大理州金江矿业有限公司,办公室地址位于灿烂的新石器文化的大理,大理市下关镇刘官厂十二组,我公司主要提供金属、非金属矿贸易。以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营*
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
大理州金江矿业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
祝小明 | 45% | 人民币225.0万元 |
汤崇平 | 25% | 人民币125.0万元 |
余小尧 | 19.5% | 人民币97.5万元 |
李德华 | 10.5% | 人民币52.5万元 |
大理州金江矿业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经理备案 | 祝小明 [新增] | 李德华 [退出] | 2020-09-03 |
监事备案 | 汤崇平 [新增] | 汪衍卫 [退出] | 2020-09-03 |
董事备案 | 祝小明 [新增] | 毛立权 [退出] | 2020-09-03 |
投资人变更 | 汤崇平 出资 125万人民币; [新增] 李德华 出资 52.5( - 70% )万人民币; 余小尧 出资 97.5万人民币; [新增] 祝小明 出资 225万人民币; [新增] | 王勤水 出资 50万人民币; [退出] 毛立权 出资 275万人民币; [退出] 李德华 出资 175万人民币; | 2020-09-03 |
高级管理人员备案 | 祝小明 [新增] | 毛立权 [退出] | 2020-09-03 |
经营期限 | 2006年8月22日 至 长期 | 2006年8月22日 至 2026年8月21日 | 2020-09-03 |
高级管理人员备案 | 汤崇平 [新增] | 汪衍卫 [退出] | 2020-09-03 |
高级管理人员备案 | 祝小明 [新增] | 李德华 [退出] | 2020-09-03 |
法定代表人变更 | 祝小明 | 毛立权 | 2020-09-03 |
实收资本变更 | 无 | 500万人民币 | 2020-09-03 |
联络员备案 | 祝小明 *** 备案手机:*** | 曾建安 *** 备案手机:*** | 2019-05-08 |
大理州金江矿业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李德华 | 总经理 |
毛立权 | 执行董事 |
汪衍卫 | 监事 |
本页是 [大理州金江矿业有限公司] 在顺企网大理黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。