广东福胜邦新材料科技有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,佛山市南海区狮山镇华沙路中欧科技合作产业园车间三之二(住所申报),我公司主要提供工程和技术研究和试验发展;其他合成材料制造;塑料薄膜制造;批发业、零售业。〓
联系方式
- 公司地址:
- 佛山市南海区狮山镇华沙路中欧科技合作产业园车间三之二(住所申报)
- 固定电话:
- (0757) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 秦鸿胜
- 邮政编码:
- 528000
- 地区编码:
- 440605
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0757-81193001 |
电子邮箱 | yeedows@21cn.com |
相关产品
工商信息和基本资料
广东福胜邦新材料科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
许永恩 | 500.0万 | |
王刚 | 500.0万 |
广东福胜邦新材料科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | ***** | ***** | 2020-11-27 |
住所 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区西区十八路13号C(住所申报) | - | 2020-11-27 |
法定代表人 | 王刚 | - | 2020-11-27 |
住所变更 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区西区十八路13号C(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇华沙路中欧科技合作产业园车间三之二(住所申报) | 2020-11-27 |
法定代表人变更 | 王刚 | 潘登峰 | 2020-11-27 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-11-27 |
住所 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区西区十八路13号C(住所申报) | - | 2020-11-26 |
法定代表人 | 王刚 | - | 2020-11-26 |
高级管理人员备案 | 许永恩,监事 王刚,执行董事兼经理 | 潘登峰,执行董事兼经理 吴啟鹏,监事 | 2020-11-26 |
住所变更 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区西区十八路13号C(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇华沙路中欧科技合作产业园车间三之二(住所申报) | 2020-11-26 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-11-26 |
股东备案 | 许永恩,监事; [新增] 王刚,执行董事兼经理 [新增] | 潘登峰,执行董事兼经理; [退出] 吴啟鹏,监事 [退出] | 2020-11-26 |
法定代表人变更 | 王刚 | 潘登峰 | 2020-11-26 |
高级管理人员备案 | 潘登峰,执行董事(法定代表人)兼经理 [新增] 吴啟鹏,监事 | 秦鸿胜,执行董事(法定代表人)兼经理 [退出] 吴啟鹏,监事 | 2019-06-10 |
股东备案 | 潘登峰,执行董事(法定代表人)兼经理; [新增] 吴啟鹏,监事 | 秦鸿胜,执行董事(法定代表人)兼经理; [退出] 吴啟鹏,监事 | 2019-06-10 |
法定代表人 | 潘登峰 | 秦鸿胜 | 2019-06-10 |
高级管理人员备案 | 秦鸿胜,执行董事(法定代表人)兼经理 吴啟鹏,监事 | 潘智盛,监事 秦鸿胜,执行董事(法定代表人)兼经理 | 2018-03-27 |
股东备案 | 秦鸿胜,执行董事(法定代表人)兼经理; 吴啟鹏,监事 [新增] | 潘智盛,监事; [退出] 秦鸿胜,执行董事(法定代表人)兼经理 | 2018-03-27 |
章程备案 | 章程 | - | 2018-03-27 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-03-27 |
广东福胜邦新材料科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
秦鸿胜 | 执行董事(法定代表人)兼经理 |
潘智盛 | 监事 |
本页是 [广东福胜邦新材料科技有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关行业企业