 | 张志宇 | 张炤 | 2021-11-17 |
高级管理人员备案 | 申学苹(监事),张志宇(经理,执行董事) | 张炤(执行董事,经理),周云龙(监事) | 2021-11-17 |
高级管理人员备案 | 申学苹(监事), [新增] 张志宇(经理,执行董事) [新增] | 张炤(执行董事,经理), [退出] 周云龙(监事) [退出] | 2021-11-17 |
负责人变更 | 张炤 | 张扬 | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 张炤(执行董事,经理),周云龙(监事) | 张锐(监事),张扬(经理,执行董事) | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 张炤(执行董事,经理), [新增] 周云龙(监事) [新增] | 张锐(监事), [退出] 张扬(经理,执行董事) [退出] | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 张锐(监事),张扬(执行董事,经理) | 张锐(监事),丁闵(执行董事) | 2018-01-26 |
负责人变更 | 张扬 | 丁闵 | 2018-01-26 |
高级管理人员备案 | 张锐(监事), 张扬(执行董事,经理) [新增] | 张锐(监事), 丁闵(执行董事) [退出] | 2018-01-26 |
章程备案 | - | - | 2018-01-05 |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司出资7400万,翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司出资2600万 | 辽宁金色能源有限公司出资8000万,翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司出资2000万 | 2018-01-04 |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司出资7400万,翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司出资2600万 [新增] | 辽宁金色能源有限公司出资8000万,翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司出资2000万 [退出] | 2018-01-04 |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司,翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司 | 辽宁金色能源有限公司 | 2017-10-23 |
投资人变更 | - | 丁闵 | 2017-10-23 |
联络员备案 | 张驰 | 孙淑惠 | 2017-10-23 |
主管部门 | 张驰 | 孙淑惠 | 2017-10-23 |
其他事项备案 | 2017-10-23 | 2017-06-23 | 2017-10-23 |
自然人股东 | - | 丁闵 [退出] | 2017-10-23 |
法人股东 | 辽宁金色能源有限公司 翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司 [新增] | 辽宁金色能源有限公司 | 2017-10-23 |
联络员备案 | 张驰 | 孙淑惠 | 2017-10-22 |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司,翁牛特旗惠众农牧业投资有限公司 | 辽宁金色能源有限公司 | 2017-10-22 |
注册资本变更 | 10000 | 500 | 2017-06-23 |
投资人变更 | 丁闵 | 丁闵 | 2017-06-23 |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司 | 辽宁金色能源有限公司 | 2017-06-23 |
注册资本变更 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2017-06-23 |
其他事项备案 | 2017-06-23 | 2017-05-08 | 2017-06-23 |
法人股东 | 辽宁金色能源有限公司 | 辽宁金色能源有限公司 | 2017-06-23 |
自然人股东 | 丁闵 | 丁闵 | 2017-06-23 |
注册资本变更 | 10000 | 500 | 2017-06-22 |
投资人变更 | 丁闵 | 赵萌 | 2017-05-08 |
其他事项备案 | 2017-05-08 | 2017-03-03 | 2017-05-08 |
自然人股东 | 丁闵 [新增] | 赵萌 [退出] | 2017-05-08 |
投资人变更 | 丁闵 | 赵萌 | 2017-05-07 |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司 | - | 2017-03-03 |
投资人变更 | 赵萌 | 丁闵,张锐 | 2017-03-03 |
其他事项备案 | 2017-03-03 | 2016-10-14 | 2017-03-03 |
法人股东 | 辽宁金色能源有限公司 [新增] | - | 2017-03-03 |
自然人股东 | 赵萌 [新增] | 丁闵 [退出] 张锐 [退出] | 2017-03-03 |
自然人股东 | 赵萌 | 丁闵,张锐 | 2017-03-03 |
法人股东 | 辽宁金色能源有限公司 | 2017-03-03 | |
投资人变更 | 辽宁金色能源有限公司 | - | 2017-03-02 |
赤峰新金色能源有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
丁闵 | 执行董事,经理 |
张锐 | 监事 |
本页是 [赤峰新金色能源有限公司] 在顺企网赤峰黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。